Rank | Status | Poule | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 de abr de 1993 - 3 de mai de 1993 | Eesti meistrivõistlused | Haapsalu | ||||||||
1 | N | MILJOHHIN D | 1900 | M | EST | |||
2 | N | KRASNOGORTSEV Aleksei | 1978 | M | EST | |||
3 | N | MAGALJAS D | 1900 | M | EST | |||
3 | N | ŠARANOV R | 1900 | M | EST | |||
14 de mar de 1992 - 15 de mar de 1992 | Eesti meistrivõistlused | Haapsalu | ||||||||
1 | N | KUTEPOV J | 1900 | M | EST | |||
2 | N | FROLOV F | 1900 | M | EST | |||
3 | N | SOBOL Dmitri | 1900 | M | EST | |||
6 de out de 1991 - 7 de out de 1991 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | HALLAP Gert | 1900 | M | EST | |||
2 | N | JUURMANN P | 1900 | M | EST | |||
3 | N | KIRJUTUS Matis | 1900 | M | EST | |||
2 de nov de 1990 - 4 de nov de 1990 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | EHALA Eduard | 1973 | M | EST | |||
2 | N | LUMI M | 1900 | M | EST | |||
3 | N | PIIRSALU Ingvar | 1900 | M | EST | |||
7 de nov de 1989 - 8 de nov de 1989 | Eesti meistrivõistlused | Haapsalu | ||||||||
1 | N | HALLAP Gert | 1900 | M | EST | |||
2 | N | JUURMANN P | 1900 | M | EST | |||
3 | N | KIRJUTUS Matis | 1900 | M | EST | |||
17 de set de 1988 - 19 de set de 1988 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | KLAANBERG K | 1900 | M | EST | |||
2 | N | ROOSI Ivar | 1969 | M | EST | |||
3 | N | HALLAP Gert | 1900 | M | EST | |||
2 de mai de 1987 - 4 de mai de 1987 | Eesti meistrivõistlused | Haapsalu | ||||||||
1 | N | ROOSI Ivar | 1969 | M | EST | |||
2 | N | SEPIK Tõnu | 1969 | M | EST | |||
3 | N | ALP U | 1900 | M | EST | |||
16 de jul de 1986 - 18 de jul de 1986 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | ROOSI Ivar | 1969 | M | EST | |||
2 | N | SEPIK Tõnu | 1969 | M | EST | |||
3 | N | PAESTE Ants | 1900 | M | EST | |||
6 de jul de 1985 - 7 de jul de 1985 | Eesti meistrivõistlused | Tartu | ||||||||
1 | N | PAESTE Ants | 1900 | M | EST | |||
2 | N | ROOSI Ivar | 1969 | M | EST | |||
3 | N | SAAR T | 1900 | M | EST | |||
18 de set de 1984 - 19 de set de 1984 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | ROOSI Ivar | 1969 | M | EST | |||
2 | N | KOODI A | 1900 | M | EST | |||
3 | N | SEPIK Tõnu | 1969 | M | EST | |||
1 de out de 1983 - 3 de out de 1983 | Eesti meistrivõistlused | Tartu | ||||||||
1 | N | KAPUSTA Rene | 1966 | M | EST | |||
2 | N | SAAR H | 1900 | M | EST | |||
3 | N | PAJU A | 1900 | M | EST | |||
18 de set de 1982 - 19 de set de 1982 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | KAPUSTA Rene | 1966 | M | EST | |||
2 | N | MKRTUNOV Vjatšeslav | 1900 | M | EST | |||
3 | N | PAJU A | 1900 | M | EST | |||
17 de out de 1981 - 18 de out de 1981 | Eesti meistrivõistlused | Haapsalu | ||||||||
1 | N | KAPUSTA Rene | 1966 | M | EST | |||
2 | N | MKRTUNOV Vjatšeslav | 1900 | M | EST | |||
3 | N | PAJU A | 1900 | M | EST | |||
13 de set de 1980 - 14 de set de 1980 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | SORITSA Andrei | 1961 | M | EST | |||
2 | N | BUGOTKIN Oleg | 1900 | M | EST | |||
3 | N | SAAREVÄLI Sulev | 1962 | M | EST | |||
5 de out de 1979 - 6 de out de 1979 | Eesti meistrivõistlused | Tartu | ||||||||
