Platz | Status | Runde | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.11.2015 - 15.11.2015 | Glaive de Tallinn | Tallinn | ||||||||
1 | MINOBE Kazuyasu | 1987 | M | JPN | ||||
2 | UYAMA Satoru | 1991 | M | JPN | ||||
3 | GAROZZO Enrico | 1989 | M | ITA | ||||
3 | GRUMIER Gauthier | 1984 | M | FRA | ||||
14.11.2014 - 16.11.2014 | Glaive de Tallinn | Tallinn | ||||||||
1 | GRUMIER Gauthier | 1984 | M | FRA | ||||
2 | KNEIP Christoph | 1980 | M | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen (GER) | |||
3 | KAUTER Fabian | 1985 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | |||
3 | PIZZO Paolo | 1983 | M | ITA | ||||
21.02.2014 - 23.02.2014 | Glaive de Tallin | Tallinn | ||||||||
1 | HEINZER Max | 1987 | M | SUI | SEB Basel (SUI) | |||
2 | VERWIJLEN Bas | 1983 | M | NED | SC Den Bosch (NED) | |||
3 | DONG Chao | 1988 | M | CHN | ||||
3 | GRUMIER Gauthier | 1984 | M | FRA | ||||
15.03.2013 - 17.03.2013 | Glaive de Tallinn | Tallinn | ||||||||
1 | HEINZER Max | 1987 | M | SUI | SEB Basel (SUI) | |||
2 | SONG Jae Ho | 1990 | M | KOR | ||||
3 | FERNANDEZ Silvio | 1979 | M | VEN | ||||
3 | KAUTER Fabian | 1985 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | |||
02.03.2012 - 04.03.2012 | Glaive de Tallinn | Tallinn | ||||||||
1 | NOVOSJOLOV Nikolai | 1980 | M | EST | Le Glaive (EST) | |||
2 | GRUMIER Gauthier | 1984 | M | FRA | ||||
3 | ALIMZHANOV Elmir | 1986 | M | KAZ | ||||
3 | PIZZO Paolo | 1983 | M | ITA | ||||
04.03.2011 - 06.03.2011 | Glaive de Tallinn | Tallinn | ||||||||
1 | FIEDLER Jörg | 1978 | M | GER | FC Leipzig (GER) | |||
2 | GRUMIER Gauthier | 1984 | M | FRA | ||||
3 | NOVOSJOLOV Nikolai | 1980 | M | EST | Le Glaive (EST) | |||
3 | VERWIJLEN Bas | 1983 | M | NED | SC Den Bosch (NED) | |||
13.02.2010 - 14.02.2010 | Glaive de Tallinn | Tallinn | ||||||||
1 | NOVOSJOLOV Nikolai | 1980 | M | EST | Le Glaive (EST) | |||
2 | CONFALONIERI Diego | 1979 | M | ITA | ||||
3 | TIKHOMIROV Alexey | 1983 | M | AIN | ||||
3 | TOURCHINE Igor | 1982 | M | RUS | ||||
14.02.2009 - 15.02.2009 | Glaive de Tallinn | Tallinn | ||||||||
1 | JEANNET Jérome | 1977 | M | FRA | ||||
2 | GRUMIER Gauthier | 1984 | M | FRA | ||||
3 | VERWIJLEN Bas | 1983 | M | NED | SC Den Bosch (NED) | |||
3 | ZINGERMAN Viacheslav | 1984 | M | ISR | ||||
16.02.2008 - 17.02.2008 | Glaive de Tallinn | Tallinn | ||||||||
1 | TAGLIARIOL Matteo | 1983 | M | ITA | ||||
2 | ROTA Alfredo | 1975 | M | ITA | ||||
3 | KAUTER Michael | 1979 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | |||
