Platz | Status | Runde | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.06.2013 - 30.06.2013 | Rheinische Meisterschaft | Bonn | ||||||||
1 | NEUHAUS Matthias | 1995 | M | GER | FC Moers (GER) | |||
2 | KRAFT Alexander | 1996 | M | GER | MTV Braunschweig (GER) | |||
3 | BÄHREN Jonas | 1995 | M | GER | Rheydter TV (GER) | |||
3 | HAMACHER Thies | 1994 | M | GER | [i] TG Neuss (GER) | |||
08.09.2012 - 09.09.2012 | Rheinische Meisterschaft | Dormagen | ||||||||
1 | VESPER Marian Alexander | 1993 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
2 | MICHALCZIK Jan Christopher | 1996 | M | GER | ETUF Essen (GER) | |||
3 | BÄHREN Tobias | 1994 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
3 | PARCHATKA Niklas | 1993 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
01.07.2011 - 03.07.2011 | Rheinische Meisterschaft | Bonn | ||||||||
1 | HAMACHER Thies | 1994 | M | GER | [i] TG Neuss (GER) | |||
2 | NEUHAUS Matthias | 1995 | M | GER | FC Moers (GER) | |||
3 | BÄHREN Tobias | 1994 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
3 | SCHWALB Rafael | 1993 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
11.09.2010 - 12.09.2010 | Rheinische Meisterschaft | Bonn | ||||||||
1 | SANITA André | 1992 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
2 | FARK Frederic | 1991 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
3 | DILCHER Eric | 1991 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
3 | KAMKE Nikolas | 1992 | M | GER | ETUF Essen (GER) | |||
26.09.2009 - 27.09.2009 | Rheinische Meisterschaft | Oberhausen | ||||||||
1 | OZWIRK Felix | 1991 | M | GER | FC Moers (GER) | |||
2 | THALMANN Steffen | 1992 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
3 | GRUNDLER Jonas | 1991 | M | GER | FC Moers (GER) | |||
3 | KÜRTEN Christian | 1992 | M | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen (GER) | |||
30.08.2008 - 31.08.2008 | Rheinische Meisterschaft | Bonn | ||||||||
1 | KRÖPLIN Moritz | 1991 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
2 | GOLLAN Aljoscha | 1989 | M | GER | FC Moers (GER) | |||
3 | MAXEM Matthias | 1992 | M | GER | FC Moers (GER) | |||
3 | PIETRUS Lutz | 1989 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
22.09.2007 - 23.09.2007 | Rheinische Meisterschaft | Ratingen | ||||||||
1 | PIETRUS Lutz | 1989 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
2 | FENGER Lucas | 1989 | M | GER | FC Moers (GER) | |||
3 | GOLLAN Aljoscha | 1989 | M | GER | FC Moers (GER) | |||
3 | OZWIRK Felix | 1991 | M | GER | FC Moers (GER) | |||
23.09.2006 - 24.09.2006 | Rheinische Meisterschaft | Ratingen | ||||||||
1 | GOLLAN Aljoscha | 1989 | M | GER | FC Moers (GER) | |||
2 | STRUCK Dominic | 1989 | M | GER | FC Moers (GER) | |||
3 | PIETRUS Lutz | 1989 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
3 | SÜß Tobias | 1989 | M | GER | FC Moers (GER) | |||
10.07.2004 - 10.07.2004 | Rheinische Meisterschaft | Nordrhein | ||||||||
1 | FENGER Lucas | 1989 | M | GER | FC Moers (GER) | |||
2 | STRUCK Dominic | 1989 | M | GER | FC Moers (GER) | |||
3 | GOLLAN Aljoscha | 1989 | M | GER | ||||
3 | RAWERT Arne | 1988 | M | GER | ETUF Essen (GER) | |||
11.10.2003 - 11.10.2003 | Rheinische Meisterschaft | Nordrhein | ||||||||
1 | KAPPES Marius | 1986 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
2 | SZYSZKA Arne-Patric | 1986 | M | GER | ETUF Essen (GER) | |||
3 | BACH Sebastian | 1985 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
3 | WELTRING Kay-Mario | 1985 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
12.10.2002 - 13.10.2002 | Rheinische Meisterschaft | Nordrhein | ||||||||
1 | KLEIBRINK Benjamin | 1985 | M | GER | FC Moers (GER) | |||
2 | KAPPES Marius | 1986 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
3 | WELTRING Kay-Mario | 1985 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
3 | WOSTRY Thomas | 1985 | M | GER | ETUF Essen (GER) | |||
01.11.2001 - 02.11.2001 | Rheinische Meisterschaft | Nordrhein | ||||||||
1 | KLEIBRINK Benjamin | 1985 | M | GER | FC Moers (GER) | |||
2 | WIEDNER Jonas | 1982 | M | GER | ||||
3 | GRUNDLER Thomas | 1982 | M | GER | FC Moers (GER) | |||
3 | ZYBER Johannes | 1982 | M | GER | ||||
28.10.2000 - 29.10.2000 | Rheinische Meisterschaft | Nordrhein | ||||||||
1 | KLEIBRINK Benjamin | 1985 | M | GER | FC Moers (GER) | |||
2 | MALISZKIEWICZ Dimitri | 1985 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
