Rank | Status | Poule | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 de mar de 2024 - 17 de mar de 2024 | Campinato Regionale di Veneto | Belluno | ||||||||
1 | N | TRABUCCO Edoardo | 2011 | M | ITA | Scherma Treviso M Ettore Geslao (ITA) | ||
2 | N | ZAVATER Edoardo | 2011 | M | ITA | Bottagisio Sport Center (ITA) | ||
3 | N | DI MURO Alessandro | 2011 | M | ITA | Scherma Treviso M Ettore Geslao (ITA) | ||
3 | N | MAINENTI Pietro | 2011 | M | ITA | Bottagisio Sport Center (ITA) | ||
25 de mar de 2023 - 26 de mar de 2023 | Campinato Regionale di Veneto | Zevio | ||||||||
1 | N | FERRO Daniel | 2010 | M | ITA | Riviera Scherma (ITA) | ||
2 | N | MOLLERO Mattia | 2010 | M | ITA | Veronascherma (ITA) | ||
3 | N | MESCOLOTTO Davide | 2010 | M | ITA | Scherma Conegliano (ITA) | ||
3 | N | PIZZONI ARDEMANI Antonio | 2010 | M | ITA | Padova Scherma (ITA) | ||
23 de abr de 2022 - 24 de abr de 2022 | Campinato Regionale di Veneto | Trentino | ||||||||
1 | N | GRASSO Tommaso | 2009 | M | ITA | Scherma Treviso M Ettore Geslao (ITA) | ||
2 | N | GIUPPONI Tommaso | 2009 | M | ITA | Veronascherma (ITA) | ||
3 | N | BERZACOLA Sante | 2009 | M | ITA | Veronascherma (ITA) | ||
3 | N | ZAMBON Alessandro | 2009 | M | ITA | Scherma Treviso M Ettore Geslao (ITA) | ||
23 de fev de 2020 - 23 de fev de 2020 | Campinato Regionale di Veneto | Montebelluna | ||||||||
1 | N | PASIN Elia | 2007 | M | ITA | Scherma Treviso M Ettore Geslao (ITA) | ||
2 | N | RIZZOLO Elia | 2007 | M | ITA | CS Castelfranco Veneto (ITA) | ||
3 | N | BENETTI Dario | 2007 | M | ITA | Scherma Treviso M Ettore Geslao (ITA) | ||
3 | N | ROMAGNOLI Federico | 2007 | M | ITA | Veronascherma (ITA) | ||
3 de mar de 2019 - 3 de mar de 2019 | Campinato Regionale di Veneto | Belluno | ||||||||
1 | N | REVOLFATO Filippo | 2006 | M | ITA | CS Castelfranco Veneto (ITA) | ||
2 | N | SIMEONE Alessandro | 2006 | M | ITA | Scherma Treviso M Ettore Geslao (ITA) | ||
3 | N | BRAMBULLO Riccardo | 2006 | M | ITA | Scherma Treviso M Ettore Geslao (ITA) | ||
3 | N | GALEAZZI Giovanni | 2006 | M | ITA |