3 | MILANOLI Paolo | 1969 | M | ITA | [i] CS Fiamme Oro Roma (ITA) | |||
17.02.2007 - 18.02.2007 | Glaive de Tallinn | Tallinn | ||||||||
1 | ROBEIRI Ulrich | 1982 | M | FRA | ||||
2 | JEANNET Jérome | 1977 | M | FRA | ||||
3 | BOISSE Eric | 1980 | M | FRA | ST GRATIEN (FRA) | |||
3 | FIEDLER Jörg | 1978 | M | GER | FC Leipzig (GER) | |||
20.05.2006 - 21.05.2006 | Glaive de Tallinn | Tallinn | ||||||||
1 | ROBEIRI Ulrich | 1982 | M | FRA | ||||
2 | CAROZZO Stefano | 1979 | M | ITA | ||||
3 | JEANNET Jérome | 1977 | M | FRA | ||||
3 | MOERCH Claus | 1976 | M | NOR | Bygdø FK (NOR) | |||
21.05.2005 - 22.05.2005 | Glaive de Tallinn | Tallinn | ||||||||
1 | KOLOBKOV Pavel | 1969 | M | RUS | ||||
2 | SCHMITT Martin | 1981 | M | GER | FC Tauberbischofsheim (GER) | |||
3 | FIEDLER Jörg | 1978 | M | GER | FC Leipzig (GER) | |||
3 | VERWIJLEN Bas | 1983 | M | NED | SC Den Bosch (NED) | |||
24.01.2004 - 25.01.2004 | Glaive de Tallinn | Tallinn | ||||||||
1 | KOLOBKOV Pavel | 1969 | M | RUS | ||||
2 | KARDOLUS Arwin | 1964 | M | NED | s.v. Zaal Kardolus (NED) | |||
3 | KELSEY Weston | 1981 | M | USA | ||||
3 | KIM Seung Gu | 1981 | M | KOR | ||||
25.01.2003 - 26.01.2003 | Glaive de Tallinn | Tallinn | ||||||||
1 | HOFFMANN Basil | 1976 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | |||
2 | FIEDLER Jörg | 1978 | M | GER | FC Leipzig (GER) | |||
3 | BROLIN Robert | 1976 | M | SWE | DIF Stockholm (SWE) | |||
3 | TOURCHINE Igor | 1982 | M | RUS | ||||
02.02.2002 - 03.02.2002 | Glaive de Tallin | Tallinn | ||||||||
1 | KOLOBKOV Pavel | 1969 | M | RUS | ||||
2 | MALMGREN Magnus | 1978 | M | SWE | FKC Karlskrona (SWE) | |||
3 | BROLIN Robert | 1976 | M | SWE | DIF Stockholm (SWE) | |||
3 | VAHT Sergei | 1979 | M | EST | ||||
03.02.2001 - 04.02.2001 | Glaive de Tallin | Tallinn | ||||||||
1 | ANDRZEJUK Robert | 1975 | M | POL | ||||
2 | VANKY Peter | 1968 | M | SWE | DIF Stockholm (SWE) | |||
3 | GORBACHUK Oleksandr | 1972 | M | UKR | ||||
3 | KARYUCHENKO Dmytro | 1980 | M | UKR | ||||
08.01.2000 - 09.01.2000 | Glaive de Tallinn | Tallinn | ||||||||
1 | FEKETE Attila | 1974 | M | HUN | ||||
2 | VANKY Peter | 1968 | M | SWE | DIF Stockholm (SWE) | |||
3 | KOVACS Ivan | 1970 | M | HUN | ||||
3 | KULCSAR Krisztian | 1971 | M | HUN | VASAS Budapest (HUN) | |||
09.01.1999 - 10.01.1999 | Glaive de Tallinn | Tallinn | ||||||||
1 | GORBACHUK Oleksandr | 1972 | M | UKR | ||||
2 | KAABERMA Kaido | 1968 | M | EST | ||||
3 | IMRE Geza | 1974 | M | HUN | ||||
