rank | status | пулька | имя | год рождения | gender | страна | club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 окт. 2006 г. - 7 окт. 2006 г. | Ludwigsburger Barock | Ludwigsburg | ||||||||
1 | KUTSYI Ilja | 1964 | M | GER | SV Esslingen (GER) | |||
2 | ZIEGLER Udo | 1964 | M | GER | SV Esslingen (GER) | |||
1 окт. 2005 г. - 3 окт. 2005 г. | Ludwigsburger Barock | Ludwigsburg | ||||||||
1 | ZIEGLER Udo | 1964 | M | GER | SV Esslingen (GER) | |||
2 | KUTSYI Ilja | 1964 | M | GER | SV Esslingen (GER) | |||
3 | PALZ Michael | 1959 | M | GER | Fechterring Hochwald (GER) | |||
4 | KREIKENBOHM Uwe | 1964 | M | GER | SC Korb (GER) | |||
2 окт. 2004 г. - 3 окт. 2004 г. | Ludwigsburger Barock | Ludwigsburg | ||||||||
1 | KUTSYI Ilja | 1964 | M | GER | SV Esslingen (GER) | |||
2 | DIETZ Jochen | 1961 | M | GER | ||||
3 | PALZ Michael | 1959 | M | GER | Fechterring Hochwald (GER) | |||
4 | GUNKEL Günther | 1958 | M | GER | SGM Heiligenstadt (GER) | |||
4 окт. 2003 г. - 5 окт. 2003 г. | Ludwigsburger Barock | Ludwigsburg | ||||||||
1 | DIETZ Jochen | 1961 | M | GER |