Platz | Status | Runde | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2024 - 05.05.2024 | Norges Mesterskap | Oslo | ||||||||
1 | N | BUZINKAY Akos | 1974 | M | NOR | Njård Fekting (NOR) | ||
2 | N | GILFILLAN Gregor Duncan | 1974 | M | GBR | Bygdø FK (NOR) | ||
3 | N | EEG Ole | 1966 | M | NOR | Stavanger FK (NOR) | ||
3 | N | LYBERG Helge | 1970 | M | NOR | Oslo FK (NOR) | ||
28.04.2023 - 30.04.2023 | Norges Mesterskap | Stavanger | ||||||||
1 | N | GOUGH Robert-David | 1964 | M | NOR | Oslo FK (NOR) | ||
2 | N | LUNDESGAARD Dan | 1966 | M | NOR | Drammen FK (NOR) | ||
3 | N | GROSSE Frederic | 1965 | M | NOR | Njård Fekting (NOR) | ||
3 | N | KRAUSE Daniel | 1966 | M | USA | Trondheim FK (NOR) | ||
23.04.2022 - 24.04.2022 | Norges Mesterskap | Oslo | ||||||||
1 | N | GRIFFIN Justin | 1970 | M | NOR | Bygdø FK (NOR) | ||
2 | N | STOUTLAND Geir | 1964 | M | NOR | Bygdø FK (NOR) | ||
3 | N | KOLBJORNSEN Endre | 1967 | M | NOR | Bygdø FK (NOR) | ||
3 | N | LUNDESGAARD Dan | 1966 | M | NOR | Drammen FK (NOR) | ||
30.10.2021 - 31.10.2021 | Norges Mesterskap | Oslo | ||||||||
1 | N | KOLBJORNSEN Endre | 1967 | M | NOR | Bygdø FK (NOR) | ||
2 | N | LUNDESGAARD Dan | 1966 | M | NOR | Drammen FK (NOR) | ||
3 | N | BENDIKSEN Claes | 1965 | M | NOR | Bygdø FK (NOR) | ||
3 | N | GRIFFIN Justin | 1970 | M | NOR | Bygdø FK (NOR) | ||
24.10.2020 - 25.10.2020 | Norges Mesterskap | Bergen | ||||||||
1 | N | SCHJØTT Ivar | 1955 | M | NOR | Bergens FK (NOR) | ||
2 | N | STOUTLAND Geir | 1964 | M | NOR | Bygdø FK (NOR) | ||
3 | N | LABES Pierre | 1967 | M | NOR | Stavanger FK (NOR) | ||
3 | N | PAUS Henrik | 1977 | M | NOR | Affekt FK (NOR) | ||
28.06.2019 - 30.06.2019 | Norges Mesterskap | Stavanger | ||||||||
1 | N | LUNDESGAARD Dan | 1966 | M | NOR | Drammen FK (NOR) | ||
2 | N | BENDIKSEN Claes | 1965 | M | NOR | Bygdø FK (NOR) | ||
3 | N | OLSEN Håvard | 1967 | M | NOR | Stavanger FK (NOR) | ||
21.04.2018 - 22.04.2018 | Norges Mesterskap | Oslo | ||||||||
1 | BENDIKSEN Claes | 1965 | M | NOR | Bygdø FK (NOR) | |||
2 | KOLBJORNSEN Endre | 1967 | M | NOR | Bygdø FK (NOR) | |||
3 | GOUGH Robert-David | 1964 | M | NOR | Oslo FK (NOR) | |||
3 | PEDERSEN John Hugo | 1961 | M | NOR | Fredrikstad FK (NOR) | |||
22.04.2017 - 23.04.2017 | Norges Mesterskap | Oslo | ||||||||
1 | FALCK-YTTER Jan | 1961 | M | NOR | SV Esslingen (GER) | |||
2 | STOUTLAND Geir | 1964 | M | NOR | Bygdø FK (NOR) | |||
3 | JOHNSEN Dagfinn | 1964 | M | NOR | Fredrikstad FK (NOR) | |||
3 | PEDERSEN John Hugo | 1961 | M | NOR | Fredrikstad FK (NOR) |