rank | status | пулька | имя | год рождения | gender | страна | club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 нояб. 2021 г. - 14 нояб. 2021 г. | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Graz | ||||||||
1 | N | DELLA PIETRA Leonardo | 1973 | M | ITA | StLFC Graz (AUT) | ||
2 | N | LECHNER Sebastian | 1980 | M | AUT | FC Hallein (AUT) | ||
3 | N | WEIRICH Oswald | 1974 | M | AUT | |||
11 мая 2019 г. - 12 мая 2019 г. | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Salzburg | ||||||||
1 | N | KHRYAKOV Dmitriy | 1971 | M | RUS | |||
2 | N | STREHLER Alexander | 1975 | M | GER | FC Gröbenzell (GER) | ||
3 | N | HÄMMERLE Walter | 1971 | M | AUT | WAT Wieden (AUT) | ||
3 | N | SUDOBIN Pavel | 1971 | M | RUS | |||
28 апр. 2018 г. - 29 апр. 2018 г. | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Graz | ||||||||
1 | HAYEK Günther | 1969 | M | AUT | WAT Wieden (AUT) | |||
2 | WEGNER-VIOUGUIN Gennadi | 1974 | M | GER | Dynamo Wien (AUT) | |||
3 | CICOIRA Mario | 1969 | M | ITA | ||||
3 | MIJATOVIĆ Bojan | 1969 | M | CRO | HAMK Mladost (CRO) | |||
6 мая 2017 г. - 7 мая 2017 г. | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Salzburg | ||||||||
1 | STREHLER Alexander | 1975 | M | GER | FCZN Zürich (SUI) | |||
2 | DELLA PIETRA Leonardo | 1973 | M | ITA | StLFC Graz (AUT) | |||
3 | WEGNER-VIOUGUIN Gennadi | 1974 | M | GER | Dynamo Wien (AUT) | |||
4 | HAYEK Günther | 1969 | M | AUT | WAT Wieden (AUT) | |||
30 апр. 2016 г. - 1 мая 2016 г. | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Graz | ||||||||
1 | HAYEK Günther | 1969 | M | AUT | WAT Wieden (AUT) | |||
2 | SPANNLANG Reinhold | 1972 | M | AUT | ASC Wien (AUT) | |||
3 | FREISLEBEN Ulrich | 1975 | M | AUT | ASC Wien (AUT) | |||
3 | HÄMMERLE Walter | 1971 | M | AUT | WAT Wieden (AUT) | |||
2 мая 2015 г. - 3 мая 2015 г. | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Graz | ||||||||
1 | HAYEK Günther | 1969 | M | AUT | WAT Wieden (AUT) | |||
2 | HAIDER Günther | 1967 | M | AUT | WAT Wieden (AUT) | |||
3 | SPANNLANG Reinhold | 1972 | M | AUT | ASC Wien (AUT) | |||
3 | WEGNER-VIOUGUIN Gennadi | 1974 | M | GER | VFL Marburg FA (GER) | |||
3 мая 2014 г. - 4 мая 2014 г. | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Graz | ||||||||
1 | HAYEK Günther | 1969 | M | AUT | WAT Wieden (AUT) | |||
2 | SCHALLER Martin | 1970 | M | AUT | ASC Wien (AUT) | |||
3 | JOURDAIN Joris | 1969 | M | FRA | StLFC Graz (AUT) | |||
4 | WIELANDNER Peter Oliver | 1974 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) | |||
4 мая 2013 г. - 5 мая 2013 г. | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Salzburg | ||||||||
1 | N | SCHALLER Martin | 1970 | M | AUT | TI Innsbruck (AUT) | ||
2 | N | HAYEK Günther | 1969 | M | AUT | WAT Wieden (AUT) | ||
3 | N | SPANNLANG Reinhold | 1972 | M | AUT | ASC Wien (AUT) | ||
4 | N | HIRNER Wolfgang | 1967 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) | ||
16 сент. 2012 г. - 16 сент. 2012 г. | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Wien | ||||||||
1 | HAYEK Günther | 1969 | M | AUT | WAT Wieden (AUT) | |||
2 | SCHALLER Martin | 1970 | M | AUT | ASC Wien (AUT) | |||
3 | HAIDER Günther | 1967 | M | AUT | WAT Wieden (AUT) | |||
3 | SPECKMAYER Hans-Peter | 1963 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) | |||
5 нояб. 2011 г. - 6 нояб. 2011 г. | Österreichische Meisterschaft Senioren | Wien | ||||||||
1 | HAYEK Günther | 1969 | M | AUT | WAT Wieden (AUT) | |||
2 | KIRNBAUER Bernhard | 1966 | M | AUT | ASC Wien (AUT) | |||
3 | WENUSCH Michael | 1962 | M | AUT | WAT Wieden (AUT) | |||
4 | RIEGLER Andreas | 1966 | M | AUT | FC Elle (AUT) | |||
6 нояб. 2010 г. - 7 нояб. 2010 г. | Österreichische Meisterschaft Senioren | Wien | ||||||||
1 | HAYEK Günther | 1969 | M | AUT | WAT Wieden (AUT) | |||
2 | MESSNER Richard | 1964 | M | AUT | ASC Wien (AUT) | |||
3 | SCHALLER Martin | 1970 | M | AUT | ASC Wien (AUT) | |||
4 | SCHUHFRIED Othmar | 1965 | M | AUT | FK Wiener Neudorf (AUT) | |||
21 мар. 2009 г. - 22 мар. 2009 г. | Österreichische Meisterschaft Senioren | Villach | ||||||||
1 | HAYEK Günther | 1969 | M | AUT | WAT Wieden (AUT) | |||
2 | KATZELBERGER Florian | 1963 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) | |||
3 | FORTMANN Arno | 1966 | M | AUT | ASC Wien (AUT) | |||
3 | ROBIC Roland | 1962 | M | AUT | StLFC Graz (AUT) | |||
27 мар. 2004 г. - 28 мар. 2004 г. | Int. Österreichische Meisterschaft | Vöcklabruck | ||||||||
1 | BLASCHKA Robert | 1958 | M | AUT | StLFC Graz (AUT) | |||
2 | KATZELBERGER Florian | 1963 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) | |||
3 | HRUBESCH Andreas | 1956 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
3 | HRUBESCH Friedrich | 1960 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
12 июл. 2003 г. - 13 июл. 2003 г. | Int. Österreichische Meisterschaft | Vöcklabruck | ||||||||
1 | HRUBESCH Friedrich | 1960 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
2 | KATZELBERGER Florian | 1963 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) | |||
3 | LUX Knut | 1963 | M | GER | FC Gröbenzell (GER) | |||
4 | FALLWICKL Armin | 1956 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) |