rank | status | пулька | имя | год рождения | gender | страна | club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 нояб. 2023 г. - 12 нояб. 2023 г. | Danske Mesterskaber | Kalundborg | ||||||||
1 | N | DU PLESSIS DE RICHELIEU Jakob | 2005 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
2 | N | FRIIS MADSEN Benjamin | 2005 | M | DEN | KFK Kalundborg (DEN) | ||
3 | N | OXHOLM WAGNER Alec | 2005 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
3 | N | PEDERSEN Adrian | 2008 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
12 нояб. 2022 г. - 13 нояб. 2022 г. | Danske Mesterskaber | Kalundborg | ||||||||
1 | N | DU PLESSIS DE RICHELIEU Jakob | 2005 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
2 | N | ODGAARD-JENSEN Johan | 2006 | M | DEN | Rudersdal FK (DEN) | ||
3 | N | BÆKMAND Nicky | 2004 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
3 | N | CHRISTENSEN Valdemar Ditlev | 2003 | M | DEN | KFK Kalundborg (DEN) | ||
30 окт. 2021 г. - 31 окт. 2021 г. | Danske Mesterskaber | Kalundborg | ||||||||
1 | N | QVISTGAARD Simon | 2004 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
2 | N | BRANDES Magnus | 2004 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
3 | N | CHRISTENSEN Valdemar Ditlev | 2003 | M | DEN | KFK Kalundborg (DEN) | ||
3 | N | DIEMER Alfred | 2003 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
12 сент. 2020 г. - 13 сент. 2020 г. | Danske Mesterskaber | Kalundborg | ||||||||
1 | N | JENSEN August Lindström | 2001 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
2 | N | OXHOLM WAGNER Alec | 2005 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
3 | N | BERNSEN Christoffer Leth | 2000 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
3 | N | LE QUANG HUY Phileas Rubaek | 2000 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
12 янв. 2019 г. - 13 янв. 2019 г. | Danske Mesterskaberne | Kalundborg | ||||||||
1 | N | PERSSON Casper Nils | 1999 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
2 | N | JENSEN August Lindström | 2001 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
3 | N | BERNSEN Christoffer Leth | 2000 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
3 | N | LE QUANG HUY Phileas Rubaek | 2000 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
13 янв. 2018 г. - 14 янв. 2018 г. | Danske Mesterskaberne juniorer | Kalundborg | ||||||||
1 | JENSEN August Lindström | 2001 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | |||
2 | LE QUANG HUY Phileas Rubaek | 2000 | M | DEN | KFK Kalundborg (DEN) | |||
3 | BERNSEN Christoffer Leth | 2000 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | |||
3 | JEPPESEN Tobias | 2001 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | |||
14 янв. 2017 г. - 15 янв. 2017 г. | Danske Mesterskaberne juniorer | Kalundborg | ||||||||
1 | KONGSTAD Conrad Seibæk | 1997 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | |||
2 | LINNEMANN Christian Schack | 1997 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | |||
3 | KNUDSEN Kenneth | 1997 | M | DEN | KFK Kalundborg (DEN) | |||
3 | OLSEN Johannes Kristian | 1997 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | |||
2 янв. 2016 г. - 3 янв. 2016 г. | Danske Mesterskaberne juniorer | Kalundborg | ||||||||
1 | BERG Mads Peter | 1998 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | |||
2 | KNUDSEN Kenneth | 1997 | M | DEN | KFK Kalundborg (DEN) | |||
3 | BREMS Alexander | 1997 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | |||
3 | LINNEMANN Christian Schack | 1997 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | |||
17 янв. 2015 г. - 18 янв. 2015 г. | Danske Mesterskaberne juniorer | Rudersdal | ||||||||
1 | N | LINNEMANN Christian Schack | 1997 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
2 | N | AL AWSSI Hanibal | 1996 | M | DEN | |||
3 | N | BREMS Alexander | 1997 | M | DEN | |||
3 | N | KNUDSEN Kenneth | 1997 | M | DEN | KFK Kalundborg (DEN) | ||
24 мая 2014 г. - 25 мая 2014 г. | Danske Mesterskaberne juniorer | Kalundborg | ||||||||
1 | N | RAHBEK Alexander Christian | 1995 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
2 | N | KNUDSEN Kenneth | 1997 | M | DEN | KFK Kalundborg (DEN) | ||
3 | N | JAUERNIK Christian | 1994 | M | DEN | |||
3 | N | LINNEMANN Christian Schack | 1997 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
4 мая 2013 г. - 5 мая 2013 г. | Danske Mesterskaberne juniorer | Kalundborg | ||||||||
1 | N | ROBL Troels Christian | 1993 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
2 | N | JAUERNIK Christian | 1994 | M | DEN | |||
3 | N | CANING Klaus Albert | 1993 | M | DEN | |||
3 | N | EGELUND Alexander S. | 1993 | M | DEN | |||
12 мая 2012 г. - 13 мая 2012 г. | Danske Mesterskaberne | Kalundborg | ||||||||
1 | N | VON DER OSTEN Frederik | 1993 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
2 | N | EGELUND Alexander S. | 1993 | M | DEN | |||
3 | N | JAUERNIK Christian | 1994 | M | DEN | |||
3 | N | WIEGELL Mathias | 1992 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) |