rank | status | пулька | имя | год рождения | gender | страна | club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 окт. 2023 г. - 15 окт. 2023 г. | Örebro Masters | Örebro | ||||||||
1 | N | EDELMANN Julius | 2007 | M | NOR | Bergens FK (NOR) | ||
2 | N | BRANDBERG Nils | 2008 | M | SWE | KF99 Kungsbacka (SWE) | ||
3 | N | WESTRING Theo | 2007 | M | SWE | LöFK Lidingö (SWE) | ||
3 | N | ZELJKOVIC Filip | 2007 | M | NOR | Njård Fekting (NOR) | ||
19 нояб. 2022 г. - 20 нояб. 2022 г. | Örebro Masters | Örebro | ||||||||
1 | N | ZIMMERMAN Filip | 2008 | M | SWE | WFF Örebro (SWE) | ||
2 | N | BRANDBERG Nils | 2008 | M | SWE | KF99 Kungsbacka (SWE) | ||
3 | N | LONNERT Tor | 2007 | M | SWE | MF19 Malmö (SWE) | ||
3 | N | ROVELSTAD Ivan | 2006 | M | SWE | UF Uppsala (SWE) | ||
20 нояб. 2021 г. - 21 нояб. 2021 г. | Örebro Masters | Örebro | ||||||||
1 | N | HAGEN Viktor Jarl Breivik | 2006 | M | NOR | Bygdø FK (NOR) | ||
2 | N | PERSSON TÖRN Caspian | 2005 | M | SWE | YFK Ystad (SWE) | ||
3 | N | ELG Elwin | 2007 | M | SWE | KFA Köping (SWE) | ||
3 | N | POCSI Tomi | 2006 | M | SWE | DIF Stockholm (SWE) | ||
9 нояб. 2019 г. - 10 нояб. 2019 г. | Örebro Masters | Örebro | ||||||||
1 | N | KELLY Christopher | 2003 | M | SWE | DIF Stockholm (SWE) | ||
2 | N | MANCEWICZ Mikolaj | 2003 | M | SWE | GoFK Visby (SWE) | ||
3 | N | POURMAND Nima | 2004 | M | SWE | LöFK Lidingö (SWE) | ||
3 | N | STÅHL Gösta | 2004 | M | SWE | DIF Stockholm (SWE) | ||
13 окт. 2018 г. - 14 окт. 2018 г. | Örebro Masters | Örebro | ||||||||
1 | N | MANCEWICZ Mikolaj | 2003 | M | SWE | GoFK Visby (SWE) | ||
2 | N | KELLY Christopher | 2003 | M | SWE | DIF Stockholm (SWE) | ||
3 | N | BROBAKKEN Marcus Vokes | 2002 | M | NOR | Njård Fekting (NOR) | ||
3 | N | OLKVAM Ole Magnus | 2002 | M | NOR | Njård Fekting (NOR) | ||
7 окт. 2017 г. - 8 окт. 2017 г. | Örebro Masters | Örebro | ||||||||
1 | POUSETTE Hugo | 2001 | M | SWE | DIF Stockholm (SWE) | |||
2 | MANCEWICZ Mikolaj | 2003 | M | SWE | GoFK Visby (SWE) | |||
3 | DAHLBO Benjamin | 2001 | M | NOR | Njård Fekting (NOR) | |||
3 | JOHANSSON Hjalmar | 2001 | M | SWE | MFFG Malmö (SWE) | |||
15 окт. 2016 г. - 16 окт. 2016 г. | Örebro Masters | Örebro | ||||||||
1 | GEITUNG Tomas | 2000 | M | NOR | Bergens FK (NOR) | |||
2 | FOGEMAN Martin | 2000 | M | SWE | DIF Stockholm (SWE) | |||
3 | DAHLBO Benjamin | 2001 | M | NOR | Njård Fekting (NOR) | |||
3 | ULLTJÄRN Gabriel | 2000 | M | SWE | LFK Linköping (SWE) | |||
24 окт. 2015 г. - 25 окт. 2015 г. | Örebro Masters | Örebro | ||||||||
1 | MANCEWICZ Bartlomiej | 1999 | M | SWE | GoFK Visby (SWE) | |||
2 | ALFHEIM Fabian | 1999 | M | NOR | Bergens FK (NOR) | |||
3 | LUND Leonard | 1999 | M | SWE | DIF Stockholm (SWE) | |||
3 | MAGNUSSON Jakob | 1999 | M | SWE | A6 Jönköping (SWE) | |||
12 окт. 2013 г. - 13 окт. 2013 г. | Örebro Masters | Örebro | ||||||||
1 | N | ISLAS FLYGARE Linus | 1998 | M | SWE | UF Uppsala (SWE) | ||
2 | N | DOSSOU-GOUIN Axel | 1998 | M | NOR | Njård Fekting (NOR) | ||
3 | N | ALFHEIM Fabian | 1999 | M | NOR | Bergens FK (NOR) | ||
3 | N | JOHANSSON Alexander | 1998 | M | SWE | KF99 Kungsbacka (SWE) | ||
