Platz | Status | Runde | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2003 - 07.12.2003 | Int. Meisterschaft von Österreich | Wien | ||||||||
1 | SANZO Salvatore | 1975 | M | ITA | [i] CS CARABINIERI ROMA (ITA) | |||
2 | BALDINI Andrea | 1985 | M | ITA | [i] AERONAUTICA ROMA (ITA) | |||
3 | GOHY Cedric | 1975 | M | BEL | ||||
3 | GUYART Brice | 1981 | M | FRA | PARIS RCF (FRA) | |||
07.12.2002 - 08.12.2002 | Int. Meisterschaft von Österreich | Wien | ||||||||
1 | WEßELS André | 1981 | M | GER | FC Tauberbischofsheim (GER) | |||
2 | MERCIER Antoine | 1977 | M | FRA | AUBERVILLIER (FRA) | |||
3 | BREUTNER Richard | 1979 | M | GER | KTF Luitpold München (GER) | |||
3 | ROBIN Jean yves | 1977 | M | FRA | ||||
01.06.2002 - 02.06.2002 | Int. Meisterschaft von Österreich | Wien | ||||||||
1 | BOIDIN Franck | 1972 | M | FRA | ||||
2 | BIßDORF Ralf | 1971 | M | GER | Heidenheimer SB (GER) | |||
3 | BREUTNER Richard | 1979 | M | GER | KTF Luitpold München (GER) | |||
3 | SANZO Salvatore | 1975 | M | ITA | [i] CS CARABINIERI ROMA (ITA) | |||
02.06.2001 - 03.06.2001 | Int. Meisterschaft von Österreich | Wien | ||||||||
1 | SANZO Salvatore | 1975 | M | ITA | [i] CS CARABINIERI ROMA (ITA) | |||
2 | ZENNARO Matteo | 1976 | M | ITA | ||||
3 | ATTELY Loic | 1977 | M | FRA | ||||
3 | BIßDORF Ralf | 1971 | M | GER | Heidenheimer SB (GER) | |||
03.06.2000 - 04.06.2000 | Int. Meisterschaft von Österreich | Wien | ||||||||
1 | GARCIA PEREZ Oscar | 1966 | M | CUB | ||||
2 | WIENAND Wolfgang | 1972 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
3 | BIßDORF Ralf | 1971 | M | GER | Heidenheimer SB (GER) | |||
3 | LAKATOSH Alexandre | 1974 | M | RUS | ||||
05.06.1999 - 06.06.1999 | Int. Meisterschaft von Österreich | Wien | ||||||||
1 | KIM Young Ho | 1971 | M | KOR | ||||
2 | GOLUBITSKY Sergei | 1969 | M | UKR | ||||
3 | BIßDORF Ralf | 1971 | M | GER | Heidenheimer SB (GER) | |||
3 | BOIDIN Franck | 1972 | M | FRA | ||||
23.11.1996 - 25.11.1996 | Int. Meisterschaft von Österreich | Wien | ||||||||
1 | GOLUBITSKY Sergei | 1969 | M | UKR | ||||
2 | BOIDIN Franck | 1972 | M | FRA | ||||
3 | CROSTA Daniele | 1970 | M | ITA | ||||
3 | RÖMER Uwe | 1969 | M | GER | FC Tauberbischofsheim (GER) | |||
25.11.1995 - 27.11.1995 | Int. Meisterschaft von Österreich | Wien | ||||||||
1 | CHEVTCHENKO Dimitri | 1967 | M | RUS | ||||
2 | TUCKER Orlando | 1971 | M | CUB | ||||
3 | CERIONI Stefano | 1964 | M | ITA | ||||
3 | GOLUBITSKY Sergei | 1969 | M | UKR | ||||
26.11.1994 - 27.11.1994 | Int. Meisterschaft von Österreich | Wien | ||||||||
1 | GOLUBITSKY Sergei | 1969 | M | UKR | ||||
2 | ENDRES Thomas | 1969 | M | GER | FC Tauberbischofsheim (GER) | |||
3 | ARPINO Marco | 1966 | M | SUI | [i] SAL Lugano (SUI) | |||
