rank | status | пулька | имя | год рождения | gender | страна | club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 апр. 2023 г. - 2 апр. 2023 г. | 5 Prova Master Busto Arsizio | Busto Arsizio | ||||||||
1 | N | INVERARDI Jacopo | 1982 | M | ITA | Scherma Sebino (ITA) | ||
2 | N | GINZERY Tomas | 1980 | M | SVK | ASC Wien (AUT) | ||
3 | N | BONCIARELLI Pietro | 1982 | M | ITA | Acc. Scherma Milano (ITA) | ||
3 | N | GHITTI Michele | 1979 | M | ITA | Scherma Sebino (ITA) | ||
19 янв. 2019 г. - 20 янв. 2019 г. | CNV Bologna | Bologna | ||||||||
1 | N | MACCHI Simone | 1973 | M | ITA | |||
2 | N | RICHIARDI Lorenzo | 1975 | M | ITA | |||
3 | N | GABRIJELCIC Valerio | 1979 | M | ITA | |||
3 | N | GHITTI Michele | 1979 | M | ITA | |||
17 мар. 2018 г. - 18 мар. 2018 г. | CNV Busto Arsizio | Busto Arsizio | ||||||||
1 | N | BARONE Marco | 1973 | M | ITA | |||
2 | N | RICHIARDI Lorenzo | 1975 | M | ITA | |||
3 | N | ALBANO Adriano | 1976 | M | ITA | |||
3 | N | PULEGA Roberto Andrea Enzo | 1969 | M | ITA | |||
18 февр. 2017 г. - 19 февр. 2017 г. | CNV Busto Arsizio | Busto Arsizio Varese | ||||||||
1 | N | NICOLI Iacopo | 1972 | M | ITA | |||
2 | N | CUCCU Paolo | 1972 | M | ITA | |||
3 | N | ALBANO Adriano | 1976 | M | ITA | |||
3 | N | CUTUGNO Letterio | 1971 | M | ITA | |||
12 мар. 2016 г. - 13 мар. 2016 г. | CNV Busto Arsizio | Busto Arsizio Varese | ||||||||
1 | N | CUTUGNO Letterio | 1971 | M | ITA | |||
2 | N | VANNUCCI Dino | 1967 | M | ITA | |||
3 | N | NICOLI Iacopo | 1972 | M | ITA | |||
3 | N | PULEGA Roberto Andrea Enzo | 1969 | M | ITA | |||
14 февр. 2015 г. - 15 февр. 2015 г. | CNV Busto Arsizio | Busto Arsizio Varese | ||||||||
1 | N | NICOLI Iacopo | 1972 | M | ITA | |||
2 | N | CALLEGARINI Pierantonio | 1968 | M | ITA | |||
3 | N | CASTELLI Roberto | 1967 | M | ITA | |||
3 | N | CUTUGNO Letterio | 1971 | M | ITA | |||
26 окт. 2013 г. - 27 окт. 2013 г. | CNV Busto Arsizio | Busto Arsizio Varese | ||||||||
1 | N | DI RUSSO Fabio | 1969 | M | ITA | |||
2 | N | CUTUGNO Letterio | 1971 | M | ITA | |||
3 | N | GAMBITTA Giovanni Francesco | 1965 | M | ITA | |||
3 | N | NICOLI Iacopo | 1972 | M | ITA | |||
27 окт. 2012 г. - 28 окт. 2012 г. | CNV Busto Arsizio | Busto Arsizio Varese | ||||||||
1 | N | FIORI Carlo | 1967 | M | ITA | |||
2 | N | VANNUCCI Dino | 1967 | M | ITA | |||
3 | N | NEGRO Luca | 1968 | M | ITA | |||
3 | N | PULEGA Roberto Andrea Enzo | 1969 | M | ITA |