rank | status | пулька | имя | год рождения | gender | страна | club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 июн. 2024 г. - 23 июн. 2024 г. | Mistrovství České republiky | Olomouc | ||||||||
1 | N | SC PRAHA | CZE | SC Praha (CZE) | ||||
1 | N | SEJKORA Adam | 2007 | M | CZE | |||
1 | N | WALLER Adam | 2007 | M | CZE | |||
1 | N | WALLER Jonas | 2008 | M | CZE | |||
2 | N | SC PRAHA 2 | CZE | SC Praha (CZE) | ||||
2 | N | KVICERA Vladimir | 2010 | M | CZE | |||
2 | N | MICHEK Jakub | 2009 | M | CZE | |||
2 | N | MORENO Rafael | 2010 | M | CZE | |||
2 | N | SALMON Jan | 2009 | M | CZE | |||
3 | N | LOKOMOTIVA KARLOVY VARY | CZE | TJ Lokomotiva Karlovy Vary (CZE) | ||||
3 | N | OSTALSKIY Ivan | 2007 | M | CZE | Heidenheimer SB (GER) | ||
3 | N | ŘEZANKA Ota | 2009 | M | CZE | |||
3 | N | VANEK Tomas | 2009 | M | CZE | |||
3 | N | VSETECKA Jiri | 2009 | M | CZE | |||
4 | N | SC PRAHA 3 | CZE | SC Praha (CZE) | ||||
4 | N | HRADECKY Hynek | 2008 | M | CZE | SC Praha (CZE) | ||
4 | N | KARBAN David | 2009 | M | CZE | |||
4 | N | KUBS Denis | 2009 | M | CZE | |||
4 | N | NOVÁK Jirí | 2008 | M | CZE | |||
24 июн. 2023 г. - 25 июн. 2023 г. | Mistrovství České republiky | Olomouc | ||||||||
1 | N | SC PRAHA | CZE | SC Praha (CZE) | ||||
1 | KUCHAR Matej | 2006 | M | CZE | SC Praha (CZE) | |||
1 | SEJKORA Adam | 2007 | M | CZE | ||||
1 | WALLER Adam | 2007 | M | CZE | ||||
1 | WALLER Jonas | 2008 | M | CZE | ||||
2 | N | BELA POD BEZDEZEM | CZE | BELA POD BEZDEZEM (CZE) | ||||
2 | FOLTYN Patrik | 2009 | M | CZE | ||||
2 | HRADSKY Jakub | 2006 | M | CZE | ||||
2 | KRACMAN Tomas | 2006 | M | CZE | BELA POD BEZDEZEM (CZE) | |||
2 | MALY Vojtech | 2006 | M | CZE | BELA POD BEZDEZEM (CZE) | |||
3 | N | SOKOL DEJVICE | CZE | Sokol Dejvice (CZE) | ||||
3 | ADDO DJAN Theodor Ezekiel | 2006 | M | CZE | ||||
3 | DOSPIVA Matej | 2007 | M | CZE | ||||
3 | MUSIL Tomáš | 2006 | M | CZE | ||||
4 | N | SC PRAHA 2 | CZE | SC Praha (CZE) | ||||
4 | KVICERA Vladimir | 2010 | M | CZE | ||||
4 | MICHEK Jakub | 2009 | M | CZE | ||||
4 | NOVÁK Jirí | 2008 | M | CZE | ||||
4 | SPINAR Herbert | 2007 | M | CZE | ||||
11 июн. 2022 г. - 12 июн. 2022 г. | Mistrovství České republiky | Olomouc | ||||||||
1 | N | SC PRAHA | CZE | SC Praha (CZE) | ||||
1 | N | CHOUN Karim | 2005 | M | CZE | |||
1 | N | WALLER Adam | 2007 | M | CZE | |||
1 | N | WALLER Jonas | 2008 | M | CZE | |||
2 | N | BELA POD BEZDEZEM | CZE | BELA POD BEZDEZEM (CZE) | ||||
2 | N | HRADSKY Jakub | 2006 | M | CZE | |||
2 | N | KRACMAN Tomas | 2006 | M | CZE | BELA POD BEZDEZEM (CZE) | ||
2 | N | MALY Vojtech | 2006 | M | CZE | BELA POD BEZDEZEM (CZE) | ||