3 | CHEVTCHENKO Dimitri | 1967 | M | RUS | ||||
26.11.1993 - 27.11.1993 | Int. Meisterschaft von Österreich | Wien | ||||||||
1 | GOLUBITSKY Sergei | 1969 | M | UKR | ||||
2 | WAGNER Udo | 1963 | M | GER | FC Tauberbischofsheim (GER) | |||
3 | PUCCINI Alessandro | 1968 | M | ITA | ||||
3 | WEIDNER Thorsten | 1967 | M | GER | FC Tauberbischofsheim (GER) | |||
29.11.1992 - 29.11.1992 | Int. Meisterschaft von Österreich | Wien | ||||||||
1 | WAGNER Udo | 1963 | M | GER | FC Tauberbischofsheim (GER) | |||
2 | WEIDNER Thorsten | 1967 | M | GER | FC Tauberbischofsheim (GER) | |||
3 | KRZESINSKI Adam | 1965 | M | POL | ||||
3 | N | PUCCINI Alessandro | 1968 | M | ITA | |||
23.11.1991 - 24.11.1991 | Int. Meisterschaft von Österreich | Wien | ||||||||
1 | GOLUBITSKY Sergei | 1969 | M | UKR | ||||
2 | WEIßENBORN Ingo | 1963 | M | GER | ||||
3 | KOCH Alexander | 1969 | M | GER | ||||
3 | SCHRECK Ulrich | 1962 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
24.11.1990 - 25.11.1990 | Int. Meisterschaft von Österreich | Wien | ||||||||
1 | BEL Laurent | 1966 | M | FRA | PARIS TA (FRA) | |||
2 | WENDT Joachim | 1962 | M | AUT | UFC Wien (AUT) | |||
3 | ERSEK Zsolt | 1966 | M | HUN | ||||
4 | KRZESINSKI Adam | 1965 | M | POL | ||||
25.11.1989 - 26.11.1989 | Int. Meisterschaft von Österreich | Wien | ||||||||
1 | PUCCINI Alessandro | 1968 | M | ITA | ||||
2 | WEIDNER Thorsten | 1967 | M | GER | FC Tauberbischofsheim (GER) | |||
3 | SCHRECK Ulrich | 1962 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
4 | HOCINE Youssef | 1965 | M | FRA | CE MELUN VAL DE SEINE (FRA) | |||
26.11.1988 - 27.11.1988 | Int. Meisterschaft von Österreich | Wien | ||||||||
1 | VITALESTA Luca | 1965 | M | ITA | ||||
2 | WENDT Joachim | 1962 | M | AUT | UFC Wien (AUT) | |||
3 | WEIDNER Thorsten | 1967 | M | GER | FC Tauberbischofsheim (GER) | |||
4 | BANDACH Leszek | 1960 | M | POL | ||||
27.11.1987 - 28.11.1987 | Int. Meisterschaft von Österreich | Wien | ||||||||
1 | N | CIPRESSA Andrea | 1963 | M | ITA | Scherma Mogliano (ITA) | ||
2 | N | SYPNIEWSKI Marian | 1955 | M | POL | |||
3 | N | ZYCH Boguslav | 1951 | M | POL | |||
4 | N | BEHR Matthias | 1955 | M | GER | |||
29.11.1986 - 30.11.1986 | Int. Meisterschaft von Österreich | Wien | ||||||||
1 | N | BORELLA Andrea | 1961 | M | ITA | Comini Padova (ITA) | ||
2 | N | NUMA Mauro | 1961 | M | ITA | Antoniana Scherma Padova (ITA) | ||
3 | N | OMNES Philippe | 1960 | M | FRA | CADETS ESSON (FRA) | ||
4 | N | ARPINO Marco | 1966 | M | SUI | |||
06.12.1985 - 08.12.1985 | Int. Meisterschaft von Österreich | Wien | ||||||||
1 | N | GEY Matthias | 1960 | M | GER | |||
2 | N | SCHRECK Ulrich | 1962 | M | GER | |||
3 | N | ERSEK Zsolt | 1966 | M | HUN | |||
4 | N | ROYER Frederic | 1968 | M | FRA | BOIS COLOMBE (FRA) |