rank | status | пулька | имя | год рождения | gender | страна | club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 нояб. 2021 г. - 14 нояб. 2021 г. | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Graz | ||||||||
1 | N | WANG Dominik | 1981 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) | ||
2 | N | DELLA PIETRA Leonardo | 1973 | M | ITA | StLFC Graz (AUT) | ||
11 мая 2019 г. - 12 мая 2019 г. | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Salzburg | ||||||||
1 | N | ECK Konstantin | 1972 | M | GER | SV Wacker Burghausen (GER) | ||
2 | N | MARGETICH Gerhard | 1970 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | ||
3 | N | MACK Friedrich | 1977 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) | ||
28 апр. 2018 г. - 29 апр. 2018 г. | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Graz | ||||||||
1 | KRISTOF Marton | 1970 | M | HUN | Torekves (HUN) | |||
2 | RASSMANN Alexander | 1972 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
3 | DAXBÖCK Florian | 1972 | M | AUT | FK Wiener Neudorf (AUT) | |||
3 | HEGEDUS Sandor | 1971 | M | HUN | Torekves (HUN) | |||
6 мая 2017 г. - 7 мая 2017 г. | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Salzburg | ||||||||
1 | PLECHINGER Christian | 1975 | M | GER | TSV Speyer (GER) | |||
2 | ECK Konstantin | 1972 | M | GER | SV Wacker Burghausen (GER) | |||
3 | MARGETICH Gerhard | 1970 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | |||
30 апр. 2016 г. - 1 мая 2016 г. | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Graz | ||||||||
1 | RASSMANN Alexander | 1972 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
2 | JAGODITSCH Klaus | 1972 | M | AUT | UFC Wien (AUT) | |||
3 | BRUNNER Konstantin | 1968 | M | AUT | UFC Wien (AUT) | |||
3 | MARGETICH Gerhard | 1970 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | |||
2 мая 2015 г. - 3 мая 2015 г. | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Graz | ||||||||
1 | RASSMANN Alexander | 1972 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
2 | BRUNNER Konstantin | 1968 | M | AUT | UFC Wien (AUT) | |||
3 мая 2014 г. - 4 мая 2014 г. | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Graz | ||||||||
1 | KONCZYLO Tomasz | 1973 | M | POL | Wroclawianie (POL) | |||
2 | RASSMANN Alexander | 1972 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
3 | BRUNNER Konstantin | 1968 | M | AUT | UFC Wien (AUT) | |||
4 | SZMIDT Grzegorz | 1969 | M | POL | ||||
16 сент. 2012 г. - 16 сент. 2012 г. | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Wien | ||||||||
1 | RASSMANN Alexander | 1972 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
2 | BRUNNER Konstantin | 1968 | M | AUT | UFC Wien (AUT) | |||
5 нояб. 2011 г. - 6 нояб. 2011 г. | Österreichische Meisterschaft Senioren | Wien | ||||||||
1 | HAYEK Günther | 1969 | M | AUT | WAT Wieden (AUT) | |||
2 | BRUNNER Konstantin | 1968 | M | AUT | UFC Wien (AUT) | |||
3 | HORSTMEIER Eckhard | 1964 | M | AUT | UFC Wien (AUT) | |||
6 нояб. 2010 г. - 7 нояб. 2010 г. | Österreichische Meisterschaft Senioren | Wien | ||||||||
1 | BRUNNER Konstantin | 1968 | M | AUT | UFC Wien (AUT) | |||
2 | WALENTSCHKA Manfred | 1967 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | |||
21 мар. 2009 г. - 22 мар. 2009 г. | Österreichische Meisterschaft Senioren | Villach | ||||||||
1 | BRUNNER Konstantin | 1968 | M | AUT | UFC Wien (AUT) | |||
2 | HRUBESCH Friedrich | 1960 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
27 мар. 2004 г. - 28 мар. 2004 г. | Int. Österreichische Meisterschaft | Vöcklabruck | ||||||||
1 | BLASCHKA Robert | 1958 | M | AUT | StLFC Graz (AUT) | |||
2 | HRUBESCH Andreas | 1956 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
3 | HRUBESCH Friedrich | 1960 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
4 | LINDNER Robert | 1961 | M | AUT | KAC Klagenfurt (AUT) | |||
12 июл. 2003 г. - 13 июл. 2003 г. | Int. Österreichische Meisterschaft | Vöcklabruck | ||||||||
1 | HRUBESCH Andreas | 1956 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
2 | HRUBESCH Friedrich | 1960 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
3 | FALLWICKL Armin | 1956 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) |