rank | status | пулька | имя | год рождения | gender | страна | club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 июн. 2024 г. - 9 июн. 2024 г. | Majstrovstvá Slovenska | Samorin | ||||||||
1 | N | FAZEKAS Arpad | 2004 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
2 | N | KUCHTA Leopold Marc | 2003 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
3 | N | KRALIK Andrej | 1991 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
3 | N | LANCARIC Branislav | 2006 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
3 сент. 2022 г. - 3 сент. 2022 г. | Majstrovstvá Slovenska | Samorin | ||||||||
1 | N | FAZEKAS Arpad | 2004 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
2 | N | GYÖRGY Bendeguz | 2004 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
3 | N | PIRK Akos | 2004 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
3 | N | SARMANY Zoltan | 2002 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
18 сент. 2021 г. - 19 сент. 2021 г. | Majstrovstvá Slovenska | Samorin | ||||||||
1 | N | SARMANY Zoltan | 2002 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
2 | N | SERRI Cedrik | 1991 | M | SVK | |||
3 | N | EGYENES PORSOK Henrik | 1999 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
3 | N | GYÖRGY Bendeguz | 2004 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
6 июн. 2019 г. - 9 июн. 2019 г. | Majstrovstvá Slovenska | Samorin | ||||||||
1 | N | SERRI Cedrik | 1991 | M | SVK | |||
2 | N | BLANAR Samuel | 1994 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
3 | N | KRALIK Andrej | 1991 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
3 | N | SARMANY Zoltan | 2002 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
8 июн. 2018 г. - 10 июн. 2018 г. | Majstrovstvá Slovenska | Bratislava | ||||||||
1 | N | SERRI Cedrik | 1991 | M | SVK | |||
2 | N | KRALIK Andrej | 1991 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
3 | N | BLANAR Samuel | 1994 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
3 | N | CELLER Pavol | 1989 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
2 июн. 2017 г. - 4 июн. 2017 г. | Majstrovstvá Slovenska | Bratislava | ||||||||
1 | N | SERRI Cedrik | 1991 | M | SVK | |||
2 | N | BLANAR Samuel | 1994 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
3 | N | EGYENES PORSOK Henrik | 1999 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
3 | N | KRALIK Andrej | 1991 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
11 июн. 2016 г. - 11 июн. 2016 г. | Majstrovstvá Slovenska | Bratislava | ||||||||
1 | N | EGYENES PORSOK Henrik | 1999 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
2 | N | KRALIK Andrej | 1991 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
3 | N | BLANAR Samuel | 1994 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
3 | N | FARKAS Attila | 1972 | M | CZE | |||
23 мая 2015 г. - 23 мая 2015 г. | Majstrovstvá Slovenska | Bratislava | ||||||||
1 | N | BLANAR Samuel | 1994 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
2 | N | JONIAK Jakub | 1990 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
3 | N | SIMEUNOVIC Rastislav | 1995 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
3 | N | VEGH David | 1995 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
31 мая 2014 г. - 31 мая 2014 г. | Majstrovstvá Slovenska | Bratislava | ||||||||
1 | N | VEGH David | 1995 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
2 | N | KRALIK Andrej | 1991 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
3 | N | DOMSITZ Tibor | 1988 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
3 | N | EGYENES PORSOK Henrik | 1999 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
29 мая 2013 г. - 29 мая 2013 г. | Majstrovstvá Slovenska | Samorin | ||||||||
1 | N | JONIAK Jakub | 1990 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
2 | N | VEGH David | 1995 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
3 | N | KRALIK Andrej | 1991 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
3 | N | VILEM Michal | 1991 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
10 июн. 2012 г. - 10 июн. 2012 г. | Majstrovstvá Slovenska | Samorin | ||||||||
1 | N | VEGH David | 1995 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
2 | N | CELLER Pavol | 1989 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
3 | N | JONIAK Jakub | 1990 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
3 | N | KRALIK Andrej | 1991 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
11 июн. 2011 г. - 11 июн. 2011 г. | Majstrovstvá Slovenska | Samorin | ||||||||
1 | N | JONIAK Jakub | 1990 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
2 | N | FORGACH Peter | 1979 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
3 | N | NAGY Jozef | 1966 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
3 | N | VEGH David | 1995 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
19 июн. 2010 г. - 19 июн. 2010 г. | Majstrovstvá Slovenska | Bratislava | ||||||||
1 | N | JONIAK Jakub | 1990 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
2 | N | CELLER Pavol | 1989 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
3 | N | HORVATH Michal | 1988 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
3 | N | LELKES Peter | 1984 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
20 июн. 2009 г. - 20 июн. 2009 г. | Majstrovstvá Slovenska | Samorin | ||||||||
1 | N | CELLER Pavol | 1989 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
2 | N | HORVATH Michal | 1988 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
3 | N | DOMSITZ Tibor | 1988 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
3 | N | VILEM Michal | 1991 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
21 июн. 2008 г. - 21 июн. 2008 г. | Majstrovstvá Slovenska | Samorin | ||||||||
1 | N | HORONY Tamas | 1985 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
2 | N | HORVATH Michal | 1988 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
3 | N | KRALIK Andrej | 1991 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
3 | N | MEZEY Ladislav | 1983 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
9 июн. 2007 г. - 9 июн. 2007 г. | Majstrovstvá Slovenska | Samorin | ||||||||
1 | N | JONIAK Jakub | 1990 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
2 | N | DOMSITZ Tibor | 1988 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
3 | N | CELLER Pavol | 1989 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
3 | N | HORVATH Michal | 1988 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
29 дек. 2006 г. - 29 дек. 2006 г. | Majstrovstvá Slovenska | Samorin | ||||||||
1 | N | DOMSITZ Tibor | 1988 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
2 | N | NAGY Jozef | 1966 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
3 | N | BOTLO Balint | 1985 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
3 | N | KRALIK David | 1975 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) |