Platz | Status | Runde | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01.2024 - 14.01.2024 | Grand Prix | Tunis | ||||||||
1 | N | HEATHCOCK Colin | 2005 | M | USA | ORLEANS CE (FRA) | ||
2 | N | FERJANI Fares | 1997 | M | TUN | |||
3 | N | BAZADZE Sandro | 1993 | M | GEO | FC Kutaisi (GEO) | ||
3 | N | SZILAGYI Aron | 1990 | M | HUN | VASAS Budapest (HUN) | ||
13.01.2023 - 15.01.2023 | Grand Prix | Tunis | ||||||||
1 | N | BAZADZE Sandro | 1993 | M | GEO | FC Kutaisi (GEO) | ||
2 | N | SAMELE Luigi | 1987 | M | ITA | |||
3 | N | DERSHWITZ Eli | 1995 | M | USA | |||
3 | N | SZATMARI Andras | 1993 | M | HUN | MTK (HUN) | ||
20.05.2022 - 22.05.2022 | Trophée Luxardo | Padua | ||||||||
1 | N | SZILAGYI Aron | 1990 | M | HUN | VASAS Budapest (HUN) | ||
2 | N | GU Bongil | 1989 | M | KOR | |||
3 | N | APITHY Bolade | 1985 | M | FRA | DIJON CE (FRA) | ||
3 | N | BIBI Eliott | 1999 | M | FRA | PAU SECTION (FRA) | ||
24.05.2019 - 26.05.2019 | Grand Prix Sabre de Moscou | Moscou | ||||||||
1 | N | APITHY Bolade | 1985 | M | FRA | DIJON CE (FRA) | ||
2 | N | DERSHWITZ Eli | 1995 | M | USA | |||
3 | N | CURATOLI Luca | 1994 | M | ITA | |||
3 | N | HARTUNG Max | 1989 | M | GER | TSV Bayer Dormagen (GER) | ||
11.05.2018 - 13.05.2018 | Grand Prix Sabre de Moscou | Moscou | ||||||||
1 | OH Sanguk | 1996 | M | KOR | ||||
2 | CURATOLI Luca | 1994 | M | ITA | ||||
3 | ABEDINI Mojtaba | 1984 | M | IRI | ||||
3 | GU Bongil | 1989 | M | KOR | ||||
02.06.2017 - 04.06.2017 | Grand Prix Sabre de Moscou | Moscou | ||||||||
1 | CURATOLI Luca | 1994 | M | ITA | ||||
2 | GU Bongil | 1989 | M | KOR | ||||
3 | KIM Junghwan | 1983 | M | KOR | ||||
3 | SZILAGYI Aron | 1990 | M | HUN | VASAS Budapest (HUN) | |||
27.05.2016 - 29.05.2016 | Grand Prix Sabre de Moscou | Moscou | ||||||||
1 | KIM Junghwan | 1983 | M | KOR | ||||
2 | XU Yingming | 1992 | M | CHN | ||||
3 | ANSTETT Vincent | 1982 | M | FRA | SOUFFELWEYE (FRA) | |||
3 | KOVALEV Nikolay | 1986 | M | RUS | ||||
29.05.2015 - 30.05.2015 | Sabre de Moscou | Moskau | ||||||||
1 | DOLNICEANU Tiberiu | 1988 | M | ROU | CS Dinamo Bucuresti (ROU) | |||
2 | SZABO Matyas | 1991 | M | GER | TSV Bayer Dormagen (GER) | |||
3 | DECSI Tamas | 1982 | M | HUN | Kondorosi Vívók Sportegyesület (HUN) | |||
3 | SZILAGYI Aron | 1990 | M | HUN | VASAS Budapest (HUN) | |||
21.03.2014 - 23.03.2014 | Sabre de Moscou | Moskau | ||||||||
1 | DOLNICEANU Tiberiu | 1988 | M | ROU | CS Dinamo Bucuresti (ROU) | |||