1 | N | SORITSA Andrei | 1961 | M | EST | |||
2 | N | SEMENKOV Sergei | 1900 | M | EST | |||
3 | N | ROOSI Harri | 1900 | M | EST | |||
2 de dez de 1978 - 3 de dez de 1978 | Eesti meistrivõistlused | Haapsalu | ||||||||
1 | N | SORITSA Andrei | 1961 | M | EST | |||
2 | N | JAANUS Rego | 1962 | M | EST | |||
3 | N | SAAREVÄLI Sulev | 1962 | M | EST | |||
29 de out de 1977 - 30 de out de 1977 | Eesti meistrivõistlused | Tartu | ||||||||
1 | N | SORITSA Andrei | 1961 | M | EST | |||
2 | N | KOORT Uno | 1958 | M | EST | |||
3 | N | VALTS Väino | 1958 | M | EST | |||
10 de abr de 1976 - 11 de abr de 1976 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | VALTS Väino | 1958 | M | EST | |||
2 | N | PENJAGA Sergei | 1900 | M | EST | |||
3 | N | VIITONG Peeter | 1959 | M | EST | |||
25 de out de 1975 - 26 de out de 1975 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | PÕLLUAED Jüri | 1900 | M | EST | |||
2 | N | KOORT Uno | 1958 | M | EST | |||
3 | N | PENJAGA Sergei | 1900 | M | EST | |||
14 de abr de 1974 - 14 de abr de 1974 | Eesti meistrivõistlused | Haapsalu | ||||||||
1 | N | KIRPU Viktor | 1955 | M | EST | |||
2 | N | LIPSTOK Andres | 1957 | M | EST | |||
3 | N | VELTMANN Toomas | 1956 | M | EST | |||
17 de nov de 1973 - 18 de nov de 1973 | Eesti meistrivõistlused | Tartu | ||||||||
1 | N | POLJAKOV Nikolai | 1900 | M | EST | |||
2 | N | LUIDE Vello | 1900 | M | EST | |||
3 | N | PÕLLUAED Jüri | 1900 | M | EST | |||
11 de nov de 1972 - 12 de nov de 1972 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | POLJAKOV Nikolai | 1900 | M | EST | |||
2 | N | LUIDE Vello | 1900 | M | EST | |||
3 | N | TUUL Viktor | 1955 | M | EST | |||
20 de nov de 1971 - 21 de nov de 1971 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | PÕLLUAED Jüri | 1900 | M | EST | |||
2 | N | POLJAKOV Nikolai | 1900 | M | EST | |||
3 | N | DEJEV Nikolai | 1900 | M | EST | |||
4 de nov de 1970 - 5 de nov de 1970 | Eesti meistrivõistlused | Tartu | ||||||||
1 | N | DEJEV Nikolai | 1900 | M | EST | |||
2 | N | TIITS Madis | 1953 | M | EST | |||
3 | N | OSSOKIN J | 1900 | M | EST | |||
4 de nov de 1969 - 6 de nov de 1969 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | LIHHATŠOV Gennadi | 1900 | M | EST | |||
2 | N | SEFFERS M | 1900 | M | EST | |||
3 | N | METSA Ardi | 1900 | M | EST | |||
3 de nov de 1968 - 6 de nov de 1968 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | KAASIK Tõnis | 1949 | M | EST | |||
2 | N | RADIK H | 1900 | M | EST | |||
3 | N | LIHHATŠOV Gennadi | 1900 | M | EST | |||
15 de dez de 1967 - 17 de dez de 1967 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | OVSJANNIKOV Anatoli | 1900 | M | EST | |||
2 | N | KAASIK Tõnis | 1949 | M | EST | |||
3 | N | LIHHATŠOV Gennadi | 1900 | M | EST | |||
10 de nov de 1966 - 13 de nov de 1966 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | SAALISTE Vello | 1947 | M | EST | |||
2 | N | HARTŠENKO Jüri | 1947 | M | EST | |||
3 | N | OVSJANNIKOV Vitali | 1900 | M | EST | |||
6 de mai de 1965 - 9 de mai de 1965 | Eesti meistrivõistlused | Haapsalu | ||||||||
1 | N | REIMANN Jüri | 1946 | M | EST | |||
2 | N | HARTŠENKO Jüri | 1947 | M | EST | |||
3 | N | AARMA Hannes | 1946 | M | EST | |||
