Platz | Status | Runde | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.02.2024 - 18.02.2024 | World Cup | Sabadell (Barcelona) | ||||||||
1 | N | KUMBLA Samarth | 2004 | M | USA | |||
2 | N | HELMY-COCOYNACQ Adrien | 2005 | M | FRA | PARIS CEP (FRA) | ||
3 | N | CHEN Andrew | 2005 | M | USA | |||
3 | N | COOK Jaimie | 2005 | M | GBR | Salle Holyrood (GBR) | ||
18.02.2023 - 19.02.2023 | World Cup | Sabadell (Barcelona) | ||||||||
1 | N | COOK Jaimie | 2005 | M | GBR | Salle Holyrood (GBR) | ||
2 | N | FRANZONI Giuseppe | 2003 | M | ITA | |||
3 | N | ADOUL Raian | 2003 | M | ITA | [i] CS Ancona (ITA) | ||
3 | N | IACOMONI Matteo | 2005 | M | ITA | |||
19.02.2022 - 20.02.2022 | World Cup | Sabadell (Barcelona) | ||||||||
1 | N | SZEMES Gergo | 2003 | M | HUN | Kunszentmiklósi Vivóegylet (HUN) | ||
2 | N | LI Brandon | 2004 | M | USA | |||
3 | N | DE BADTS Paul Antoine | 2002 | M | FRA | Masque de fer Lyon (FRA) | ||
3 | N | LOUIE Bryce | 2002 | M | USA | |||
15.02.2020 - 16.02.2020 | World Cup | Sabadell (Barcelona) | ||||||||
1 | N | SAVIN Rafael | 2000 | M | FRA | CANNES CE (FRA) | ||
2 | N | SPICHIGER Armand | 2001 | M | FRA | LYON SE (FRA) | ||
3 | N | BRAVO Kenji | 2001 | M | USA | |||
3 | N | DANIEL Ashton | 2001 | M | USA | |||
16.02.2019 - 17.02.2019 | World Cup | Sabadell | ||||||||
1 | N | BORODACHEV Anton | 2000 | M | AIN | |||
2 | N | BRAVO Kenji | 2001 | M | USA | |||
3 | N | MARINI Tommaso | 2000 | M | ITA | |||
3 | N | TROSHIN Ivan | 2000 | M | RUS | CSKA Moscow (RUS) | ||
17.02.2018 - 18.02.2018 | World Cup | Terrassa (Barcelona) | ||||||||
1 | MARINI Tommaso | 2000 | M | ITA | ||||
2 | BORODACHEV Anton | 2000 | M | AIN | ||||
3 | HAMZA Mohamed | 2000 | M | EGY | ||||
3 | MYLNIKOV Vladislav | 2000 | M | AIN | ||||
14.11.2009 - 15.11.2009 | Comunidad de Madrid | Madrid | ||||||||
1 | NISSIM Filippos | 1991 | M | GRE | A.S.A.O. ATHENS (GRE) | |||
2 | KONTOCHRISTOPOULOS Nikolaos | 1992 | M | GRE | A.O.X. EGALEO (GRE) | |||
3 | KIIL Filip | 1990 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | |||
3 | WOHLGEMUTH-ENGEL Dominik | 1990 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) | |||
15.11.2008 - 16.11.2008 | Comunidad de Madrid | Madrid | ||||||||
1 | NAKIS Theodoros | 1992 | M | GRE | ATHINAIKOS O.O. (GRE) | |||
2 | CHAMLEY-WATSON Miles | 1989 | M | USA | ||||
3 | KRIVENKO Igor | 1991 | M | USA | ||||
3 | STEINER Daniel | 1991 | M | HUN | BHSE BUDAPEST (HUN) | |||
17.11.2007 - 18.11.2007 | Comunidad de Madrid | Madrid | ||||||||