3 | PCHENIKIN Vladimir | 1970 | M | BLR | ||||
10.01.1998 - 11.01.1998 | Glaive de Tallinn | Tallinn | ||||||||
1 | KAABERMA Kaido | 1968 | M | EST | ||||
2 | KOLCZONAY Erno | 1953 | M | HUN | ||||
3 | GORBACHUK Oleksandr | 1972 | M | UKR | ||||
3 | KAJAK Andrus | 1965 | M | EST | ||||
11.01.1997 - 12.01.1997 | Glaive de Tallin | Tallinn | ||||||||
1 | ZAKHAROV Vitali | 1967 | M | BLR | SCAF RB (BLR) | |||
2 | MILANOLI Paolo | 1969 | M | ITA | [i] CS Fiamme Oro Roma (ITA) | |||
3 | GORBACHUK Oleksandr | 1972 | M | UKR | ||||
3 | MALIY Andriy | 1977 | M | UKR | ||||
13.01.1996 - 14.01.1996 | Glaive de Tallinn | Tallinn | ||||||||
1 | BEKETOV Alexander | 1970 | M | RUS | Dynamo Moskau (RUS) | |||
2 | TOTOLA Gabor | 1973 | M | HUN | MTK (HUN) | |||
3 | BUERGIN Nicolas | 1971 | M | SUI | SEB Basel (SUI) | |||
3 | CUOMO Sandro | 1962 | M | ITA | ||||
15.01.1995 - 15.01.1995 | Glaive de Tallinn | Tallinn | ||||||||
1 | MILANOLI Paolo | 1969 | M | ITA | [i] CS Fiamme Oro Roma (ITA) | |||
2 | AGUEEV Vitaly | 1964 | M | UKR | KIEW (UKR) | |||
3 | CUOMO Sandro | 1962 | M | ITA | ||||
3 | KUROWSKI Bartlomiej | 1974 | M | POL | Piast Gliwice (POL) | |||
16.01.1994 - 16.01.1994 | Glaive de Tallinn | Tallinn | ||||||||
1 | PANTANO Stefano | 1962 | M | ITA | [i] Fiame Oro Rom (ITA) | |||
2 | KOLOBKOV Pavel | 1969 | M | RUS | ||||
3 | MAZZONI Angelo | 1961 | M | ITA | [i] CS CARABINIERI ROMA (ITA) | |||
3 | TYSHKO Mykhaylo | 1959 | M | UKR | ||||
16.01.1993 - 16.01.1993 | Glaive de Tallinn | Tallinn | ||||||||
1 | FAGET Herve | 1965 | M | FRA | ||||
2 | GLASUNOV Alexandre | 1966 | M | RUS | ZSKA Moskau (RUS) | |||
3 | HENRY Jean-Michel | 1963 | M | FRA | ||||
3 | MAZZONI Angelo | 1961 | M | ITA | [i] CS CARABINIERI ROMA (ITA) | |||
18.01.1992 - 19.01.1992 | Glaive de Tallinn | Tallinn | ||||||||
1 | SRECKI Eric | 1964 | M | FRA | LEVALLOIS (FRA) | |||
2 | KAABERMA Kaido | 1968 | M | EST | ||||
3 | CUOMO Sandro | 1962 | M | ITA | ||||
3 | ZAKHAREVITCH Valerian | 1967 | M | RUS | ||||
18.01.1990 - 19.01.1990 | Glaive de Tallin | Tallinn | ||||||||
1 | MAZZONI Angelo | 1961 | M | ITA | [i] CS CARABINIERI ROMA (ITA) | |||
2 | FELISIAK Robert | 1962 | M | GER | ||||
3 | KOLOBKOV Pavel | 1969 | M | RUS | ||||
4 | TYSHKO Mykhaylo | 1959 | M | UKR | ||||
17.02.1984 - 20.02.1984 | Glaive de Tallin | Tallinn | ||||||||
1 | N | KOLCZONAY Erno | 1953 | M | HUN | |||
2 | N | BYKOV Aleksandr | 1953 | M | RUS | |||
4 | N | CHRONOWSKI Ludomir | 1959 | M | POL | Olimpia Czestochowa (POL) |