2 | KIM Junghwan | 1983 | M | KOR | ||||
3 | RESHETNIKOV Veniamin | 1986 | M | AIN | ||||
3 | SZABO Matyas | 1991 | M | GER | TSV Bayer Dormagen (GER) | |||
22.03.2013 - 24.03.2013 | Sabre de Moscou | Moscou | ||||||||
1 | KOVALEV Nikolay | 1986 | M | RUS | ||||
2 | OCCHIUZZI Diego | 1981 | M | ITA | ||||
3 | GU Bongil | 1989 | M | KOR | ||||
3 | KINDLER Maximilian | 1993 | M | GER | TSG Eislingen (GER) | |||
16.03.2012 - 18.03.2012 | Sabre de Moscou | Moscou | ||||||||
1 | KOVALEV Nikolay | 1986 | M | RUS | ||||
2 | PILLET Julien | 1977 | M | FRA | STRASBOURG UC (FRA) | |||
3 | LOPEZ Nicolas | 1980 | M | FRA | TARBES ATE (FRA) | |||
3 | SKRODZKI Adam | 1983 | M | POL | ||||
18.03.2011 - 20.03.2011 | Sabre de Moscou | Moscou | ||||||||
1 | GU Bongil | 1989 | M | KOR | ||||
2 | LOPEZ Nicolas | 1980 | M | FRA | TARBES ATE (FRA) | |||
3 | MEDARD Julien | 1987 | M | FRA | PAU SECTION (FRA) | |||
3 | YAKIMENKO Alexey | 1983 | M | RUS | ||||
12.02.2010 - 13.02.2010 | Sabre de Moscou | Moscou | ||||||||
1 | NEMCSIK Zsolt | 1977 | M | HUN | VASAS Budapest (HUN) | |||
2 | OH Eunseok | 1983 | M | KOR | ||||
3 | DUMITRESCU Rares | 1983 | M | ROU | ||||
3 | SAMELE Luigi | 1987 | M | ITA | ||||
12.02.2009 - 13.02.2009 | Sabre de Moscou | Moscou | ||||||||
1 | YAKIMENKO Alexey | 1983 | M | RUS | ||||
2 | PASTORE Giampiero | 1976 | M | ITA | ||||
3 | LIMBACH Nicolas | 1985 | M | GER | TSV Bayer Dormagen (GER) | |||
3 | SHTURBABIN Oleh | 1984 | M | UKR | ||||
16.02.2008 - 17.02.2008 | Sabre de Moscou | Moscou | ||||||||
1 | POZDNYAKOV Stanislav | 1973 | M | RUS | ||||
2 | KOVALEV Nikolay | 1986 | M | RUS | ||||
3 | BYKOV Pavel | 1982 | M | AIN | ||||
3 | YAKIMENKO Alexey | 1983 | M | RUS | ||||
16.02.2007 - 17.02.2007 | Sabre de Moscou | Moscou | ||||||||
1 | FROSIN Aleksey | 1978 | M | AIN | ||||
2 | LAPKES Dmitri | 1976 | M | BLR | Dinamo (BLR) | |||
3 | BUIKEVICH Aliaksandr | 1984 | M | BLR | RCPhES (BLR) | |||
3 | SANSON Boris | 1980 | M | FRA | ||||
17.03.2006 - 18.03.2006 | Sabre de Moscou | Moscou | ||||||||
1 | YAKIMENKO Alexey | 1983 | M | RUS | ||||
2 | SANSON Boris | 1980 | M | FRA | ||||
3 | LUKASHENKO Vladimir | 1980 | M | UKR | ||||
3 | POZDNYAKOV Stanislav | 1973 | M | RUS | ||||
19.03.2005 - 20.03.2005 | Sabre de Moscou | Moscou | ||||||||
1 | YAKIMENKO Alexey | 1983 | M | RUS | ||||
2 | KRAUS Christian | 1978 | M | GER | TSG Eislingen (GER) | |||