1 | MEINHARDT Gerek | 1990 | M | USA | ||||
2 | CHAMLEY-WATSON Miles | 1989 | M | USA | ||||
3 | LARI Tommaso | 1990 | M | ITA | ||||
3 | MINUTO Martino | 1988 | M | TUR | [i] EFE SK Ankara (EUR) | |||
17.11.2006 - 18.11.2006 | Communidad de Madrid | Madrid | ||||||||
1 | MINUTO Martino | 1988 | M | TUR | [i] EFE SK Ankara (EUR) | |||
2 | PIRRAZZO Michele | 1988 | M | ITA | ||||
3 | DESMET Ariel | 1990 | M | USA | ||||
3 | MEINHARDT Gerek | 1990 | M | USA | ||||
19.11.2005 - 19.11.2005 | Communidad de Madrid | Madrid | ||||||||
1 | GETZ Kurt | 1988 | M | USA | ||||
2 | DORAZIO Eugenio | 1987 | M | ITA | ||||
3 | SLOWIACZEK Jozef | 1988 | M | AUS | ||||
3 | WRIGHT Bagley | 1988 | M | USA | ||||
20.11.2004 - 20.11.2004 | Communidad de Madrid | Madrid | ||||||||
1 | MINUTO Martino | 1988 | M | TUR | [i] EFE SK Ankara (EUR) | |||
2 | HORANYI Andras | 1986 | M | USA | ||||
3 | GETZ Kurt | 1988 | M | USA | ||||
3 | KREISS Tamas | 1985 | M | HUN | ||||
22.11.2003 - 22.11.2003 | Communidad de Madrid | Madrid | ||||||||
1 | MENENDEZ Gabriel | 1985 | M | ESP | ||||
2 | SZABADOS Gabor | 1985 | M | HUN | Epitok SC (HUN) | |||
3 | MERINGOLO Alessandro | 1986 | M | ITA | [i] AERONAUTICA ROMA (ITA) | |||
3 | VIANELLO Francesco | 1984 | M | ITA | ||||
23.11.2002 - 23.11.2002 | Communidad de Madrid | Madrid | ||||||||
1 | ICHIKAWA Kyoya | 1983 | M | JPN | ||||
2 | ZANELLA Filippo | 1983 | M | ITA | ||||
3 | KIBE Keiji | 1985 | M | JPN | ||||
3 | OLIVEIRA Joel | 1983 | M | POR | ||||
24.11.2001 - 24.11.2001 | Communidad de Madrid | Madrid | ||||||||
1 | GERBERMAN Steven | 1983 | M | USA | ||||
2 | ONETO Giovan-Batista | 1983 | M | ITA | [i] AERONAUTICA ROMA (ITA) | |||
3 | BOLIS Enrico | 1982 | M | ITA | ||||
3 | SINKIN Jeremy | 1983 | M | USA | ||||
25.11.2000 - 25.11.2000 | Communidad de Madrid | Madrid | ||||||||
1 | MANSOUR David | 1981 | M | GBR | ||||
2 | BOLIS Enrico | 1982 | M | ITA | ||||
3 | ONETO Giovan-Batista | 1983 | M | ITA | [i] AERONAUTICA ROMA (ITA) | |||
3 | SLUPSKI Jacek | 1981 | M | POL | ||||
18.12.1999 - 18.12.1999 | Communidad de Madrid | Madrid | ||||||||
1 | MENENDEZ Javier | 1981 | M | ESP | ||||
2 | FOGT Przemyslaw | 1980 | M | POL | ||||
3 | ELIS Boaz | 1981 | M | ISR | ||||
3 | GRZELINSKI Michal | 1980 | M | POL | ||||
19.12.1998 - 19.12.1998 | Communidad de Madrid | Madrid | ||||||||
1 | VOUTE Jean Baptiste | 1979 | M | FRA | ST LEU MDF (FRA) | |||
2 | MOUFLIN Christophe | 1980 | M | FRA | ||||
3 | MENENDEZ Javier | 1981 | M | ESP | ||||
3 | VERRIER Arnaud | 1979 | M | FRA |