rank | status | пулька | имя | год рождения | gender | страна | club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 мая 2024 г. - 26 мая 2024 г. | Championnats suisses par équipes | Neuchâtel | ||||||||
1 | N | 1й тур | FCB BERN | SUI | FCB Bern (SUI) | |||
1 | 1й тур | FAVRE Arthur | 2006 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | ||
1 | 1й тур | FAVRE Aurèle | 2004 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | ||
1 | 1й тур | MÜLLER Alois | 2005 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | ||
1 | 1й тур | TRAORE CARRE Tigram Alexandre Zéba | 2004 | M | FRA | LEVALLOIS (FRA) | ||
2 | N | 1й тур | CEFL FLORIMONT | SUI | CEFL Florimont (SUI) | |||
2 | 1й тур | BULLIARD Valentin | 2007 | M | SUI | CEFL Florimont (SUI) | ||
2 | 1й тур | GIORGI Gauthier | 2004 | M | FRA | NIMES SE (FRA) | ||
2 | 1й тур | MUMENTHALER Colin | 2004 | M | SUI | CEFL Florimont (SUI) | ||
2 | 1й тур | STÄHELI Maurice | 2007 | M | SUI | CEFL Florimont (SUI) | ||
3 | N | 1й тур | CAL LAUSANNE | SUI | CAL Lausanne (SUI) | |||
3 | 1й тур | DESMEULES Nathanael | 2006 | M | SUI | CAL Lausanne (SUI) | ||
3 | 1й тур | GOETTMANN Sacha | 2006 | M | SUI | CAL Lausanne (SUI) | ||
3 | 1й тур | LIONELLO Arturo | 2006 | M | SUI | CAL Lausanne (SUI) | ||
3 | 1й тур | VON SCHONBORN Leopold | 2007 | M | SUI | CAL Lausanne (SUI) | ||
4 | N | 1й тур | CEB BIEL/BIENNE | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | |||
4 | 1й тур | DELEVACQUE Maxime | 2007 | M | FRA | CEB Biel/Bienne (SUI) | ||
4 | 1й тур | PFEIFER Paul | 2006 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | ||
4 | 1й тур | SQUIERI Juliano Nicola | 2007 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | ||
4 | 1й тур | VAIANI Alan | 2005 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | ||
27 мая 2023 г. - 28 мая 2023 г. | Championnats suisses par équipes | Neuchâtel | ||||||||
1 | N | FCB BERN | SUI | FCB Bern (SUI) | ||||
1 | BERGER Guillaume | 2003 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | |||
1 | FAVRE Arthur | 2006 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | |||
1 | FAVRE Aurèle | 2004 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | |||
1 | FRIEDLI Matthieu | 2004 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | |||
2 | N | CEB BIEL/BIENNE | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | ||||
2 | DELEVACQUE Maxime | 2007 | M | FRA | CEB Biel/Bienne (SUI) | |||
2 | PFEIFER Paul | 2006 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | |||
2 | SQUIERI Juliano Nicola | 2007 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | |||
2 | VAIANI Alan | 2005 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | |||
3 | N | SEN NEUCHATEL | SUI | SEN Neuchâtel (SUI) | ||||
3 | CAVADINI Milo | 2004 | M | SUI | SEN Neuchâtel (SUI) | |||
3 | DE MEURON Arnaud | 2004 | M | SUI | SEN Neuchâtel (SUI) | |||
3 | SIMINSZKY Mark | 2006 | M | SUI | SEN Neuchâtel (SUI) | |||
3 | VEUVE Dylan | 2003 | M | SUI | SEN Neuchâtel (SUI) | |||
4 | N | CAL LAUSANNE | SUI | CAL Lausanne (SUI) | ||||
4 | BROULIS Alexandre | 2003 | M | SUI | CAL Lausanne (SUI) | |||
4 | DESMEULES Nathanael | 2006 | M | SUI | CAL Lausanne (SUI) | |||