2 | N | PROCHAZKA Ondrej | 2005 | M | CZE | |||
3 | N | LOKOMOTIVA PLZEN | CZE | Lokomotiva Pilsen (CZE) | ||||
3 | N | COUFAL Jakub | 2007 | M | CZE | Lokomotiva Pilsen (CZE) | ||
3 | N | NOVACEK Mikulas | 2008 | M | CZE | |||
3 | N | VACHOVEC Matěj | 2005 | M | CZE | |||
3 | N | VLACH Simon | 2005 | M | CZE | Lokomotiva Pilsen (CZE) | ||
4 | N | LOKOMOTIVA TEPLICE | CZE | TJ Lokomotiva Teplice (CZE) | ||||
4 | N | GAISLER Jakub | 2005 | M | CZE | TJ Lokomotiva Teplice (CZE) | ||
4 | N | GAISLER Vojtech | 2007 | M | CZE | |||
4 | N | SEDLÁK Petr | 2006 | M | CZE | |||
4 | N | VACH Daniel | 2005 | M | CZE | TJ Lokomotiva Teplice (CZE) | ||
5 сент. 2020 г. - 6 сент. 2020 г. | Mistrovství České republiky | Praha | ||||||||
1 | N | BELA POD BEZDEZEM | CZE | BELA POD BEZDEZEM (CZE) | ||||
1 | N | COUFAL Frantisek | 2003 | M | CZE | BELA POD BEZDEZEM (CZE) | ||
1 | N | NOVAK Martin | 2004 | M | CZE | |||
1 | N | PROCHAZKA Ondrej | 2005 | M | CZE | |||
1 | N | VESELY Vojtech | 2004 | M | CZE | BELA POD BEZDEZEM (CZE) | ||
2 | N | SC PRAHA | CZE | SC Praha (CZE) | ||||
2 | N | KLAUS Robert | 2003 | M | CZE | SC Praha (CZE) | ||
2 | N | POHNAN Krystof | 2004 | M | CZE | SC Praha (CZE) | ||
2 | N | PUSTĚJOVSKÝ Vladimir | 2003 | M | CZE | |||
2 | N | STIRBER Sebastian | 2004 | M | CZE | SC Praha (CZE) | ||
3 | N | SC PRAHA 2 | CZE | SC Praha (CZE) | ||||
3 | N | CHOUN Karim | 2005 | M | CZE | |||
3 | N | DE VINCENZO Matteo | 2003 | M | CZE | |||
3 | N | KUCHAR Matej | 2006 | M | CZE | SC Praha (CZE) | ||
3 | N | WALLER Jonas | 2008 | M | CZE | |||
4 | N | LOKOMOTIVA PLZEN | CZE | Lokomotiva Pilsen (CZE) | ||||
4 | N | BA Malik | 2004 | M | CZE | Lokomotiva Pilsen (CZE) | ||
4 | N | MATOUŠEK David | 2004 | M | CZE | |||
4 | N | VACHOVEC Matěj | 2005 | M | CZE | |||
4 | N | VLACH Simon | 2005 | M | CZE | Lokomotiva Pilsen (CZE) | ||
1 июн. 2019 г. - 2 июн. 2019 г. | Mistrovství České republiky | Praha | ||||||||
1 | N | BELA POD BEZDEZEM | CZE | BELA POD BEZDEZEM (CZE) | ||||
1 | N | COUFAL Frantisek | 2003 | M | CZE | BELA POD BEZDEZEM (CZE) | ||
1 | N | LANDOVSKY Matyas | 2003 | M | CZE | BELA POD BEZDEZEM (CZE) | ||
1 | N | NOVAK Martin | 2004 | M | CZE | |||
1 | N | PROCHAZKA Ondrej | 2005 | M | CZE | |||
2 | N | SC PRAHA | CZE | SC Praha (CZE) | ||||
2 | N | DE VINCENZO Matteo | 2003 | M | CZE | |||
2 | N | KALUS Jonas | 2002 | M | CZE | SC Praha (CZE) | ||
2 | N | KLAUS Robert | 2003 | M | CZE | SC Praha (CZE) | ||
2 | N | ZHANAL Petr | 2002 | M | CZE | |||
3 | N | SOKOL DEJVICE | CZE | Sokol Dejvice (CZE) | ||||
3 | N | DITRICH Jonatan | 2004 | M | CZE | |||
