Rank | Status | Poule | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 de jun de 2024 - 9 de jun de 2024 | Majstrovstvá Slovenska | Samorin | ||||||||
1 | N | FAZEKAS Arpad | 2004 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
2 | N | KUCHTA Leopold Marc | 2003 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
3 | N | KRALIK Andrej | 1991 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
3 | N | LANCARIC Branislav | 2006 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
3 de set de 2022 - 3 de set de 2022 | Majstrovstvá Slovenska | Samorin | ||||||||
1 | N | FAZEKAS Arpad | 2004 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
2 | N | GYÖRGY Bendeguz | 2004 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
3 | N | PIRK Akos | 2004 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
3 | N | SARMANY Zoltan | 2002 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
18 de set de 2021 - 19 de set de 2021 | Majstrovstvá Slovenska | Samorin | ||||||||
1 | N | SARMANY Zoltan | 2002 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
2 | N | SERRI Cedrik | 1991 | M | SVK | |||
3 | N | EGYENES PORSOK Henrik | 1999 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
3 | N | GYÖRGY Bendeguz | 2004 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
6 de jun de 2019 - 9 de jun de 2019 | Majstrovstvá Slovenska | Samorin | ||||||||
1 | N | SERRI Cedrik | 1991 | M | SVK | |||
2 | N | BLANAR Samuel | 1994 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
3 | N | KRALIK Andrej | 1991 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
3 | N | SARMANY Zoltan | 2002 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
8 de jun de 2018 - 10 de jun de 2018 | Majstrovstvá Slovenska | Bratislava | ||||||||
1 | N | SERRI Cedrik | 1991 | M | SVK | |||
2 | N | KRALIK Andrej | 1991 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
3 | N | BLANAR Samuel | 1994 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
3 | N | CELLER Pavol | 1989 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
2 de jun de 2017 - 4 de jun de 2017 | Majstrovstvá Slovenska | Bratislava | ||||||||
1 | N | SERRI Cedrik | 1991 | M | SVK | |||
2 | N | BLANAR Samuel | 1994 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
3 | N | EGYENES PORSOK Henrik | 1999 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
3 | N | KRALIK Andrej | 1991 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
11 de jun de 2016 - 11 de jun de 2016 | Majstrovstvá Slovenska | Bratislava | ||||||||
1 | N | EGYENES PORSOK Henrik | 1999 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
2 | N | KRALIK Andrej | 1991 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
3 | N | BLANAR Samuel | 1994 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
3 | N | FARKAS Attila | 1972 | M | CZE | |||
23 de mai de 2015 - 23 de mai de 2015 | Majstrovstvá Slovenska | Bratislava | ||||||||
1 | N | BLANAR Samuel | 1994 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
2 | N | JONIAK Jakub | 1990 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
3 | N | SIMEUNOVIC Rastislav | 1995 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
3 | N | VEGH David | 1995 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
31 de mai de 2014 - 31 de mai de 2014 | Majstrovstvá Slovenska | Bratislava | ||||||||
1 | N | VEGH David | 1995 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
2 | N | KRALIK Andrej | 1991 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
3 | N | DOMSITZ Tibor | 1988 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
3 | N | EGYENES PORSOK Henrik | 1999 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
29 de mai de 2013 - 29 de mai de 2013 | Majstrovstvá Slovenska | Samorin | ||||||||
1 | N | JONIAK Jakub | 1990 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
2 | N | VEGH David | 1995 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
3 | N | KRALIK Andrej | 1991 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
3 | N | VILEM Michal | 1991 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
10 de jun de 2012 - 10 de jun de 2012 | Majstrovstvá Slovenska | Samorin | ||||||||
1 | N | VEGH David | 1995 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
2 | N | CELLER Pavol | 1989 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
3 | N | JONIAK Jakub | 1990 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
3 | N | KRALIK Andrej | 1991 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
11 de jun de 2011 - 11 de jun de 2011 | Majstrovstvá Slovenska | Samorin | ||||||||
1 | N | JONIAK Jakub | 1990 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
2 | N | FORGACH Peter | 1979 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
3 | N | NAGY Jozef | 1966 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
3 | N | VEGH David | 1995 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
19 de jun de 2010 - 19 de jun de 2010 | Majstrovstvá Slovenska | Bratislava | ||||||||
1 | N | JONIAK Jakub | 1990 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
2 | N | CELLER Pavol | 1989 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
3 | N | HORVATH Michal | 1988 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
3 | N | LELKES Peter | 1984 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
20 de jun de 2009 - 20 de jun de 2009 | Majstrovstvá Slovenska | Samorin | ||||||||
1 | N | CELLER Pavol | 1989 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
2 | N | HORVATH Michal | 1988 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
3 | N | DOMSITZ Tibor | 1988 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
3 | N | VILEM Michal | 1991 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
21 de jun de 2008 - 21 de jun de 2008 | Majstrovstvá Slovenska | Samorin | ||||||||
1 | N | HORONY Tamas | 1985 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
2 | N | HORVATH Michal | 1988 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
3 | N | KRALIK Andrej | 1991 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
3 | N | MEZEY Ladislav | 1983 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
9 de jun de 2007 - 9 de jun de 2007 | Majstrovstvá Slovenska | Samorin | ||||||||
1 | N | JONIAK Jakub | 1990 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
2 | N | DOMSITZ Tibor | 1988 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
3 | N | CELLER Pavol | 1989 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
3 | N | HORVATH Michal | 1988 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
29 de dez de 2006 - 29 de dez de 2006 | Majstrovstvá Slovenska | Samorin | ||||||||
1 | N | DOMSITZ Tibor | 1988 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
2 | N | NAGY Jozef | 1966 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
3 | N | BOTLO Balint | 1985 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
3 | N | KRALIK David | 1975 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) |