Rank | Status | Poule | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 de jun de 2024 - 9 de jun de 2024 | Mistrovství České republiky | Praha | ||||||||
1 | N | CACEK Matyáš | 2005 | M | CZE | Sokol Brno (CZE) | ||
2 | N | KRAL Krystof | 2004 | M | CZE | SK Houstka (CZE) | ||
3 | N | KRAL Lumir | 2007 | M | CZE | SK Houstka (CZE) | ||
3 | N | WAGNER Filip | 2005 | M | CZE | |||
10 de jun de 2023 - 11 de jun de 2023 | Mistrovství České republiky | Opava | ||||||||
1 | N | CACEK Krystof | 2001 | M | CZE | |||
2 | N | WAGNER Filip | 2005 | M | CZE | |||
3 | N | CACEK Matyáš | 2005 | M | CZE | Sokol Brno (CZE) | ||
3 | N | KRAL Lumir | 2007 | M | CZE | SK Houstka (CZE) | ||
4 de jun de 2022 - 5 de jun de 2022 | Mistrovství České republiky | Brno | ||||||||
1 | N | WACHSBERGER Petr | 1992 | M | CZE | Sokol Brno (CZE) | ||
2 | N | KRAL Lumir | 2007 | M | CZE | SK Houstka (CZE) | ||
3 | N | CACEK Krystof | 2001 | M | CZE | |||
3 | N | CACEK Matyáš | 2005 | M | CZE | Sokol Brno (CZE) | ||
26 de set de 2021 - 28 de set de 2021 | Mistrovství České republiky | Liberec | ||||||||
1 | N | FUCIK Jan | 1994 | M | CZE | SK Houstka (CZE) | ||
2 | N | DOLEZAL Jan | 1986 | M | CZE | AMU Praha (CZE) | ||
3 | N | KRAL Krystof | 2004 | M | CZE | SK Houstka (CZE) | ||
3 | N | KURIC Miroslav | 1982 | M | CZE | |||
19 de set de 2020 - 20 de set de 2020 | Mistrovství České republiky | Praha | ||||||||
1 | N | WACHSBERGER Petr | 1992 | M | CZE | Sokol Brno (CZE) | ||
2 | N | DOLEZAL Jan | 1986 | M | CZE | AMU Praha (CZE) | ||
3 | N | KRAL Krystof | 2004 | M | CZE | SK Houstka (CZE) | ||
3 | N | POTUCEK Tomas | 2000 | M | CZE | Sokol Brno (CZE) | ||
8 de jun de 2019 - 9 de jun de 2019 | Mistrovství České republiky | Brno | ||||||||
1 | N | DOLEZAL Jan | 1986 | M | CZE | AMU Praha (CZE) | ||
2 | N | KURIC Miroslav | 1982 | M | CZE | |||
3 | N | BERAN Pavel | 1984 | M | CZE | CSK Riegel (CZE) | ||
3 | N | SIROTA Alexander | 1975 | M | CZE | |||
2 de jun de 2018 - 3 de jun de 2018 | Mistrovství České republiky | Brandys nad Labem | ||||||||
1 | N | DOLEZAL Jan | 1986 | M | CZE | AMU Praha (CZE) | ||
2 | N | WACHSBERGER Petr | 1992 | M | CZE | Sokol Brno (CZE) | ||
3 | N | BERAN Pavel | 1984 | M | CZE | CSK Riegel (CZE) | ||
3 | N | KURIC Miroslav | 1982 | M | CZE | |||
3 de jun de 2017 - 4 de jun de 2017 | Mistrovství České republiky | Praha | ||||||||
1 | N | DOLEZAL Jan | 1986 | M | CZE | AMU Praha (CZE) | ||
2 | N | WACHSBERGER Petr | 1992 | M | CZE | Sokol Brno (CZE) | ||
3 | N | KURIC Miroslav | 1982 | M | CZE | |||
3 | N | VRTAL Vlastimil | 1987 | M | CZE | |||
4 de jun de 2016 - 5 de jun de 2016 | Mistrovství České republiky | Brno | ||||||||
1 | N | DOLEZAL Jan | 1986 | M | CZE | AMU Praha (CZE) | ||
2 | N | WACHSBERGER Petr | 1992 | M | CZE | Sokol Brno (CZE) | ||
3 | N | HOSCHNA Jan | 1977 | M | CZE | TJ Slezan Opava (CZE) | ||
3 | N | KURIC Miroslav | 1982 | M | CZE | |||
30 de mai de 2015 - 31 de mai de 2015 | Mistrovství České republiky | Brno | ||||||||
1 | N | WACHSBERGER Petr | 1992 | M | CZE | Sokol Brno (CZE) | ||
2 | N | HOSCHNA Jan | 1977 | M | CZE | TJ Slezan Opava (CZE) | ||
3 | N | TRUBACIK Michal | 1976 | M | CZE | |||
3 | N | VRTAL Vlastimil | 1987 | M | CZE | |||
31 de mai de 2014 - 1 de jun de 2014 | Mistrovství České republiky | Brno | ||||||||
1 | N | TRUBACIK Michal | 1976 | M | CZE | |||
2 | N | SIROTA Alexander | 1975 | M | CZE | |||
3 | N | FUCIK Jan | 1994 | M | CZE | SK Houstka (CZE) | ||
3 | N | KURIC Miroslav | 1982 | M | CZE |