3 | N | KADIDLO Daniel | 2002 | M | CZE | |||
3 | N | MACHEK Krystof | 2003 | M | CZE | |||
3 | N | STEMPEL Jan | 2003 | M | CZE | |||
4 | N | LOKOMOTIVA KARLOVY VARY | CZE | TJ Lokomotiva Karlovy Vary (CZE) | ||||
4 | N | MASATA Vojtech | 2002 | M | CZE | TJ Lokomotiva Karlovy Vary (CZE) | ||
4 | N | RANDAK Richard | 2002 | M | CZE | TJ Lokomotiva Karlovy Vary (CZE) | ||
4 | N | ŠTASTNÝ Kristián | 2002 | M | CZE | |||
4 | N | VOKAC Frantisek | 2002 | M | CZE | |||
9 июн. 2018 г. - 10 июн. 2018 г. | Mistrovství České republiky | Praha | ||||||||
1 | N | SC PRAHA | CZE | SC Praha (CZE) | ||||
1 | N | BRYKNER Matyas | 2001 | M | CZE | SC Praha (CZE) | ||
1 | N | SALZER Jiri | 2001 | M | CZE | SC Praha (CZE) | ||
1 | N | SALZER Matej | 2001 | M | CZE | SC Praha (CZE) | ||
2 | N | BELA POD BEZDEZEM | CZE | BELA POD BEZDEZEM (CZE) | ||||
2 | N | COUFAL Frantisek | 2003 | M | CZE | BELA POD BEZDEZEM (CZE) | ||
2 | N | LANDOVSKY Matyas | 2003 | M | CZE | BELA POD BEZDEZEM (CZE) | ||
2 | N | NOVAK Martin | 2004 | M | CZE | |||
2 | N | PROCHAZKA Ondrej | 2005 | M | CZE | |||
3 | N | LOKOMOTIVA PLZEN | CZE | Lokomotiva Pilsen (CZE) | ||||
3 | N | KROUZECKY Tomas | 2001 | M | CZE | Lokomotiva Pilsen (CZE) | ||
3 | N | RUDOLF Matyáš | 2002 | M | CZE | |||
3 | N | SMRCEK Simon | 2001 | M | CZE | Lokomotiva Pilsen (CZE) | ||
4 | N | LOKOMOTIVA TEPLICE | CZE | TJ Lokomotiva Teplice (CZE) | ||||
4 | N | FORMANEK Matej | 2001 | M | CZE | TJ Lokomotiva Teplice (CZE) | ||
4 | N | LENC Jiří | 2002 | M | CZE | |||
4 | N | PHAM Daniel | 2002 | M | CZE | TJ Lokomotiva Teplice (CZE) | ||
10 июн. 2017 г. - 11 июн. 2017 г. | Mistrovství České republiky | Olomouc | ||||||||
1 | N | DUKLA OLOMOUC | CZE | Dukla Olomouc (CZE) | ||||
1 | N | JURKA Jaroslav | 2001 | M | CZE | Dukla Olomouc (CZE) | ||
1 | N | OSICKA Adam | 2000 | M | CZE | Dukla Olomouc (CZE) | ||
1 | N | SCHEYER Jiri | 2001 | M | CZE | Dukla Olomouc (CZE) | ||
1 | N | VOLAK Samuel | 2000 | M | CZE | Dukla Olomouc (CZE) | ||
2 | N | SC PRAHA | CZE | SC Praha (CZE) | ||||
2 | N | BRYKNER Matyas | 2001 | M | CZE | SC Praha (CZE) | ||
2 | N | PAVLIK Matyas | 2000 | M | CZE | SC Praha (CZE) | ||
2 | N | SALZER Jiri | 2001 | M | CZE | SC Praha (CZE) | ||
2 | N | SALZER Matej | 2001 | M | CZE | SC Praha (CZE) | ||
3 | N | LOKOMOTIVA PLZEN | CZE | Lokomotiva Pilsen (CZE) | ||||
3 | N | JINDRA Jakub | 2002 | M | CZE | Lokomotiva Pilsen (CZE) | ||
3 | N | KROUZECKY Tomas | 2001 | M | CZE | Lokomotiva Pilsen (CZE) | ||
3 | N | SMRCEK Simon | 2001 | M | CZE | Lokomotiva Pilsen (CZE) | ||
4 | N | SC PRAHA 2 | CZE | SC Praha (CZE) | ||||