3 | LUKASHENKO Vladimir | 1980 | M | UKR | ||||
3 | POZDNYAKOV Stanislav | 1973 | M | RUS | ||||
20.03.2004 - 21.03.2004 | Sabre de Moscou | Moscou | ||||||||
1 | DIATCHENKO Alexei | 1978 | M | RUS | ||||
2 | MONTANO Aldo | 1978 | M | ITA | ||||
3 | CHARIKOV Serguei | 1974 | M | RUS | ||||
3 | TARANTINO Luigi | 1972 | M | ITA | ||||
21.12.2002 - 23.12.2002 | Sabre de Moscou | Moscou | ||||||||
1 | CHARIKOV Serguei | 1974 | M | RUS | ||||
2 | SMART Keeth | 1978 | M | USA | ||||
3 | LAPKES Dmitri | 1976 | M | BLR | Dinamo (BLR) | |||
3 | LUKASHENKO Vladimir | 1980 | M | UKR | ||||
22.09.2001 - 23.09.2001 | Sabre de Moscou | Moscou | ||||||||
1 | COVALIU Mihai | 1977 | M | ROU | ||||
2 | POZDNYAKOV Stanislav | 1973 | M | RUS | ||||
3 | CHARIKOV Serguei | 1974 | M | RUS | ||||
3 | SZNAJDER Rafal | 1972 | M | POL | ||||
29.07.2000 - 30.07.2000 | Sabre de Moscou | Moscou | ||||||||
1 | POZDNYAKOV Stanislav | 1973 | M | RUS | ||||
2 | FERJANCSIK Domonkos | 1975 | M | HUN | ||||
3 | BAUER Dennis | 1980 | M | GER | [i] Königsbacher SC (GER) | |||
3 | SOBALA Marcin | 1971 | M | POL | ||||
25.09.1999 - 26.09.1999 | Sabre de Moscou | Moscou | ||||||||
1 | POZDNYAKOV Stanislav | 1973 | M | RUS | ||||
2 | FERJANCSIK Domonkos | 1975 | M | HUN | ||||
3 | DIATCHENKO Alexei | 1978 | M | RUS | ||||
3 | PILLET Julien | 1977 | M | FRA | STRASBOURG UC (FRA) | |||
16.01.1998 - 18.01.1998 | Sabre de Moscou | Moscou | ||||||||
1 | GUTTSAYT Vadym | 1971 | M | UKR | ||||
2 | JASKOT Norbert | 1971 | M | POL | ||||
3 | CHARIKOV Serguei | 1974 | M | RUS | ||||
3 | DIATCHENKO Alexei | 1978 | M | RUS | ||||
17.01.1997 - 18.01.1997 | Sabre de Moscou | Moscow | ||||||||
1 | POZDNYAKOV Stanislav | 1973 | M | RUS | ||||
2 | CHARIKOV Serguei | 1974 | M | RUS | ||||
3 | JASKOT Norbert | 1971 | M | POL | ||||
3 | WIESINGER Steffen | 1969 | M | GER | FC Tauberbischofsheim (GER) | |||
12.01.1996 - 14.01.1996 | Sabre de Moscou | Moscou | ||||||||
1 | POZDNYAKOV Stanislav | 1973 | M | RUS | ||||
2 | TARANTINO Luigi | 1972 | M | ITA | ||||
3 | COUDERC Laurent | 1969 | M | FRA | MAISONS ALF (FRA) | |||
3 | KIRIENKO Grigory | 1965 | M | RUS | ||||
14.01.1995 - 15.01.1995 | Sabre de Moscou | Moscow | ||||||||
1 | TERENZI Tonhi | 1969 | M | ITA | [i] CS Fiamme Oro Roma (ITA) | |||
2 | CHARIKOV Serguei | 1974 | M | RUS | ||||
3 | NAVARETTE Jozsef | 1965 | M | HUN | ||||
3 | TARANTINO Luigi | 1972 | M | ITA | ||||
16.01.1994 - 16.01.1994 | Sabre de Moscou | Moscou | ||||||||
