rank | status | пулька | имя | год рождения | gender | страна | club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 окт. 2022 г. - 7 окт. 2022 г. | Jogos Sul-Americanos | Ascuncion | ||||||||
1 | N | CUELLAR PEÑA Sebastian | 1996 | M | COL | |||
2 | N | ROMERO Eliecer | 1994 | M | VEN | |||
3 | N | BAHAMONDE Manuel | 1994 | M | CHI | Avulso (BRA) | ||
3 | N | QUINTERO Jose | 1996 | M | VEN | KKSz Konin (POL) | ||
27 мая 2018 г. - 1 июн. 2018 г. | Jogos Sul-Americanos | Cochamba | ||||||||
1 | N | ROMERO Eliecer | 1994 | M | VEN | |||
2 | N | DI TELLA Pascual Maria | 1995 | M | ARG | |||
3 | N | LUCCHETTI Stefano Ivan | 1997 | M | ARG | Svechnikov (BUL) | ||
3 | N | QUINTERO Jose | 1996 | M | VEN | KKSz Konin (POL) | ||
12 мар. 2014 г. - 17 мар. 2014 г. | Jogos Sul-Americanos | Santiago | ||||||||
1 | N | AGRESTA Renzo | 1985 | M | BRA | ECP Pinheiros (BRA) | ||
2 | N | VASQUEZ Israel | 1990 | M | CHI | |||
3 | N | JANSEN BRITO Hernan | 1985 | M | VEN | |||
3 | N | QUINTERO Jose | 1996 | M | VEN | KKSz Konin (POL) | ||
24 мар. 2010 г. - 29 мар. 2010 г. | Jogos Sul-Americanos | Medellin | ||||||||
1 | N | AGRESTA Renzo | 1985 | M | BRA | ECP Pinheiros (BRA) | ||
2 | N | WEBER Alexander | 1978 | M | ARG | Freiburger TS (GER) | ||
3 | N | BRAVO Carlos | 1973 | M | VEN | |||
3 | N | RINCONES ALMAO Eliecer Gerardo | 1977 | M | VEN | |||
10 нояб. 2006 г. - 15 нояб. 2006 г. | Jogos Sul-Americanos | Buenos Aires | ||||||||
1 | N | BRAVO Carlos | 1973 | M | VEN | |||
2 | N | RINCONES ALMAO Eliecer Gerardo | 1977 | M | VEN | |||
3 | N | AGRESTA Renzo | 1985 | M | BRA | ECP Pinheiros (BRA) | ||
3 | N | VALENCIA MORA Carlos Andres | 1981 | M | COL | |||
1 авг. 2002 г. - 6 авг. 2002 г. | Jogos Sul-Americanos | Rio de Janeiro | ||||||||
1 | N | RINCONES ALMAO Eliecer Gerardo | 1977 | M | VEN | |||
2 | N | AGRESTA Renzo | 1985 | M | BRA | ECP Pinheiros (BRA) | ||
3 | N | DRAJER Diego | 1974 | M | ARG | |||
3 | N | SAUCEDO Lucas Guillermo | 1969 | M | ARG | |||
21 окт. 1998 г. - 31 окт. 1998 г. | Jogos Sul-Americanos | Cuenca | ||||||||
1 | N | LEMUS CORDERO Ivan | 1968 | M | CHI | |||
2 | N | SAUCEDO Lucas Guillermo | 1969 | M | ARG | |||
3 | N | ALITISZ Nicolas-Jorge | 1967 | M | ARG | |||
3 | N | ROBLES Miguel | 1974 | M | BOL | |||
19 нояб. 1994 г. - 28 нояб. 1994 г. | Jogos Sul-Americanos | Valencia | ||||||||
1 | N | BRAVO Carlos | 1973 | M | VEN | |||
2 | N | PRODAN Fabian | 1900 | M | ARG | |||
3 | N | DRAJER Diego | 1974 | M | ARG | |||
3 | N | LEMUS CORDERO Ivan | 1968 | M | CHI | |||
1 дек. 1990 г. - 10 дек. 1990 г. | Jogos Sul-Americanos | Lima | ||||||||
1 | N | DUCUING Gustavo | 1900 | M | ARG | |||
2 | N | LEMUS CORDERO Javier | 1971 | M | CHI | |||
3 | N | LEMUS CORDERO Ivan | 1968 | M | CHI | |||
3 | N | SABBADIN Daniel A. | 1952 | M | ARG | |||
28 нояб. 1986 г. - 8 дек. 1986 г. | Jogos Sul-Americanos | Santiago | ||||||||
1 | N | DUCUING Gustavo | 1900 | M | ARG | |||
2 | N | VASQUEZ ORDONEZ Mauricio A | 1964 | M | CHI | |||
3 | N | TASS Atilio | 1957 | M | USA | |||
4 | N | MOYANO Carlos | 1956 | M | ARG | |||
26 нояб. 1982 г. - 5 дек. 1982 г. | Jogos Sul-Americanos | Rosario | ||||||||
1 | N | REMETE Tomas Antonio | 1957 | M | ARG | |||
2 | N | GOMEZ Sergio | 1900 | M | CHI | |||
3 | N | TASS Atilio | 1957 | M | USA | |||
4 | N | CASANOVA Jose Maria | 1955 | M | ARG | |||
3 нояб. 1978 г. - 12 нояб. 1978 г. | Jogos Sul-Americanos | La Paz | ||||||||
1 | N | MOYANO Pablo | 1900 | M | ARG | |||
2 | N | ALDEA Claudio | 1900 | M | CHI | |||
3 | N | REMETE Tomas Antonio | 1957 | M | ARG | |||
4 | N | CASANOVA Jose Maria | 1955 | M | ARG |