13 окт. 2012 г. - 14 окт. 2012 г. | Örebro Masters | Örebro | ||||||||
1 | ISLAS FLYGARE Linus | 1998 | M | SWE | UF Uppsala (SWE) | |||
2 | KIMFORS Anton | 1997 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | |||
3 | KARLSEN Knut Martin | 1996 | M | NOR | Bergens FK (NOR) | |||
3 | NILSSON Erik | 1996 | M | SWE | UF Uppsala (SWE) | |||
8 окт. 2011 г. - 9 окт. 2011 г. | Örebro Masters | Örebro | ||||||||
1 | NYGÅRD Oskar | 1995 | M | SWE | WFF Örebro (SWE) | |||
2 | EDIN Joakim | 1995 | M | NOR | Bygdø FK (NOR) | |||
3 | ERIKSEN Kai Haakon | 1995 | M | NOR | Bygdø FK (NOR) | |||
3 | VÄGGÖ Victor | 1995 | M | SWE | KF99 Kungsbacka (SWE) | |||
9 окт. 2010 г. - 10 окт. 2010 г. | Örebro Masters | Örebro | ||||||||
1 | CRUZ Roberto | 1994 | M | SWE | MF19 Malmö (SWE) | |||
2 | HAGLUND Daniel | 1994 | M | SWE | FFF Stockholm (SWE) | |||
3 | EKLUND Edvin | 1995 | M | SWE | MF19 Malmö (SWE) | |||
3 | LUND Jonas | 1995 | M | NOR | Bygdø FK (NOR) | |||
3 окт. 2009 г. - 4 окт. 2009 г. | Örebro Masters | Örebro | ||||||||
1 | NORSTRÖM Henrik | 1993 | M | SWE | KF99 Kungsbacka (SWE) | |||
2 | WARG Jonathan | 1993 | M | SWE | GoFK Visby (SWE) | |||
3 | CRUZ Roberto | 1994 | M | SWE | MF19 Malmö (SWE) | |||
3 | EGERTZ SKAANES Lukas | 1994 | M | SWE | DIF Stockholm (SWE) | |||
4 окт. 2008 г. - 5 окт. 2008 г. | Örebro Masters | Örebro | ||||||||
1 | N | BERG NIEMELÄ Anton | 1992 | M | SWE | UF Uppsala (SWE) | ||
2 | N | JOHNSSON Fredrik | 1992 | M | SWE | |||
3 | N | DOWNES Adam | 1992 | M | SWE | |||
3 | N | WARG Jonathan | 1993 | M | SWE | |||
6 окт. 2007 г. - 7 окт. 2007 г. | Örebro Masters | Örebro | ||||||||
1 | N | EKSTRÖM Gustav | 1991 | M | SWE | WFF Örebro (SWE) | ||
2 | N | SÄRLAND Emil | 1991 | M | SWE | |||
3 | N | ENSTRÖM Filip | 1992 | M | SWE | |||
3 | N | JOHANSSON Victor | 1991 | M | SWE | WFF Örebro (SWE) | ||
7 окт. 2006 г. - 8 окт. 2006 г. | Örebro Masters | Örebro | ||||||||
1 | N | LIESOLA Erik | 1990 | M | FIN | Helsingin Miekkailijat (FIN) | ||
2 | N | VONEN Joakim | 1990 | M | NOR | Bergens FK (NOR) | ||
3 | N | KARLSSON Philip | 1990 | M | SWE | |||
3 | N | LAHTINEN Alexander | 1991 | M | FIN | Helsingin Miekkailijat (FIN) | ||
15 окт. 2005 г. - 16 окт. 2005 г. | Örebro Masters | Örebro | ||||||||
1 | N | WESTRHEIM Welat | 1989 | M | NOR | Bergens FK (NOR) | ||
2 | N | ORSTAD Jon | 1989 | M | NOR | |||
3 | N | LANDÉN Richard | 1989 | M | SWE | |||
3 | N | LEVORSEN Alexander | 1989 | M | NOR | OSI Fekting (NOR) | ||
9 окт. 2004 г. - 10 окт. 2004 г. | Örebro Masters | Örebro | ||||||||
1 | N | LANDÉN Richard | 1989 | M | SWE | |||
3 | N | SIEVERT Thomas | 1988 | M | SWE | |||
11 окт. 2003 г. - 12 окт. 2003 г. | Örebro Masters | Örebro | ||||||||
1 | N | BERGDAHL Erik | 1988 | M | SWE | A6 Jönköping (SWE) | ||
3 | N | SIEVERT Thomas | 1988 | M | SWE | |||
3 | N | UGGE Henrik | 1987 | M | SWE | |||
2 окт. 2002 г. - 3 окт. 2002 г. | Örebro Masters | Örebro | ||||||||
1 | N | ERTZEID Thomas | 1986 | M | NOR | Bergens FK (NOR) | ||
2 | N | BACKER Fredrik | 1987 | M | NOR | Njård Fekting (NOR) | ||
3 | N | BERGDAHL Erik | 1988 | M | SWE | A6 Jönköping (SWE) | ||
3 | N | TARKOVSKIJ-HEMMINGHYTT Alexandr | 1986 | M | NOR | Njård Fekting (NOR) |