Platz | Status | Runde | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2014 - 06.04.2014 | Bayerische Meisterschaft | München | ||||||||
1 | NUBER Florian | 1975 | M | GER | OFC München (GER) | |||
2 | PROMESBERGER Philipp | 1978 | M | GER | ETV Hamburg (GER) | |||
13.04.2013 - 14.04.2013 | Bayerische Meisterschaft | München | ||||||||
1 | LO IACONO Christoph | 1978 | M | GER | TSG Bamberg (GER) | |||
2 | PROMESBERGER Philipp | 1978 | M | GER | ETV Hamburg (GER) | |||
3 | ELSTNER Marc | 1979 | M | GER | Fechtclub München (GER) | |||
24.03.2012 - 25.03.2012 | Bayerische Meisterschaft | München | ||||||||
1 | GERSTUNG Martin | 1974 | M | GER | SB DJK Rosenheim (GER) | |||
2 | LO IACONO Christoph | 1978 | M | GER | TSG Bamberg (GER) | |||
09.04.2011 - 10.04.2011 | Bayerische Meisterschaft | München | ||||||||
1 | GERSTUNG Martin | 1974 | M | GER | SB DJK Rosenheim (GER) | |||
2 | WURM Richard | 1971 | M | GER | MTV München (GER) | |||
3 | KERTESZ Aljoscha | 1975 | M | GER | TV Kempten (GER) | |||
3 | LO IACONO Christoph | 1978 | M | GER | TSG Bamberg (GER) | |||
10.04.2010 - 11.04.2010 | Bayerische Meisterschaft | München | ||||||||
1 | GRELLMANN Yves | 1971 | M | GER | MTV München (GER) | |||
2 | HARY Andreas | 1978 | M | GER | DFC Düsseldorf (GER) | |||
3 | ECK Konstantin | 1972 | M | GER | SV Wacker Burghausen (GER) | |||
3 | VARGA Peter | 1996 | M | CZE | SC Praha (CZE) | |||
28.03.2009 - 29.03.2009 | Bayerische Meisterschaft | München | ||||||||
1 | KNOPP Thomas | 1973 | M | GER | Eintracht Duisburg (GER) | |||
2 | GRELLMANN Yves | 1971 | M | GER | MTV München (GER) | |||
3 | RUBIN Sebastian | 1975 | M | GER | SV Wacker Burghausen (GER) | |||
4 | ECK Konstantin | 1972 | M | GER | SV Wacker Burghausen (GER) | |||
01.11.2006 - 01.11.2006 | Bayerische Meisterschaft | Bayern | ||||||||
1 | GRELLMANN Yves | 1971 | M | GER | ||||
2 | KERTESZ Aljoscha | 1975 | M | GER | TSG Füssen (GER) | |||
3 | KNOPP Thomas | 1973 | M | GER | Eintracht Duisburg (GER) | |||
4 | PICKERING Justin P. Vincent | 1973 | F | USA | ||||
02.04.2005 - 03.04.2005 | Bayerische Meisterschaft | Bayern | ||||||||
1 | KNOPP Thomas | 1973 | M | GER | Eintracht Duisburg (GER) | |||
2 | EGHBALY Mahdad | 1972 | M | IRI | MTV München (GER) | |||
3 | ZIRNBAUER Thomas | 1971 | M | GER | MTV München (GER) | |||
03.04.2004 - 04.04.2004 | Bayerische Meisterschaft | Bayern | ||||||||
1 | KLEIN Holger | 1964 | M | GER | ||||
2 | ASCHBACHER Christoph | 1965 | M | GER | OFC München (GER) | |||
3 | WENDT Hagen | 1969 | M | GER | MTV München (GER) | |||
05.04.2003 - 06.04.2003 | Bayerische Meisterschaft | Bayern | ||||||||
1 | KLEIN Holger | 1964 | M | GER | ||||
2 | ASCHBACHER Christoph | 1965 | M | GER | OFC München (GER) | |||
3 | WENDT Hagen | 1969 | M | GER | MTV München (GER) |