rank | status | пулька | имя | год рождения | gender | страна | club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 сент. 2017 г. - 24 сент. 2017 г. | Ludwigsburger Barock | Ludwigsburg | ||||||||
2 | SCHUELER Thomas | 1964 | M | SUI | CER Romont (SUI) | |||
3 | WÄLLE Philippe | 1964 | M | SUI | SEB Basel (SUI) | |||
7 окт. 2006 г. - 7 окт. 2006 г. | Ludwigsburger Barock | Ludwigsburg | ||||||||
1 | KACHUR Bruno | 1949 | M | GER | TSF Ditzingen (GER) | |||
2 | LÜDERS Harald | 1954 | M | GER | Darmstädter FC (GER) | |||
3 | HUGI Urs | 1951 | M | SUI | AFCB Bern (SUI) | |||
4 | FRIEBE Dieter | 1948 | M | GER | FR Nürnberg (GER) | |||
1 окт. 2005 г. - 3 окт. 2005 г. | Ludwigsburger Barock | Ludwigsburg | ||||||||
1 | BEHR Reinhold | 1948 | M | GER | FC Tauberbischofsheim (GER) | |||
2 | KÜHN Norbert | 1950 | M | GER | SSG Bensheim (GER) | |||
3 | HUGI Urs | 1951 | M | SUI | AFCB Bern (SUI) | |||
4 | KACHUR Bruno | 1949 | M | GER | TSF Ditzingen (GER) | |||
4 окт. 2003 г. - 5 окт. 2003 г. | Ludwigsburger Barock | Ludwigsburg | ||||||||
1 | MERKY Thomas | 1953 | M | SUI | AFCB Bern (SUI) | |||
2 | KACHUR Bruno | 1949 | M | GER | ||||
3 | GIEGER Wolfgang | 1944 | M | GER | FS Pforzheim (GER) | |||
4 | RICHTER Michael | 1943 | M | GER |