rank | status | пулька | имя | год рождения | gender | страна | club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 мая 2024 г. - 26 мая 2024 г. | Magyar bajnokság | Budapest | ||||||||
1 | N | SZEMES Gergo | 2003 | M | HUN | Kunszentmiklósi Vivóegylet (HUN) | ||
2 | N | DOSA Daniel | 1996 | M | HUN | Torekves (HUN) | ||
3 | N | HARI Mate | 1992 | M | HUN | Terezvaros (HUN) | ||
3 | N | NEMETH Andras | 1995 | M | HUN | BHSE BUDAPEST (HUN) | ||
16 дек. 2022 г. - 18 дек. 2022 г. | Magyar bajnokság | Budapest | ||||||||
1 | N | DOSA Daniel | 1996 | M | HUN | Torekves (HUN) | ||
2 | N | TOTH Gergely | 2002 | M | HUN | Torekves (HUN) | ||
3 | N | BAGDANY Albert | 2005 | M | HUN | Szigetszentmiklosi Tor Egylet (HUN) | ||
3 | N | FRUHAUF Benjamin | 1998 | M | HUN | Torekves (HUN) | ||
18 дек. 2021 г. - 19 дек. 2021 г. | Magyar bajnokság | Budapest | ||||||||
1 | N | SZEMES Gergo | 2003 | M | HUN | Kunszentmiklósi Vivóegylet (HUN) | ||
2 | N | FRUHAUF Benjamin | 1998 | M | HUN | Torekves (HUN) | ||
3 | N | DOSA Daniel | 1996 | M | HUN | Torekves (HUN) | ||
3 | N | MENDREY Tamas | 1999 | M | HUN | UTE Budapest (HUN) | ||
19 дек. 2020 г. - 20 дек. 2020 г. | Magyar bajnokság | Budapest | ||||||||
1 | N | DOSA Daniel | 1996 | M | HUN | Torekves (HUN) | ||
2 | N | SZEMES Gergo | 2003 | M | HUN | Kunszentmiklósi Vivóegylet (HUN) | ||
3 | N | FRUHAUF Benjamin | 1998 | M | HUN | Torekves (HUN) | ||
3 | N | TOTH Gergely | 2002 | M | HUN | Torekves (HUN) | ||
21 дек. 2019 г. - 22 дек. 2019 г. | Magyar bajnokság | Budapest | ||||||||
1 | N | DOSA Daniel | 1996 | M | HUN | Torekves (HUN) | ||
2 | N | MAIOR Matyas | 2000 | M | HUN | Torekves (HUN) | ||
3 | N | BALOGH Boldizsar | 1996 | M | HUN | UTE Budapest (HUN) | ||
3 | N | MESZAROS Tamas | 1998 | M | HUN | UTE Budapest (HUN) | ||
20 дек. 2018 г. - 21 дек. 2018 г. | Magyar bajnokság | Budapest | ||||||||
1 | N | DOSA Daniel | 1996 | M | HUN | Torekves (HUN) | ||
2 | N | SZEMES Gergo | 2003 | M | HUN | Kunszentmiklósi Vivóegylet (HUN) | ||
3 | N | KISS Daniel | 1998 | M | HUN | Salle Kiss Fencing Club (GBR) | ||
3 | N | MATYAS Balint | 1994 | M | HUN | Torekves (HUN) | ||
25 нояб. 2017 г. - 26 нояб. 2017 г. | Magyar bajnokság | Budapest | ||||||||
1 | N | DOSA Daniel | 1996 | M | HUN | Torekves (HUN) | ||
2 | N | KISS Daniel | 1998 | M | HUN | Salle Kiss Fencing Club (GBR) | ||
3 | N | BAKO Tamas | 1995 | M | HUN | Szeged (HUN) | ||
3 | N | MESZAROS Tamas | 1998 | M | HUN | UTE Budapest (HUN) | ||
26 нояб. 2016 г. - 27 нояб. 2016 г. | Magyar bajnokság | Budapest | ||||||||
1 | N | SZABADOS Kristof | 1990 | M | HUN | |||
2 | N | GATAI Robert | 1991 | M | HUN | Budakalasz (HUN) | ||
3 | N | HARI Mate | 1992 | M | HUN | Terezvaros (HUN) | ||
3 | N | MATYAS Balint | 1994 | M | HUN | Torekves (HUN) | ||
19 дек. 2015 г. - 20 дек. 2015 г. | Magyar bajnokság | Budapest | ||||||||
1 | N | SZABADOS Gabor | 1985 | M | HUN | Epitok SC (HUN) | ||
2 | N | BALOGH Boldizsar | 1996 | M | HUN | UTE Budapest (HUN) | ||
3 | N | DOSA Daniel | 1996 | M | HUN | Torekves (HUN) | ||
3 | N | MESZAROS Tamas | 1998 | M | HUN | UTE Budapest (HUN) | ||
19 дек. 2014 г. - 21 дек. 2014 г. | Magyar bajnokság | Budapest | ||||||||
1 | N | SZABADOS Gabor | 1985 | M | HUN | Epitok SC (HUN) | ||
2 | N | GATAI Robert | 1991 | M | HUN | Budakalasz (HUN) | ||
3 | N | BIRO Peter | 1989 | M | HUN | UTE Budapest (HUN) | ||
3 | N | SZABADOS Kristof | 1990 | M | HUN | |||
14 дек. 2013 г. - 15 дек. 2013 г. | Magyar bajnokság | Budapest | ||||||||
1 | N | SZABADOS Gabor | 1985 | M | HUN | Epitok SC (HUN) | ||
2 | N | SZABADOS Kristof | 1990 | M | HUN | |||
3 | N | GATAI Robert | 1991 | M | HUN | Budakalasz (HUN) | ||
3 | N | MATYAS Balint | 1994 | M | HUN | Torekves (HUN) | ||
15 дек. 2012 г. - 16 дек. 2012 г. | Magyar bajnokság | Budapest | ||||||||
1 | N | SZABADOS Kristof | 1990 | M | HUN | |||
2 | N | SZABADOS Gabor | 1985 | M | HUN | Epitok SC (HUN) | ||
3 | N | NEMETH Gabor | 1993 | M | HUN | BHSE BUDAPEST (HUN) | ||
3 | N | SZEKI Bence | 1988 | M | HUN | MTK (HUN) | ||
17 дек. 2011 г. - 18 дек. 2011 г. | Magyar bajnokság | Budapest | ||||||||
1 | N | SZABADOS Gabor | 1985 | M | HUN | Epitok SC (HUN) | ||
2 | N | SZABADOS Kristof | 1990 | M | HUN | |||
3 | N | GATAI Robert | 1991 | M | HUN | Budakalasz (HUN) | ||
3 | N | GYORGYI Antal | 1993 | M | HUN | UTE Budapest (HUN) |