4 | N | JANSA Martin | 2002 | M | CZE | SC Praha (CZE) | ||
4 | N | KALUS Jonas | 2002 | M | CZE | SC Praha (CZE) | ||
4 | N | KLAUS Robert | 2003 | M | CZE | SC Praha (CZE) | ||
4 | N | STEPAN Vaclav | 2002 | M | CZE | SC Praha (CZE) | ||
18 июн. 2016 г. - 19 июн. 2016 г. | Mistrovství České republiky | Olomouc | ||||||||
1 | N | DUKLA OLOMOUC | CZE | Dukla Olomouc (CZE) | ||||
1 | N | JURKA Jakub | 1999 | M | CZE | Dukla Olomouc (CZE) | ||
1 | N | OSICKA Adam | 2000 | M | CZE | Dukla Olomouc (CZE) | ||
1 | N | SEDLACEK Ondrej | 1999 | M | CZE | Dukla Olomouc (CZE) | ||
1 | N | VOLAK Samuel | 2000 | M | CZE | Dukla Olomouc (CZE) | ||
2 | N | SC PRAHA | CZE | SC Praha (CZE) | ||||
2 | N | BERAN Matyas | 2000 | M | CZE | SC Praha (CZE) | ||
2 | N | BRYKNER Matyas | 2001 | M | CZE | SC Praha (CZE) | ||
2 | N | SALZER Matej | 2001 | M | CZE | SC Praha (CZE) | ||
2 | N | STEPAN Vaclav | 2002 | M | CZE | SC Praha (CZE) | ||
3 | N | SLAVOJ LITOMĚŘICE | CZE | Slavoj Litomerice (CZE) | ||||
3 | N | DIENELT Marek | 2002 | M | CZE | |||
3 | N | STEHLIK Jan | 1999 | M | CZE | Slavoj Litomerice (CZE) | ||
3 | N | STRNAD Ondrej | 1999 | M | CZE | Slavoj Litomerice (CZE) | ||
4 | N | LOKOMOTIVA TEPLICE | CZE | TJ Lokomotiva Teplice (CZE) | ||||
4 | N | FILIP Jan | 2000 | M | CZE | TJ Lokomotiva Teplice (CZE) | ||
4 | N | FORMANEK Matej | 2001 | M | CZE | TJ Lokomotiva Teplice (CZE) | ||
4 | N | WUTSCHKA Pavel | 1999 | M | CZE | TJ Lokomotiva Teplice (CZE) | ||
13 июн. 2015 г. - 14 июн. 2015 г. | Mistrovství České republiky | Olomouc | ||||||||
1 | N | SLAVOJ LITOMĚŘICE | CZE | Slavoj Litomerice (CZE) | ||||
1 | N | SALAC Vojtech | 1998 | M | CZE | |||
1 | N | STEHLIK Jan | 1999 | M | CZE | Slavoj Litomerice (CZE) | ||
1 | N | STRNAD Ondrej | 1999 | M | CZE | Slavoj Litomerice (CZE) | ||
2 | N | SC PRAHA | CZE | SC Praha (CZE) | ||||
2 | N | ERNEE Jan | 1998 | M | CZE | SC Praha (CZE) | ||
2 | N | JURECKA Jakub | 1998 | M | CZE | SC Praha (CZE) | ||
2 | N | PAVLIK Matyas | 2000 | M | CZE | SC Praha (CZE) | ||
3 | N | LOKOMOTIVA TEPLICE | CZE | TJ Lokomotiva Teplice (CZE) | ||||
3 | N | BALCAR Josef | 1998 | M | CZE | TJ Lokomotiva Teplice (CZE) | ||
3 | N | FILIP Jan | 2000 | M | CZE | TJ Lokomotiva Teplice (CZE) | ||
3 | N | WUTSCHKA Pavel | 1999 | M | CZE | TJ Lokomotiva Teplice (CZE) | ||
4 | N | DUKLA OLOMOUC | CZE | Dukla Olomouc (CZE) | ||||
4 | N | JURKA Jakub | 1999 | M | CZE | Dukla Olomouc (CZE) | ||
4 | N | KOURIL Jiri | 1998 | M | CZE | Dukla Olomouc (CZE) | ||
4 | N | SEDLACEK Ondrej | 1999 | M | CZE | Dukla Olomouc (CZE) | ||
4 | N | VOLAK Samuel | 2000 | M | CZE | Dukla Olomouc (CZE) |