1 | POZDNYAKOV Stanislav | 1973 | M | RUS | ||||
2 | SHIRSHOV Alexander | 1972 | M | RUS | ||||
3 | COUDERC Laurent | 1969 | M | FRA | MAISONS ALF (FRA) | |||
3 | KIRIENKO Grigory | 1965 | M | RUS | ||||
19.01.1992 - 20.01.1992 | Sabre de Moscou | Moscou | ||||||||
1 | KIRIENKO Grigory | 1965 | M | RUS | ||||
2 | GUTTSAYT Vadym | 1971 | M | UKR | ||||
3 | GNIEWKOWSKI Marek | 1965 | M | POL | ||||
3 | POGOSOV George | 1960 | M | UKR | ||||
18.01.1991 - 19.01.1991 | Sabre de Moscou | Moscou | ||||||||
1 | GUTTSAYT Vadym | 1971 | M | UKR | ||||
2 | IBRAGIMOV Samir | 1964 | M | AZE | ||||
3 | SCALZO Giovanni | 1959 | M | ITA | ||||
4 | FRANCHINI Alberto | 1973 | M | ITA | ||||
20.01.1989 - 23.01.1989 | Sabre de Moscou | Moscou | ||||||||
1 | ALSHAN Andrey | 1960 | M | RUS | ||||
2 | POGOSOV George | 1960 | M | UKR | ||||
3 | SZABO Bence | 1962 | M | HUN | ||||
4 | KIRIENKO Grigory | 1965 | M | RUS | ||||
21.01.1988 - 24.01.1988 | Sabre de Moscou | Moscou | ||||||||
1 | POGOSOV George | 1960 | M | UKR | ||||
2 | MARINCHESHKI Nicolay | 1957 | M | BUL | ||||
3 | ETROPOLSKI Vasil | 1959 | M | BUL | ||||
4 | N | OLECH Janusz | 1965 | M | POL | |||
23.01.1987 - 26.01.1987 | Sabre de Moscou | Moscou | ||||||||
1 | N | KORIAJSKINE Serguei | 1900 | M | RUS | |||
1 | KORYASHKIN Sergey | 1960 | M | RUS | ||||
2 | N | ALSHAN Andrey | 1960 | M | RUS | |||
3 | N | KOSCIELNIAKOWSKI Robert | 1964 | M | POL | |||
4 | N | NOLTE Jürgen | 1959 | M | GER | Der Fechtverein.Bonn (GER) | ||
24.01.1986 - 27.01.1986 | Sabre de Moscou | Moscou | ||||||||
1 | ETROPOLSKI Vasil | 1959 | M | BUL | ||||
2 | TSOUKHLO Evgeni | 1962 | M | RUS | ||||
3 | KORYASHKIN Sergey | 1960 | M | RUS | ||||
4 | N | MARIN Marco | 1963 | M | ITA | |||
25.01.1985 - 26.01.1985 | Sabre de Moscou | Moscou | ||||||||
1 | N | POGOSOV George | 1960 | M | UKR | |||
2 | N | NEBALD Gyorgy | 1956 | M | HUN | |||
3 | N | MINDIRGASOV Serguei | 1959 | M | CEI | |||
4 | N | ALSHAN Andrey | 1960 | M | RUS | |||
19.01.1984 - 22.01.1984 | Sabre de Moscou | Moscou | ||||||||
1 | NEBALD Gyorgy | 1956 | M | HUN | ||||
2 | KROVOPUSKOV Viktor | 1948 | M | RUS | ||||
3 | N | GEDOVARI Imre | 1951 | M | HUN | |||
4 | N | ALSHAN Andrey | 1960 | M | RUS | |||
21.01.1983 - 24.01.1983 | Sabre de Moscou | Moscou | ||||||||
1 | POGOSOV George | 1960 | M | UKR | ||||
2 | NEBALD Gyorgy | 1956 | M | HUN | ||||
3 | GEREVICH Pal | 1948 | M | HUN | FUM Mödling (AUT) | |||
