rank | status | пулька | имя | год рождения | gender | страна | club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 июн. 2018 г. - 10 июн. 2018 г. | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | SONNEK Kevin Frank | 1979 | M | GER | OFC Castrop-Rauxel (GER) | |||
2 июл. 2017 г. - 2 июл. 2017 г. | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | SONNEK Kevin Frank | 1979 | M | GER | OFC Castrop-Rauxel (GER) | |||
24 апр. 2016 г. - 24 апр. 2016 г. | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | KREUDER Kristian | 1979 | M | GER | FS Germania Solingen (GER) | |||
2 | EISENBERG Paul | 1981 | M | GER | EFG Essen (GER) | |||
3 мая 2015 г. - 3 мая 2015 г. | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | KREUDER Kristian | 1979 | M | GER | FS Germania Solingen (GER) | |||
2 | RUPPRECHT Thomas | 1976 | M | GER | TV Jahn Siegen (GER) | |||
3 | SONNEK Kevin Frank | 1979 | M | GER | OFC Castrop-Rauxel (GER) | |||
4 | EISENBERG Paul | 1981 | M | GER | EFG Essen (GER) | |||
22 июн. 2014 г. - 22 июн. 2014 г. | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | KREUDER Kristian | 1979 | M | GER | FS Germania Solingen (GER) | |||
2 | RUPPRECHT Thomas | 1976 | M | GER | TV Jahn Siegen (GER) | |||
3 | SONNEK Kevin Frank | 1979 | M | GER | OFC Castrop-Rauxel (GER) | |||
4 | SPIRAWSKI Holger | 1977 | M | GER | OFC Castrop-Rauxel (GER) | |||
26 мая 2013 г. - 26 мая 2013 г. | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | HEGEMANN Florian | 1980 | M | GER | TV Paderborn (GER) | |||
2 | BECKER Ralf | 1973 | M | GER | OFC Castrop-Rauxel (GER) | |||
3 | SONNEK Kevin Frank | 1979 | M | GER | OFC Castrop-Rauxel (GER) | |||
3 | SPIRAWSKI Holger | 1977 | M | GER | OFC Castrop-Rauxel (GER) | |||
20 мая 2012 г. - 20 мая 2012 г. | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | SONNEK Kevin Frank | 1979 | M | GER | OFC Castrop-Rauxel (GER) | |||
2 | BERGSMA Sebastian Paul | 1980 | M | GER | Duisburger FK (GER) | |||
3 | SPIRAWSKI Holger | 1977 | M | GER | OFC Castrop-Rauxel (GER) | |||
4 | BECKER Ralf | 1973 | M | GER | OFC Castrop-Rauxel (GER) | |||
15 мая 2011 г. - 15 мая 2011 г. | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | SONNEK Kevin Frank | 1979 | M | GER | OFC Castrop-Rauxel (GER) | |||
2 | WEBER Markus | 1978 | M | GER | TV Refrath (GER) | |||
3 | PURSCHE Jens | 1971 | M | GER | Bremen 1860 Fechten (GER) | |||
17 мая 2009 г. - 18 мая 2009 г. | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | 1й тур | BACHMANN Michael | 1962 | M | GER | Herner TC (GER) | ||
1 | 1й тур | LEIPERTZ Alfred | 1956 | M | GER | Eintracht Duisburg (GER) | ||
1 | 1й тур | SPANIER Felix | 1977 | M | GER | USC Bochum (GER) | ||
2 | 1й тур | BURGHARDT Ulrich | 1957 | M | GER | OFC Castrop-Rauxel (GER) | ||
2 | 1й тур | MILLUTAT Thomas | 1962 | M | GER | Lüdenscheider TV (GER) | ||
2 | 1й тур | SONNEK Kevin Frank | 1979 | M | GER | OFC Castrop-Rauxel (GER) | ||
3 | 1й тур | BUSILA Sorin-Constantin | 1969 | M | GER | Fechtzentrum TSV Hagen (GER) | ||
4 | 1й тур | PLATE Herbert | 1963 | M | GER | Lüdenscheider TV (GER) | ||
18 мая 2008 г. - 19 мая 2008 г. | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | WIßKIRCHEN Thomas | 1971 | M | GER | TV Hoffnungsthal (GER) | |||
2 | KALISCH Peter | 1969 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
26 мая 2001 г. - 27 мая 2001 г. | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | TEIN Carsten | 1968 | M | GER | Fechtzentrum TSV Hagen (GER) | |||
3 | PSOTTA Olaf | 1962 | M | GER | ||||
27 мая 2000 г. - 28 мая 2000 г. | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | OTT Igor | 1965 | M | GER | Heidelberger FC/TSG R. (GER) | |||
2 | DÜNHÖLTER Uwe | 1962 | M | GER | [i] FC im VfL Bochum (GER) | |||
3 | PSOTTA Olaf | 1962 | M | GER | ||||
5 июн. 1999 г. - 6 июн. 1999 г. | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | BRINK Andreas | 1960 | M | GER | OFC Castrop-Rauxel (GER) | |||
1 | MARCKARDT Wolfgang | 1959 | M | GER | FC Moers (GER) | |||
3 | BERNSTEIN Stefan | 1966 | M | GER | FC Moers (GER) | |||
1 мая 1998 г. - 1 мая 1998 г. | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
2 | BRINK Andreas | 1960 | M | GER | OFC Castrop-Rauxel (GER) | |||
3 | EGGENSTEIN-DEIMEL Christoph | 1965 | M | GER | TV Neheim (GER) | |||
7 июн. 1997 г. - 8 июн. 1997 г. | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | BERSTER Jürgen | 1967 | M | GER | TSC Eintr. Dortmund (GER) |