4 | LIONELLO Arturo | 2006 | M | SUI | CAL Lausanne (SUI) | |||
4 | POLGAR Gabriel | 2003 | M | SUI | CAL Lausanne (SUI) | |||
21 мая 2022 г. - 22 мая 2022 г. | Championnats suisses par équipes | Neuchâtel | ||||||||
1 | N | FCB BERN | SUI | FCB Bern (SUI) | ||||
1 | FAVRE Aurèle | 2004 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | |||
1 | FRIEDLI Matthieu | 2004 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | |||
1 | FUHRIMANN Jonathan | 2002 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | |||
1 | MÜLLER Leonard Gregor | 2002 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | |||
2 | N | SEG GENEVE | SUI | SEG Geneve (SUI) | ||||
2 | AEBERSOLD Alban | 2004 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | |||
2 | CAGNET Robin | 2005 | M | FRA | SEG Geneve (SUI) | |||
2 | HAURI Ian | 2002 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | |||
2 | VINEIS Sven | 2003 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | |||
3 | N | CAL LAUSANNE | SUI | CAL Lausanne (SUI) | ||||
3 | ERBETTA Diego | 2002 | M | SUI | CAL Lausanne (SUI) | |||
3 | POLGAR Gabriel | 2003 | M | SUI | CAL Lausanne (SUI) | |||
3 | PORTMANN Nicolas | 2004 | M | SUI | CAL Lausanne (SUI) | |||
3 | WICHT Matteo | 2002 | M | SUI | CAL Lausanne (SUI) | |||
4 | N | SEN NEUCHATEL | SUI | SEN Neuchâtel (SUI) | ||||
4 | CAVADINI Lazare | 2002 | M | SUI | SEN Neuchâtel (SUI) | |||
4 | CAVADINI Milo | 2004 | M | SUI | SEN Neuchâtel (SUI) | |||
4 | DE MEURON Arnaud | 2004 | M | SUI | SEN Neuchâtel (SUI) | |||
4 | VEUVE Dylan | 2003 | M | SUI | SEN Neuchâtel (SUI) | |||
22 мая 2021 г. - 23 мая 2021 г. | Championnats suisses par équipes | Neuchâtel | ||||||||
1 | N | SEG GENEVE | SUI | SEG Geneve (SUI) | ||||
1 | N | AEBERSOLD Alban | 2004 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | ||
1 | N | HAURI Ian | 2002 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | ||
1 | N | VINEIS Sven | 2003 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | ||
1 | N | WICHT Matteo | 2002 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | ||
2 | N | FAVRE Aurèle | 2004 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | ||
2 | N | FAVRE Hadrien | 2001 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | ||
2 | N | FRIEDLI Matthieu | 2004 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | ||
2 | N | FUHRIMANN Jonathan | 2002 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | ||
3 | N | CAL LAUSANNE | SUI | CAL Lausanne (SUI) | ||||
3 | N | ERBETTA Diego | 2002 | M | SUI | CAL Lausanne (SUI) | ||
3 | N | POLGAR Gabriel | 2003 | M | SUI | CAL Lausanne (SUI) | ||
3 | N | PORTMANN Nicolas | 2004 | M | SUI | CAL Lausanne (SUI) | ||
3 | N | RIVERA DAVID Paul | 2001 | M | SUI | CAL Lausanne (SUI) | ||
4 | N | SECH LA CHAUX-DE-FONDS | SUI | SECH Chaux-de-Fonds (SUI) | ||||
4 | N | BROCHARD Théo | 2003 | M | SUI | SECH Chaux-de-Fonds (SUI) | ||
4 | N | WIDMER Neel | 2005 | M | SUI | SECH Chaux-de-Fonds (SUI) | ||
4 | N | ZYBACH Lenny | 2001 | M | SUI | SECH Chaux-de-Fonds (SUI) | ||
25 мая 2019 г. - 26 мая 2019 г. | Championnats suisses par équipes | Neuchâtel | ||||||||
1 | N | SEG GENEVE | SUI | SEG Geneve (SUI) | ||||
1 | N | BONFERRONI Gabriel | 1999 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | ||
