Rank | Status | Poule | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 de abr de 2024 - 7 de abr de 2024 | Državno prvenstvo | Kamnik | ||||||||
1 | N | STARC Luka | 1998 | M | SLO | SS Duel Tabor (SLO) | ||
2 | N | ARDEBILI Emad Seyed | 2003 | M | SLO | SS Tabor Ljubljana (SLO) | ||
3 | N | KUSAR Matej | 1979 | M | SLO | SS Tabor Ljubljana (SLO) | ||
3 | N | MRAVLJAK Jure | 1996 | M | SLO | SK RUDOLF CVETKO (SLO) | ||
18 de jun de 2023 - 18 de jun de 2023 | Državno prvenstvo | Kamnik | ||||||||
1 | N | KUSAR Matej | 1979 | M | SLO | SS Tabor Ljubljana (SLO) | ||
2 | N | STARC Luka | 1998 | M | SLO | SS Duel Tabor (SLO) | ||
3 | N | CRETNIK Leo | 2006 | M | SLO | SK RUDOLF CVETKO (SLO) | ||
3 | N | MRAVLJAK Luka | 1999 | M | SLO | |||
11 de jun de 2022 - 12 de jun de 2022 | Državno prvenstvo | Kamnik | ||||||||
1 | N | KUSAR Matej | 1979 | M | SLO | SS Tabor Ljubljana (SLO) | ||
2 | N | POPRASK Mark | 2006 | M | SLO | SK RUDOLF CVETKO (SLO) | ||
3 | N | GUCEK Anze | 1985 | M | SLO | SK RUDOLF CVETKO (SLO) | ||
3 | N | MRAVLJAK Jure | 1996 | M | SLO | SK RUDOLF CVETKO (SLO) | ||
5 de jun de 2021 - 6 de jun de 2021 | Državno prvenstvo | Kamnik | ||||||||
1 | N | STARC Luka | 1998 | M | SLO | SS Duel Tabor (SLO) | ||
2 | N | FIJAVZ BACOVNIK Lovro | 1995 | M | SLO | SK RUDOLF CVETKO (SLO) | ||
3 | N | KUSAR Matej | 1979 | M | SLO | SS Tabor Ljubljana (SLO) | ||
3 | N | URBAS Jurij | 2004 | M | SLO | |||
11 de mai de 2019 - 12 de mai de 2019 | Državno prvenstvo | Ljubljana | ||||||||
1 | N | KUSAR Matej | 1979 | M | SLO | SS Tabor Ljubljana (SLO) | ||
2 | N | STARC Luka | 1998 | M | SLO | SS Duel Tabor (SLO) | ||
3 | N | FIJAVZ BACOVNIK Lovro | 1995 | M | SLO | SK RUDOLF CVETKO (SLO) | ||
3 | N | GUCEK Anze | 1985 | M | SLO | SK RUDOLF CVETKO (SLO) | ||
19 de mai de 2018 - 20 de mai de 2018 | Državno prvenstvo | Velenje | ||||||||
1 | N | KUSAR Matej | 1979 | M | SLO | SS Tabor Ljubljana (SLO) | ||
2 | N | STARC Luka | 1998 | M | SLO | SS Duel Tabor (SLO) | ||
3 | N | FIJAVZ BACOVNIK Lovro | 1995 | M | SLO | SK RUDOLF CVETKO (SLO) | ||
3 | N | GUCEK Anze | 1985 | M | SLO | SK RUDOLF CVETKO (SLO) | ||
6 de mai de 2017 - 7 de mai de 2017 | Državno prvenstvo | Maribor | ||||||||
1 | N | KUSAR Matej | 1979 | M | SLO | SS Tabor Ljubljana (SLO) | ||
2 | N | GUCEK Anze | 1985 | M | SLO | SK RUDOLF CVETKO (SLO) | ||
3 | N | MRAVLJAK Luka | 1999 | M | SLO | |||
3 | N | SMERKOLJ Jan | 1980 | M | SLO | |||
7 de mai de 2016 - 8 de mai de 2016 | Državno prvenstvo | Maribor | ||||||||
1 | N | KUSAR Matej | 1979 | M | SLO | SS Tabor Ljubljana (SLO) | ||
2 | N | DAVIDOVIC Domen | 1999 | M | SLO | SS Duel Tabor (SLO) | ||
3 | N | STARC Luka | 1998 | M | SLO | SS Duel Tabor (SLO) | ||
4 | N | FIJAVZ BACOVNIK Lovro | 1995 | M | SLO | SK RUDOLF CVETKO (SLO) | ||
9 de mai de 2015 - 10 de mai de 2015 | Državno prvenstvo | Ljubljana | ||||||||
1 | N | KUSAR Matej | 1979 | M | SLO | SS Tabor Ljubljana (SLO) | ||
2 | N | DAVIDOVIC Domen | 1999 | M | SLO | SS Duel Tabor (SLO) | ||
3 | N | SMERKOLJ Jan | 1980 | M | SLO | |||
3 | N | STARC Luka | 1998 | M | SLO | SS Duel Tabor (SLO) | ||
29 de mar de 2014 - 30 de mar de 2014 | Državno prvenstvo | Velenje | ||||||||
1 | N | KUSAR Matej | 1979 | M | SLO | SS Tabor Ljubljana (SLO) | ||
2 | N | ANTONCIC Luka | 1990 | M | SLO | |||
3 | N | GUCEK Anze | 1985 | M | SLO | SK RUDOLF CVETKO (SLO) | ||
3 | N | PAVLOVIC Dan | 1996 | M | SLO | SS Duel Tabor (SLO) | ||
11 de mai de 2013 - 12 de mai de 2013 | Državno prvenstvo | Ljubljana | ||||||||
1 | N | KUSAR Matej | 1979 | M | SLO | SS Tabor Ljubljana (SLO) | ||
2 | N | DAVIDOVIC Domen | 1999 | M | SLO | SS Duel Tabor (SLO) | ||
3 | N | SMERKOLJ Jan | 1980 | M | SLO | |||
3 | N | STARC Luka | 1998 | M | SLO | SS Duel Tabor (SLO) | ||
26 de mai de 2012 - 27 de mai de 2012 | Državno prvenstvo | Maribor | ||||||||
1 | N | KUSAR Matej | 1979 | M | SLO | SS Tabor Ljubljana (SLO) | ||
2 | N | SMERKOLJ Jan | 1980 | M | SLO | |||
3 | N | ANTONCIC Luka | 1990 | M | SLO | |||
3 | N | GUCEK Anze | 1985 | M | SLO | SK RUDOLF CVETKO (SLO) | ||
14 de mai de 2011 - 15 de mai de 2011 | Državno prvenstvo | Izola | ||||||||
1 | N | KUSAR Matej | 1979 | M | SLO | SS Tabor Ljubljana (SLO) | ||
2 | N | VRHUNC Tomaz | 1985 | M | SLO | |||
3 | N | ANTONCIC Luka | 1990 | M | SLO | |||
3 | N | JARC Janze | 1990 | M | SLO | |||
29 de mai de 2010 - 30 de mai de 2010 | Državno prvenstvo | Velenje | ||||||||
1 | N | KUSAR Matej | 1979 | M | SLO | SS Tabor Ljubljana (SLO) | ||
2 | N | SMERKOLJ Jan | 1980 | M | SLO | |||
3 | N | IRSIC Vesna | 1993 | F | SLO | SS Duel Tabor (SLO) | ||
3 | N | SODNIK Iva | 1993 | F | SLO | SS Duel Tabor (SLO) |