Platz | Status | Runde | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.02.2024 - 25.02.2024 | Wappen von Hamburg | Hamburg | ||||||||
1 | N | BELLMANN Achim | 1957 | M | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen (GER) | ||
2 | N | SCHMIDT-THOMÉE Georg | 1959 | M | GER | Heidelberger FC/TSG R. (GER) | ||
3 | N | BIRKENMAIER Gerhard | 1963 | M | GER | VFB Friedrichshafen (GER) | ||
3 | N | WAGNER Dirk | 1962 | M | GER | Hamburger FC (GER) | ||
25.02.2023 - 26.02.2023 | Wappen von Hamburg | Hamburg | ||||||||
1 | N | BELLMANN Achim | 1957 | M | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen (GER) | ||
2 | N | BIRKENMAIER Gerhard | 1963 | M | GER | VFB Friedrichshafen (GER) | ||
3 | N | BURKARDT Michael | 1959 | M | GER | Darmstädter FC (GER) | ||
3 | N | CICHOSZ Matthias | 1962 | M | GER | USC Magdeburg (GER) | ||
26.02.2022 - 27.02.2022 | Wappen von Hamburg | Hamburg | ||||||||
1 | N | BELLMANN Achim | 1957 | M | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen (GER) | ||
2 | N | WAGNER Dirk | 1962 | M | GER | Hamburger FC (GER) | ||
3 | N | BURKARDT Michael | 1959 | M | GER | Darmstädter FC (GER) | ||
3 | N | KLUGE Rainer | 1958 | M | GER | Darmstädter FC (GER) | ||
04.05.2019 - 05.05.2019 | Wappen von Hamburg | Hamburg | ||||||||
1 | N | MAHLER Hans-Michael | 1959 | M | GER | Heidelberger FC/TSG R. (GER) | ||
2 | N | GERBER Frank-Helge | 1957 | M | GER | TK Hannover (GER) | ||
3 | N | KLUGE Rainer | 1958 | M | GER | Darmstädter FC (GER) | ||
3 | N | SCHMIDT-THOMÉE Georg | 1959 | M | GER | Heidelberger FC/TSG R. (GER) | ||
04.05.2018 - 05.05.2018 | Wappen von Hamburg | Hamburg | ||||||||
1 | BELLMANN Achim | 1957 | M | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen (GER) | |||
2 | HENSEL Werner | 1952 | M | GER | MTV Braunschweig (GER) | |||
3 | GERBER Frank-Helge | 1957 | M | GER | TK Hannover (GER) | |||
3 | LÜDERS Harald | 1954 | M | GER | Darmstädter FC (GER) | |||
06.05.2017 - 07.05.2017 | Wappen von Hamburg | Hamburg | ||||||||
1 | HENSEL Werner | 1952 | M | GER | MTV Braunschweig (GER) | |||
2 | KACHUR Bruno | 1949 | M | GER | TSF Ditzingen (GER) | |||
3 | HOCH Franz | 1956 | M | GER | FC Tauberbischofsheim (GER) | |||
3 | LÜDERS Harald | 1954 | M | GER | Darmstädter FC (GER) | |||
30.04.2016 - 01.05.2016 | Wappen von Hamburg | Hamburg | ||||||||
1 | KÜHN Norbert | 1950 | M | GER | SSG Bensheim (GER) | |||
2 | CHUBAROV Vladimir | 1949 | M | GER | Darmstädter FC (GER) | |||
3 | HENSEL Werner | 1952 | M | GER | MTV Braunschweig (GER) | |||
3 | KÄSTLEN Paul-C. | 1951 | M | GER | FC Fürth (GER) | |||
02.05.2015 - 03.05.2015 | Wappen von Hamburg | Hamburg | ||||||||
1 | N | HENSEL Werner | 1952 | M | GER | MTV Braunschweig (GER) | ||
2 | N | KÜHN Norbert | 1950 | M | GER | SSG Bensheim (GER) | ||
3 | N | CHUBAROV Vladimir | 1949 | M | GER | |||
3 | N | SCHÖLß Michael | 1947 | M | GER | TV Ingolstadt (GER) | ||
10.05.2014 - 11.05.2014 | Hamburger Senioren Turnier | Hamburg | ||||||||
1 | N | LÜDERS Harald | 1954 | M | GER | Darmstädter FC (GER) | ||
2 | N | REETMEYER Henry | 1950 | M | GER | ETV Hamburg (GER) | ||
3 | N | GRÖPPEL Jörg | 1952 | M | GER | |||
3 | N | PRATER Ralph | 1953 | M | GER | Dresdener FC (GER) |