Platz | Status | Runde | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.03.2023 - 12.03.2023 | Torneio Nacional Cidade de Curitiba | Curitiba | ||||||||
1 | N | MORAIS Paulo | 2003 | M | BRA | ECP Pinheiros (BRA) | ||
2 | N | MION Lorenzo | 2004 | M | BRA | ECP Pinheiros (BRA) | ||
3 | N | LIMA Kevin | 2002 | M | BRA | CMSP Sao Paulo (BRA) | ||
3 | N | MARQUES Henrique | 1996 | M | BRA | ECP Pinheiros (BRA) | ||
19.08.2022 - 21.08.2022 | Copa Curitiba - Ronaldo Schwantes | Curitiba | ||||||||
1 | N | MARQUES Henrique | 1996 | M | BRA | ECP Pinheiros (BRA) | ||
2 | N | MAROSTEGA Pedro | 1997 | M | BRA | GNU Nautico Uniao (BRA) | ||
3 | N | MACHADO Jerônimo | 1986 | M | BRA | GNU Nautico Uniao (BRA) | ||
3 | N | MORAIS Paulo | 2003 | M | BRA | ECP Pinheiros (BRA) | ||
17.05.2018 - 19.05.2018 | Torneio Nacional | Curitiba | ||||||||
1 | N | SHIMBO Heitor | 1983 | M | BRA | ECP Pinheiros (BRA) | ||
2 | N | MELARAGNO Rafael | 1996 | M | BRA | ECP Pinheiros (BRA) | ||
3 | N | GASTAL Eduardo | 1996 | M | BRA | GNU Nautico Uniao (BRA) | ||
3 | N | XAVIER Marco | 1987 | M | BRA | GNU Nautico Uniao (BRA) | ||
10.03.2017 - 12.03.2017 | Torneio Nacional | Curitiba | ||||||||
1 | SHIMBO Heitor | 1983 | M | BRA | ECP Pinheiros (BRA) | |||
2 | SCAVASIN Fernando | 1984 | M | BRA | ECP Pinheiros (BRA) | |||
3 | XAVIER Marco | 1987 | M | BRA | GNU Nautico Uniao (BRA) | |||
4 | MAROSTEGA Pedro | 1997 | M | BRA | GNU Nautico Uniao (BRA) | |||
06.05.2016 - 08.05.2016 | Torneio Nacional | Curitiba | ||||||||
1 | PERRIER Ghislain | 1987 | M | BRA | AUBERVILLIER (FRA) | |||
2 | SCAVASIN Fernando | 1984 | M | BRA | ECP Pinheiros (BRA) | |||
3 | SHIMBO Heitor | 1983 | M | BRA | ECP Pinheiros (BRA) | |||
4 | XAVIER Marco | 1987 | M | BRA | GNU Nautico Uniao (BRA) | |||
05.06.2015 - 07.06.2015 | Torneio Nacional | Curitiba | ||||||||
1 | N | TOLDO Guilherme | 1992 | M | BRA | GNU Nautico Uniao (BRA) | ||
2 | N | SOUZA Joao | 2000 | M | BRA | |||
3 | N | SCAVASIN Fernando | 1984 | M | BRA | ECP Pinheiros (BRA) | ||
4 | N | MARQUES Henrique | 1996 | M | BRA | ECP Pinheiros (BRA) |