rank | status | пулька | имя | год рождения | gender | страна | club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 мар. 2024 г. - 10 мар. 2024 г. | Adlerklaue der Stadt Villach | Villach | ||||||||
1 | N | WALEK James | 2012 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | ||
2 | N | MAY KREIGER Theo | 2012 | M | AUT | FC Villach (AUT) | ||
3 | N | MONFERRA Marco | 2012 | M | ITA | Gemina Scherma (ITA) | ||
3 | N | TABAKOVIC Ervin Dekic | 2012 | M | SLO | |||
18 мар. 2023 г. - 19 мар. 2023 г. | Adlerklaue der Stadt Villach | Villach | ||||||||
1 | N | MAY KREIGER Theo | 2012 | M | AUT | |||
2 | N | WIMMER Max | 1900 | M | AUT | |||
3 | N | WIMMER Konstantin | 1900 | M | AUT | |||
7 мар. 2020 г. - 8 мар. 2020 г. | Adlerklaue der Stadt Villach | Villach | ||||||||
1 | N | HACKENBERG Thimo | 2008 | M | AUT | Wiener SC (AUT) | ||
2 | N | MAJTÉNYI Márton | 2008 | M | AUT | FUE Eisenstadt (AUT) | ||
3 | N | DE SIMONE Adrian | 1900 | M | AUT | FC Villach (AUT) | ||
3 | N | SCHEDLER Noah | 1900 | M | AUT | FC Villach (AUT) | ||
30 мар. 2019 г. - 31 мар. 2019 г. | Adlerklaue der Stadt Villach | Villach | ||||||||
1 | N | HAGER Ingmar | 2008 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | ||
2 | N | HACKENBERG Thimo | 2008 | M | AUT | Wiener SC (AUT) | ||
3 | N | LIPAR Zan | 1899 | M | SLO | SAB Kamnik (SLO) | ||
3 | N | LIPAR Ziga | 1899 | M | SLO | SAB Kamnik (SLO) | ||
24 мар. 2018 г. - 25 мар. 2018 г. | Adlerklaue der Stadt Villach | Villach | ||||||||
1 | BERKES David | 2006 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | |||
2 | JEREB Maks | 2006 | M | SLO | SAB Kamnik (SLO) | |||
3 | VRHOVSEK Val | 2006 | M | SLO | SAB Kamnik (SLO) | |||
3 | WAGNER Raphael | 2006 | M | AUT | En Garde FC (AUT) | |||
11 мар. 2017 г. - 12 мар. 2017 г. | Adlerklaue der Stadt Villach | Villach | ||||||||
1 | RIBAUDO Umberto Maria | 2005 | M | ITA | ||||
2 | RACE Matia | 2004 | M | SRB | ||||
3 | BILOTTO Simone | 2005 | M | ITA | ||||
3 | KASE Enej | 2006 | M | SLO | SAB Kamnik (SLO) | |||
13 февр. 2016 г. - 14 февр. 2016 г. | Adlerklaue der Stadt Villach | Villach | ||||||||
1 | KÄFERBÖCK Jakob | 2004 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | |||
2 | MÜLLER Vinzenz | 2004 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | |||
3 | PLANCKH Mathias | 2005 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | |||
7 мар. 2015 г. - 8 мар. 2015 г. | Adlerklaue der Stadt Villach | Villach | ||||||||
1 | N | BARBANA Riccardo | 2006 | M | ITA | |||
2 | N | KRAJNC Peter | 2003 | M | SLO | SAB Kamnik (SLO) | ||
3 | N | BATTISTUTTA Diego | 2004 | M | ITA | |||
3 | N | MÜLLER Vinzenz | 2004 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | ||
8 мар. 2014 г. - 9 мар. 2014 г. | Adlerklaue der Stadt Villach | Villach | ||||||||
1 | N | SZALAY Huba | 2001 | M | HUN | Sarvar (HUN) | ||
2 | N | HUNYADY Daniel | 2003 | M | HUN | VASAS Budapest (HUN) | ||
4 | N | LANDI Samuel | 2004 | M | AUT | FC Villach (AUT) | ||
9 мар. 2013 г. - 10 мар. 2013 г. | Adlerklaue der Stadt Villach | Villach | ||||||||
1 | N | PLESCHBERGER Paul | 2003 | M | AUT | FC Villach (AUT) | ||
2 | N | LANDI Samuel | 2004 | M | AUT | FC Villach (AUT) | ||
3 | N | POLL Macchäus | 2004 | M | AUT | FC Villach (AUT) | ||
3 | N | TONJAC Marko | 2003 | M | AUT | FC Villach (AUT) | ||
24 мар. 2012 г. - 25 мар. 2012 г. | Adlerklaue der Stadt Villach | Villach | ||||||||
1 | N | GALASSO Graziano | 2000 | M | ITA | |||
2 | N | PANEBIANCO Alberto | 2000 | M | AUT | FC Villach (AUT) | ||
3 | N | PUGATSCHOW Nikita | 2000 | M | AUT | FC Villach (AUT) | ||
26 мар. 2011 г. - 27 мар. 2011 г. | Adlerklaue der Stadt Villach | Villach | ||||||||
1 | N | PLESCHBERGER Markus | 1999 | M | AUT | FC Villach (AUT) | ||
2 | N | ADAMI Florian | 1999 | M | AUT | FC Villach (AUT) | ||
3 | N | BOQLAVKA Malsomsoki | 1900 | M | HUN | DVE Miskolc (HUN) | ||
3 | N | FLICK Karl Friedrich | 1999 | M | AUT | StLFC Graz (AUT) | ||
27 мар. 2010 г. - 28 мар. 2010 г. | Adlerklaue der Stadt Villach | Villach | ||||||||
1 | N | PEGOLO Eros | 1998 | M | ITA | |||
2 | N | FORNASIR Alberto | 2000 | M | ITA | |||
3 | N | DE ROBBIO Federico | 1998 | M | CRO | |||
3 | N | PLESCHBERGER Markus | 1999 | M | AUT | FC Villach (AUT) |