1 | N | HAURI Ian | 2002 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | ||
1 | N | VINEIS Sven | 2003 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | ||
1 | N | WICHT Matteo | 2002 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | ||
2 | N | ZFC ZUERICH | SUI | ZFC Zürich (SUI) | ||||
2 | N | BIRKENMAIER Marco | 1999 | M | GER | TSG Reutlingen (GER) | ||
2 | N | EBNÖTHER Alexandr | 2002 | M | SUI | ZFC Zürich (SUI) | ||
2 | N | LERZER Till | 2000 | M | SUI | ZFC Zürich (SUI) | ||
2 | N | LUSTI Hannes | 1999 | M | SUI | ZFC Zürich (SUI) | ||
3 | N | FCB BERN | SUI | FCB Bern (SUI) | ||||
3 | N | FAVRE Hadrien | 2001 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | ||
3 | N | FRAUCHIGER Alastair | 2001 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | ||
3 | N | FUHRIMANN Jonathan | 2002 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | ||
3 | N | RAMUZ Jeremy | 2003 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | ||
4 | N | CAL LAUSANNE | SUI | CAL Lausanne (SUI) | ||||
4 | N | ERBETTA Diego | 2002 | M | SUI | CAL Lausanne (SUI) | ||
4 | N | HUNGERBÜHLER Alexandre | 2001 | M | SUI | CAL Lausanne (SUI) | ||
4 | N | MARCHAND Charles Edouard | 2000 | M | SUI | CAL Lausanne (SUI) | ||
4 | N | RIVERA DAVID Paul | 2001 | M | SUI | CAL Lausanne (SUI) | ||
19 мая 2018 г. - 20 мая 2018 г. | Championnats suisses par équipes | Neuchâtel | ||||||||
1 | ZFC ZUERICH | SUI | ZFC Zürich (SUI) | |||||
1 | FÜLSCHER Till | 1998 | M | SUI | ZFC Zürich (SUI) | |||
1 | HATZ Nick | 1998 | M | SUI | ZFC Zürich (SUI) | |||
1 | LERZER Till | 2000 | M | SUI | ZFC Zürich (SUI) | |||
1 | LUSTI Hannes | 1999 | M | SUI | ZFC Zürich (SUI) | |||
2 | SECH LA CHAUX-DE-FONDS | SUI | SECH Chaux-de-Fonds (SUI) | |||||
2 | BROCHARD Théo | 2003 | M | SUI | SECH Chaux-de-Fonds (SUI) | |||
2 | HEINKEL Edouard | 2000 | M | SUI | SECH Chaux-de-Fonds (SUI) | |||
2 | ZYBACH Lenny | 2001 | M | SUI | SECH Chaux-de-Fonds (SUI) | |||
3 | LUG LUGANO | SUI | LUG Lugano (SUI) | |||||
3 | DAGANI Elia | 1998 | M | SUI | LUG Lugano (SUI) | |||
3 | LATINO Sebastian | 1999 | M | SUI | LUG Lugano (SUI) | |||
3 | ORICCHIO Giuseppe | 2000 | M | SUI | LUG Lugano (SUI) | |||
3 | POZZI Stefano | 1999 | M | SUI | LUG Lugano (SUI) | |||
4 | SEG GENEVE | SUI | SEG Geneve (SUI) | |||||
4 | BONFERRONI Gabriel | 1999 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | |||
4 | HAURI Ian | 2002 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | |||
4 | VINEIS Sven | 2003 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | |||
4 | WICHT Matteo | 2002 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | |||
20 мая 2017 г. - 21 мая 2017 г. | Championnats suisses par équipes | Neuchâtel | ||||||||
1 | ZFC ZUERICH | SUI | ZFC Zürich (SUI) | |||||
1 | HATZ Nick | 1998 | M | SUI | ZFC Zürich (SUI) | |||
1 | LUSTI Hannes | 1999 | M | SUI | ZFC Zürich (SUI) | |||
1 | MATHIS Kei | 1997 | M | SUI | ZFC Zürich (SUI) | |||
1 | VILLIGER Jori | 1997 | M | SUI | ZFC Zürich (SUI) | |||
2 | SEB BASEL | SUI | SEB Basel (SUI) | |||||
2 | OBERMEYER Yannic Torben | 1997 | M | SUI | SEB Basel (SUI) | |||
2 | SCHEUNER Joël | 2002 | M | SUI | SEB Basel (SUI) | |||