25 de jun de 1964 - 28 de jun de 1964 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | AARMA Hannes | 1946 | M | EST | |||
2 | N | REIMANN Jüri | 1946 | M | EST | |||
3 | N | HARTŠENKO Jüri | 1947 | M | EST | |||
4 de jun de 1963 - 8 de jun de 1963 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | REIMANN Jüri | 1946 | M | EST | |||
2 | N | HARTŠENKO Jüri | 1947 | M | EST | |||
3 | N | SINJAGIN Sergei | 1900 | M | EST | |||
21 de jun de 1962 - 24 de jun de 1962 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | RÜNKLA Jaan | 1944 | M | EST | |||
2 | N | RÄNI Tiit | 1944 | M | EST | |||
3 | N | REIMANN Jüri | 1946 | M | EST | |||
28 de abr de 1961 - 30 de abr de 1961 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | RÄNI Tiit | 1944 | M | EST | |||
2 | N | VOLKOV Tiit | 1943 | M | EST | |||
3 | N | REMMEL M | 1900 | M | EST | |||
27 de jun de 1959 - 28 de jun de 1959 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | KALEP Rein | 1900 | M | EST | |||
2 | N | KALDA M | 1900 | M | EST | |||
3 | N | VAVILOV Peeter | 1941 | M | EST | |||
13 de nov de 1958 - 16 de nov de 1958 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | PALTS Peeter | 1900 | M | EST | |||
2 | N | HEINSALU Ants | 1940 | M | EST | |||
3 | N | UUSEN Tambet | 1941 | M | EST | |||
2 de ago de 1957 - 4 de ago de 1957 | Eesti meistrivõistlused | Haapsalu | ||||||||
1 | N | SIBUL Toivo | 1939 | M | EST | |||
2 | N | KORINDT Urmas | 1900 | M | EST | |||
3 | N | TIISMAA Ilmar | 1940 | M | EST | |||
8 de jul de 1956 - 12 de jul de 1956 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | PIIRSOO U | 1900 | M | EST | |||
2 | N | KORINDT Urmas | 1900 | M | EST | |||
3 | N | TIISMAA Ilmar | 1940 | M | EST | |||
1 de jul de 1955 - 4 de jul de 1955 | Eesti meistrivõistlused | Pärnu | ||||||||
1 | N | GAISLER Boris | 1900 | M | EST | |||
2 | N | HEIN Peeter | 1900 | M | EST | |||
3 | N | KALK Räni | 1937 | M | EST | |||
3 de jul de 1954 - 6 de jul de 1954 | Eesti meistrivõistlused | Pärnu | ||||||||
1 | N | KALK Räni | 1937 | M | EST | |||
2 | N | FOMITŠOV Juri | 1900 | M | EST | |||
3 | N | BUGAJEV Vladimir | 1900 | M | EST | |||
21 de jul de 1953 - 24 de jul de 1953 | Eesti meistrivõistlused | Pärnu | ||||||||
1 | N | PIIRSALU Olev | 1935 | M | EST | |||
2 | N | FOMITŠOV Juri | 1900 | M | EST | |||
3 | N | RUUSE Jevgeni | 1900 | M | EST | |||
27 de mar de 1952 - 30 de mar de 1952 | Eesti meistrivõistlused | Tartu | ||||||||
1 | N | ALJAS Valdek | 1933 | M | EST | |||
2 | N | KULL Harry | 1900 | M | EST | |||
3 | N | KURSKI Jüri | 1900 | M | EST | |||
25 de jun de 1951 - 29 de jun de 1951 | Eesti meistrivõistlused | Haapsalu | ||||||||
1 | N | TIIDO Albert | 1934 | M | EST | |||
2 | N | VÄLBA Rein | 1933 | M | EST | |||
3 | N | SILM Manivald | 1932 | M | EST | |||
2 de jul de 1950 - 3 de jul de 1950 | Eesti meistrivõistlused | Rakvere | ||||||||
1 | N | IVASK Udo | 1932 | M | EST | |||
2 | N | TIIDO Albert | 1934 | M | EST | |||
3 | N | VÄLBA Rein | 1933 | M | EST | |||
5 de mar de 1949 - 6 de mar de 1949 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | MÜÜR Hillar | 1931 | M | EST | |||
2 | N | BORK Uno | 1930 | M | EST |