3 | GHIONE Leo | 1984 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
3 | GRUNDLER Thomas | 1982 | M | GER | FC Moers (GER) | |||
06.11.1999 - 07.11.1999 | Rheinische Meisterschaft | Nordrhein | ||||||||
1 | SENFT Jan-Simon | 1982 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
2 | REICHERT Ben | 1981 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
3 | WERK Cory | 1982 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
3 | WIEDNER Jonas | 1982 | M | GER | ||||
05.09.1998 - 06.09.1998 | Rheinische Meisterschaft | Bonn | ||||||||
1 | HAUSMANN David | 1979 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
2 | REICHERT Christian | 1979 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
3 | SENFT Jan-Simon | 1982 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
3 | WERK Cory | 1982 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
06.09.1997 - 07.09.1997 | Rheinische Meisterschaft | Dormagen | ||||||||
1 | N | REICHERT Dennis | 1978 | M | GER | |||
2 | N | GLOY Yves | 1980 | M | GER | |||
3 | N | REICHERT Ben | 1981 | M | GER | |||
3 | N | SENFT Daniel | 1978 | M | GER | |||
07.09.1996 - 08.09.1996 | Rheinische Meisterschaft | Dormagen | ||||||||
1 | N | REICHLING Felix | 1977 | M | GER | |||
2 | N | SENFT Daniel | 1978 | M | GER | |||
3 | N | HAUSMANN David | 1979 | M | GER | |||
4 | N | REICHERT Christian | 1979 | M | GER | |||
10.09.1995 - 10.09.1995 | Rheinische Meisterschaft | Krefeld | ||||||||
1 | N | JORDAN Philipp | 1976 | M | GER | |||
2 | N | REICHERT Dennis | 1978 | M | GER | |||
3 | N | REICHERT Christian | 1979 | M | GER | |||
4 | N | SENFT Daniel | 1978 | M | GER | |||
20.08.1994 - 21.08.1994 | Rheinische Meisterschaft | Dormagen | ||||||||
1 | N | REICHLING Felix | 1977 | M | GER | |||
2 | N | MESSER Beda | 1977 | M | GER | |||
3 | N | OTTO Guido | 1975 | M | GER | |||
4 | N | REICHERT Christian | 1979 | M | GER | |||
19.09.1993 - 19.09.1993 | Rheinische Meisterschaft | Dormagen | ||||||||
1 | N | JORDAN Philipp | 1976 | M | GER | |||
2 | N | RAUCHUT Alexander | 1974 | M | GER | |||
3 | N | ULLRICH Jörn | 1974 | M | GER | TG Münster (GER) | ||
4 | N | OTTO Guido | 1975 | M | GER | |||
4 | N | REICHLING Felix | 1977 | M | GER | |||
28.06.1992 - 28.06.1992 | Rheinische Meisterschaft | Hoffnungsthal | ||||||||
1 | N | GEISSLER Axel | 1973 | M | GER | |||
2 | N | JORDAN Philipp | 1976 | M | GER | |||
3 | N | KÜHN Secundus | 1973 | M | GER | |||
4 | N | HEMMERS Michael | 1974 | M | GER | |||
06.07.1991 - 07.07.1991 | Rheinische Meisterschaft | Moers | ||||||||
1 | N | MÜLLER Kay | 1972 | M | GER | |||
2 | N | BECKER Kai | 1974 | M | GER | |||
3 | N | QUARG David | 1973 | M | GER | |||
4 | N | KÜHN Secundus | 1973 | M | GER | |||
01.09.1990 - 01.09.1990 | Rheinische Meisterschaft | Nordrhein | ||||||||
1 | N | HEMMERS Michael | 1974 | M | GER | |||
2 | N | MÜLLER Kay | 1972 | M | GER | |||
3 | N | MÜLLER Oliver | 1973 | M | GER | ETUF Essen (GER) | ||
4 | N | GEISSLER Axel | 1973 | M | GER | |||
14.10.1989 - 15.10.1989 | Rheinische Meisterschaft | Moers | ||||||||
1 | N | STEINBACH Nils | 1971 | M | GER | |||
2 | N | MÜLLER Kay | 1972 | M | GER | |||
3 | N | WAGNER Tilo | 1971 | M | GER | |||
4 | N | WAHLEN Raimund | 1973 | M | GER | |||
29.10.1988 - 30.10.1988 | Rheinische Meisterschaft | Moers | ||||||||
1 | N | WELLMANN Torsten | 1969 | M | GER | |||
2 | N | DIETRICH Michael | 1969 | M | GER | |||
3 | N | JAHNKE Gregor | 1970 | M | GER | |||
21.10.1986 - 22.10.1986 | Rheinische Meisterschaft | Bonn | ||||||||
1 | N | KOCH Alexander | 1969 | M | GER | ETUF Essen (GER) | ||
2 | N | PAASSEN Patrick | 1968 | M | GER | |||
3 | N | WELLMANN Torsten | 1969 | M | GER | |||
4 | N | WEGENER Ingo | 1958 | M | GER | |||
30.09.1985 - 01.10.1985 | Rheinische Meisterschaft | Dormagen | ||||||||
1 | N | KOCH Alexander | 1969 | M | GER | ETUF Essen (GER) | ||
2 | N | HEIN Hartmut | 1966 | M | GER | Rheydter TV (GER) | ||
3 | N | KÜSTERS Roland | 1967 | M | GER | |||
4 | N | WELLMANN Torsten | 1969 | M | GER | |||
22.09.1984 - 23.09.1984 | Rheinische Meisterschaft | Bonn | ||||||||
1 | N | TREU Frank | 1965 | M | GER | |||
2 | N | HEIN Hartmut | 1966 | M | GER | Rheydter TV (GER) | ||
3 | N | KOCH Alexander | 1969 | M | GER | ETUF Essen (GER) | ||
4 | N | QUISKE Moritz | 1966 | M | GER | |||
24.09.1983 - 25.09.1983 | Rheinische Meisterschaft | Bonn | ||||||||
2 | N | TREU Frank | 1965 | M | GER | |||
3 | N | LÜTH Stefan | 1966 | M | GER |