2 | WEBER Frederik | 1997 | M | SUI | SEB Basel (SUI) | |||
2 | WEBER Sebastian | 2000 | M | SUI | SEB Basel (SUI) | |||
3 | FCB BERN | SUI | FCB Bern (SUI) | |||||
3 | BROGER Fabian | 1997 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | |||
3 | CRIBLEZ Lorin Noam | 1998 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | |||
3 | FUHRIMANN Jonathan | 2002 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | |||
3 | SCHNELL Luc | 1997 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | |||
4 | SESAF FRIBOURG | SUI | SESAF Fribourg (SUI) | |||||
4 | GAUTHIER Guilhem | 1998 | M | SUI | SESAF Fribourg (SUI) | |||
4 | JACCOUD Zachary | 2000 | M | SUI | SESAF Fribourg (SUI) | |||
4 | TAVAZZI Alessandro | 1998 | M | SUI | SESAF Fribourg (SUI) | |||
4 | VILLET Samuel | 2000 | M | SUI | SESAF Fribourg (SUI) | |||
30 апр. 2016 г. - 30 апр. 2016 г. | Championnats suisses par équipes | Neuchâtel | ||||||||
1 | ZFC ZUERICH | SUI | ZFC Zürich (SUI) | |||||
1 | HATZ Nick | 1998 | M | SUI | ZFC Zürich (SUI) | |||
1 | MARCHUKOV Dmitrij | 1996 | M | SUI | ZFC Zürich (SUI) | |||
1 | MATHIS Kei | 1997 | M | SUI | ZFC Zürich (SUI) | |||
1 | VILLIGER Jori | 1997 | M | SUI | ZFC Zürich (SUI) | |||
2 | CEB BIEL/BIENNE | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | |||||
2 | MASSEREY Cyrille | 1997 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | |||
2 | OSWALD Charles-Eric | 1996 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | |||
2 | PFEIFER Jannik | 1998 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | |||
2 | PROGIN Lionel | 1996 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | |||
3 | SEG GENEVE | SUI | SEG Geneve (SUI) | |||||
3 | BONFERRONI Gabriel | 1999 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | |||
3 | GOTTWALD Mathias | 1998 | M | AUT | SEG Geneve (SUI) | |||
3 | PIREK Cyril | 1996 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | |||
3 | ZIEGLER Darius | 1997 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | |||
4 | SES SION | SUI | SES Sion (SUI) | |||||
4 | BAYARD Alexis | 1996 | M | SUI | SES Sion (SUI) | |||
4 | BIANCHI Tiziano | 1996 | M | SUI | SES Sion (SUI) | |||
4 | DELEZE Cyrille | 1997 | M | SUI | SES Sion (SUI) | |||
4 | METRAILLER Clément | 1997 | M | SUI | SES Sion (SUI) | |||
2 мая 2015 г. - 2 мая 2015 г. | Championnats suisses par équipes | Neuchâtel | ||||||||
1 | N | SES SION | SUI | SES Sion (SUI) | ||||
2 | N | CEB BIEL/BIENNE | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | ||||
3 | N | FCB BERN | SUI | FCB Bern (SUI) | ||||
4 | N | LUG LUGANO | SUI | LUG Lugano (SUI) | ||||
3 мая 2014 г. - 4 мая 2014 г. | Championnats suisses par équipes | Neuchâtel | ||||||||
1 | N | CEB BIEL/BIENNE | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | ||||
2 | N | ZFC ZUERICH | SUI | ZFC Zürich (SUI) | ||||
3 | N | SES SION | SUI | SES Sion (SUI) | ||||
4 | N | SEN NEUCHATEL | SUI | SEN Neuchâtel (SUI) | ||||
15 окт. 2011 г. - 16 окт. 2011 г. | Championnats suisses juniors | Berne | ||||||||
1 | N | SEG GENEVE | SUI | SEG Geneve (SUI) | ||||
2 | N | BFC Basel | SUI | BFC Basel (SUI) | ||||
3 | N | ZFC ZUERICH | SUI | ZFC Zürich (SUI) | ||||
4 | N | CAL LAUSANNE | SUI | CAL Lausanne (SUI) |