4 | N | ETROPOLSKI Vasil | 1959 | M | BUL | |||
22.01.1982 - 25.01.1982 | Sabre de Moscou | Moscou | ||||||||
1 | KAZOKINE Sergey | 1956 | M | RUS | ||||
2 | GEDOVARI Imre | 1951 | M | HUN | ||||
3 | MUSTATA Marin | 1954 | M | ROU | ||||
4 | N | POP Ioan | 1954 | M | ROU | |||
23.01.1981 - 26.01.1981 | Sabre de Moscou | Moscou | ||||||||
1 | GEDOVARI Imre | 1951 | M | HUN | ||||
2 | ETROPOLSKI Vasil | 1959 | M | BUL | ||||
3 | ALSHAN Andrey | 1960 | M | RUS | ||||
4 | N | NEBALD Rudolf | 1952 | M | HUN | |||
25.01.1980 - 28.01.1980 | Sabre de Moscou | Moscou | ||||||||
1 | GEDOVARI Imre | 1951 | M | HUN | ||||
2 | NAZLIMOV Vladimir | 1945 | M | URS | ||||
3 | KROVOPUSKOV Viktor | 1948 | M | RUS | ||||
4 | N | BURTSEV Mikhail | 1956 | M | RUS | |||
25.01.1979 - 28.01.1979 | Sabre de Moscou | Moscou | ||||||||
1 | BURTSEV Mikhail | 1956 | M | RUS | ||||
2 | KROVOPUSKOV Viktor | 1948 | M | RUS | ||||
3 | SIDYAK Viktor | 1943 | M | URS | ||||
4 | N | NEBALD Gyorgy | 1956 | M | HUN | |||
26.01.1978 - 29.01.1978 | Sabre de Moscou | Moscou | ||||||||
1 | NAZLIMOV Vladimir | 1945 | M | URS | ||||
2 | GEDOVARI Imre | 1951 | M | HUN | ||||
3 | SIDYAK Viktor | 1943 | M | URS | ||||
4 | N | KROVOPUSKOV Viktor | 1948 | M | RUS | |||
27.01.1977 - 30.01.1977 | Sabre de Moscou | Moscou | ||||||||
1 | SIDYAK Viktor | 1943 | M | URS | ||||
2 | GEREVICH Pal | 1948 | M | HUN | FUM Mödling (AUT) | |||
3 | MAFFEI Michele | 1946 | M | ITA | ||||
4 | N | PAVLENKO Vladimir | 1953 | M | RUS | |||
24.01.1976 - 27.01.1976 | Sabre de Moscou | Moscou | ||||||||
1 | VINOKUROV Eduard | 1942 | M | URS | ||||
2 | SIDYAK Viktor | 1943 | M | URS | ||||
3 | MAROT Peter | 1945 | M | HUN | ||||
4 | N | NAZLIMOV Vladimir | 1945 | M | URS | |||
14.02.1975 - 17.02.1975 | Sabre de Moscou | Moscou | ||||||||
1 | SIDYAK Viktor | 1943 | M | URS | ||||
2 | NAZLIMOV Vladimir | 1945 | M | URS | ||||
3 | KROVOPUSKOV Viktor | 1948 | M | RUS | ||||
4 | N | PAWLOWSKI Jerzy Wladyslaw | 1932 | M | POL | |||
14.02.1974 - 17.02.1974 | Sabre de Moscou | Moscou | ||||||||
1 | SIDYAK Viktor | 1943 | M | URS | ||||
2 | IRIMICIUE Dan | 1949 | M | ROU | ||||
3 | MONTANO Mario Aldo | 1948 | M | ITA | ||||
4 | N | KROVOPUSKOV Viktor | 1948 | M | RUS | |||
01.05.1973 - 01.05.1973 | Sabre de Moscou | Moscou | ||||||||
1 | IRIMICIUE Dan | 1949 | M | ROU | ||||
2 | NAZLIMOV Vladimir | 1945 | M | URS | ||||
3 | VINOKUROV Eduard | 1942 | M | URS |