Platz | Status | Runde | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.03.2024 - 10.03.2024 | NRW Einzel-Meisterschaft Florett | Hagen | ||||||||
1 | N | TRUSKAWA Maarten | 2007 | M | GER | Hasper FC (GER) | ||
2 | N | PAGENKOPF Niklas | 2009 | M | GER | FC Moers (GER) | ||
3 | N | KLITZING Jan Lasse | 2008 | M | GER | FC Moers (GER) | ||
3 | N | TIETZ Carlo | 2007 | M | GER | FG Recklinghausen (GER) | ||
04.03.2023 - 05.03.2023 | Nordrhein-Westfalen Meisterschaft | Hagen | ||||||||
1 | N | BRITO Lucas | 2007 | M | GER | DFC Düsseldorf (GER) | ||
2 | N | TRUSKAWA Maarten | 2007 | M | GER | Hasper FC (GER) | ||
3 | N | KLITZING Jan Lasse | 2008 | M | GER | FC Moers (GER) | ||
3 | N | OTTO Justus | 2007 | M | GER | OFC Bonn (GER) | ||
26.03.2022 - 27.03.2022 | Nordrhein-Westfalen Meisterschaft | Moers | ||||||||
1 | N | MEHNER Laureano | 2007 | M | GER | FC Moers (GER) | ||
2 | N | BARBY Henrik | 2007 | M | GER | FC Moers (GER) | ||
3 | N | MIRBACH Maximilian | 2006 | M | GER | DFC Düsseldorf (GER) | ||
3 | N | TRUSKAWA Marian | 2005 | M | GER | Hasper FC (GER) | ||
16.03.2019 - 17.03.2019 | Nordrhein-Westfalen Meisterschaft | Duisburg | ||||||||
1 | N | HEGGE Maurus | 2003 | M | GER | TG Münster (GER) | ||
2 | N | RIDDER Norwin | 2002 | M | GER | Dürener FC (GER) | ||
3 | N | HILBRANDT Alexander | 2005 | M | GER | FC Moers (GER) | ||
3 | N | SCHMITZ Tom | 2002 | M | GER | OFC Bonn (GER) | ||
10.03.2018 - 11.03.2018 | Nordrhein-Westfalen Meisterschaft | Düsseldorf | ||||||||
1 | BRANSCHEID Gregor | 2001 | M | GER | FC Moers (GER) | |||
2 | ARNDT Justin | 2003 | M | GER | Quernheimer FC (GER) | |||
3 | HEGGE Maurus | 2003 | M | GER | TG Münster (GER) | |||
3 | WETZLAR Mattis | 2003 | M | GER | Quernheimer FC (GER) | |||
04.02.2017 - 05.02.2017 | Nordrhein-Westfalen Meisterschaft | Duisburg | ||||||||
1 | LÖHR Tom-Florin | 2001 | M | GER | TB Burgsteinfurt (GER) | |||
2 | LEYENDECKER Piet | 2002 | M | GER | Eintracht Duisburg (GER) | |||
3 | LIEBSCHER David | 2002 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
3 | OTT Daniel | 2001 | M | GER | TG Münster (GER) |