rank | status | пулька | имя | год рождения | gender | страна | club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 февр. 2024 г. - 25 февр. 2024 г. | Wappen von Hamburg | Hamburg | ||||||||
1 | N | HOECHSMANN Thomas | 1978 | M | GER | TSV Berlin-Wittenau (GER) | ||
2 | N | PETRICK Kim | 1975 | M | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen (GER) | ||
3 | N | DJOKAJ Leonard | 1975 | M | GER | FA Rheinfelden (GER) | ||
3 | N | PROHL Christopher | 1984 | M | GER | TSV Berlin-Wittenau (GER) | ||
25 февр. 2023 г. - 26 февр. 2023 г. | Wappen von Hamburg | Hamburg | ||||||||
1 | N | BEHRENDT Michael | 1975 | M | GER | Fechtzentrum Berlin (GER) | ||
2 | N | PETRICK Kim | 1975 | M | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen (GER) | ||
3 | N | MOHR Lorenz | 1976 | M | GER | Elmshorner MTV (GER) | ||
3 | N | RAUCH Rainer | 1975 | M | GER | TK Hannover (GER) | ||
26 февр. 2022 г. - 27 февр. 2022 г. | Wappen von Hamburg | Hamburg | ||||||||
1 | N | RAUCH Rainer | 1975 | M | GER | TK Hannover (GER) | ||
2 | N | WIRTH Henning | 1977 | M | GER | Heidelberger FC/TSG R. (GER) | ||
3 | N | BENTLAGE Jan | 1977 | M | GER | Quernheimer FC (GER) | ||
3 | N | DUSTMANN Martin | 1975 | M | GER | ETV Hamburg (GER) | ||
4 мая 2019 г. - 5 мая 2019 г. | Wappen von Hamburg | Hamburg | ||||||||
1 | N | RAUCH Rainer | 1975 | M | GER | TK Hannover (GER) | ||
2 | N | SCHLÜTER Niclas | 1970 | M | GER | MTV Braunschweig (GER) | ||
3 | N | ASHRAFI Farnoosh | 1970 | M | GER | ETV Hamburg (GER) | ||
3 | N | VOIGT Robert | 1974 | M | GER | SC Berlin (GER) | ||
4 мая 2018 г. - 5 мая 2018 г. | Wappen von Hamburg | Hamburg | ||||||||
1 | ULUDÜZ Hakan | 1970 | M | GER | Solinger TB (GER) | |||
2 | SCHLÜTER Niclas | 1970 | M | GER | MTV Braunschweig (GER) | |||
3 | BERGER Matthias | 1969 | M | GER | USC Magdeburg (GER) | |||
3 | RAUCH Rainer | 1975 | M | GER | TK Hannover (GER) | |||
6 мая 2017 г. - 7 мая 2017 г. | Wappen von Hamburg | Hamburg | ||||||||
1 | RAUCH Rainer | 1975 | M | GER | TK Hannover (GER) | |||
2 | GÄRTNER Andreas | 1969 | M | GER | USC München (GER) | |||
3 | BEHRENDT Michael | 1975 | M | GER | ||||
3 | VANDIEKEN Karsten | 1968 | M | GER | TSV Berlin-Wittenau (GER) | |||
30 апр. 2016 г. - 1 мая 2016 г. | Wappen von Hamburg | Hamburg | ||||||||
1 | WIEDMANN Anton | 1975 | M | GER | ETV Hamburg (GER) | |||
2 | VANDIEKEN Karsten | 1968 | M | GER | OSC Berlin (GER) | |||
3 | KNOBELSDORF Markus | 1970 | M | GER | ETV Hamburg (GER) | |||
3 | RAUCH Rainer | 1975 | M | GER | TK Hannover (GER) | |||
2 мая 2015 г. - 3 мая 2015 г. | Wappen von Hamburg | Hamburg | ||||||||
1 | N | PÖNISCH Thomas | 1972 | M | GER | Fechtzentrum Berlin (GER) | ||
2 | N | FALTER Oliver | 1968 | M | GER | Herner TC (GER) | ||
3 | N | KONSCHEWITZ Kai | 1969 | M | GER | Herner TC (GER) | ||
3 | N | RUSCH Harald | 1966 | M | GER | MTV München (GER) | ||
10 мая 2014 г. - 11 мая 2014 г. | Hamburger Senioren Turnier | Hamburg | ||||||||
1 | N | RUSCH Harald | 1966 | M | GER | MTV München (GER) | ||
2 | N | KONSCHEWITZ Kai | 1969 | M | GER | Herner TC (GER) | ||
3 | N | MARKUS Daniel | 1967 | M | GER | |||
3 | N | WINZ Eugen | 1967 | M | GER | TV Ingolstadt (GER) |