Platz | Status | Runde | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.03.2010 - 07.03.2010 | Coupe de la Paix | Maalot | ||||||||
1 | GLAZKOV Nikita | 1992 | M | AIN | MGFSO (RUS) | |||
2 | TIMOSHENKO Philipp | 1990 | M | GER | ||||
3 | BOGOYAVLENSKIY Bogdan | 1992 | M | RUS | Dinamo-Kazan (RUS) | |||
3 | BOYADZHIEV Kristian | 1991 | M | BUL | Sofia (BUL) | |||
06.03.2009 - 07.03.2009 | Coupe de la Paix | Maalot | ||||||||
1 | PROKHOROV Dmytry | 1990 | M | ISR | ||||
2 | HARPER Ido | 1991 | M | ISR | Hapoel Kfar-Saba (ISR) | |||
3 | BOYADZHIEV Kristian | 1991 | M | BUL | Sofia (BUL) | |||
3 | YARINOVSKY Roman | 1991 | M | ISR | ||||
07.03.2008 - 08.03.2008 | Coupe de la Paix | Maalot | ||||||||
1 | SUKHOV Pavel | 1988 | M | RUS | ||||
2 | CHARTOVICH Artsiom | 1988 | M | BLR | SCAF RB (BLR) | |||
3 | MYMRENKO Sergiy | 1989 | M | UKR | ||||
3 | PROKHOROV Dmytry | 1990 | M | ISR | ||||
09.03.2007 - 10.03.2007 | Coupe de la Paix | Maalot | ||||||||
1 | BESKIN Grigori | 1987 | M | ISR | FFF Stockholm (SWE) | |||
2 | PRIINITS Sten | 1987 | M | EST | En Garde Haapsalu (EST) | |||
3 | ALIMZHANOV Enver | 1988 | M | KAZ | ||||
3 | LIMARDO Francisco | 1987 | M | VEN | ||||
10.03.2006 - 11.03.2006 | Coupe de la Paix | Maalot | ||||||||
1 | MORGOEV Vseslav | 1986 | M | RUS | ||||
2 | KHODOS Sergey | 1986 | M | RUS | ||||
3 | BONDAR Leonid | 1986 | M | RUS | ||||
3 | LAPUSTE Ciprian | 1986 | M | ROU | GFK Göteborg (SWE) | |||
12.03.2005 - 12.03.2005 | Coupe de la Paix | Maalot | ||||||||
1 | BESKIN Grigori | 1987 | M | ISR | FFF Stockholm (SWE) | |||
2 | ISRAELIAN Marat | 1986 | M | ISR | ||||
3 | AVDEEV Anton | 1986 | M | RUS | ||||
3 | GADIEV Ruslan | 1987 | M | RUS | ||||
13.03.2004 - 13.03.2004 | Coupe de la Paix | Maalot | ||||||||
1 | LIMARDO GASCON Ruben | 1985 | M | VEN | ||||
2 | BESKIN Grigori | 1987 | M | ISR | FFF Stockholm (SWE) | |||
3 | LIMARDO Francisco | 1987 | M | VEN | ||||
3 | SHLEPCHENKO Igor | 1986 | M | ISR | ||||
15.03.2003 - 16.03.2003 | Coupe de la Paix | Maalot | ||||||||
1 | MEJIAS Wolfgang | 1983 | M | VEN | ||||
2 | ZINGERMAN Viacheslav | 1984 | M | ISR | ||||
3 | GILL Noam | 1983 | M | ISR | ||||
3 | LIMARDO GASCON Ruben | 1985 | M | VEN | ||||
24.03.2001 - 25.03.2001 | Coupe de la Paix | Maalot | ||||||||
1 | URMAN Arthur | 1981 | M | ISR | ||||
2 | ZINGERMAN Viacheslav | 1984 | M | ISR | ||||
3 | SHUMYCHKIN Sergey | 1981 | M | ISR | ||||
3 | ZALIZNYAK Konstantin | 1981 | M | ISR |