Rank | Status | Poule | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 de mar de 2010 - 14 de mar de 2010 | Lingiaden | Ljungby | ||||||||
1 | N | RAHBEK Alexander Christian | 1995 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
2 | N | BORGSTRÖM Emil | 1995 | M | SWE | FKC Karlskrona (SWE) | ||
3 | N | AHLQVIST Carl Oskar | 1997 | M | SWE | MFFG Malmö (SWE) | ||
3 | N | HELLESKOG Olle | 1995 | M | SWE | |||
14 de mar de 2009 - 15 de mar de 2009 | Lingiaden | Ljungby | ||||||||
1 | N | RIZELL Simon | 1994 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | ||
2 | N | LÖF Jesper | 1994 | M | SWE | |||
3 | N | MARTIN Julius | 1994 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | ||
3 | N | WIKSTRÖM Olle | 1994 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
10 de mar de 2007 - 11 de mar de 2007 | Lingiaden | Ljungby | ||||||||
1 | N | FLYBORG Ludvig | 1993 | M | SWE | |||
2 | N | WEINBERGER Oskar | 1993 | M | SWE | |||
3 | N | EGELUND Alexander S. | 1993 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
3 | N | WIKSTRÖM Olle | 1994 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
11 de mar de 2006 - 12 de mar de 2006 | Lingiaden | Ljungby | ||||||||
1 | N | BRÄNNSTRÖM Gustaf | 1991 | M | SWE | |||
2 | N | JOHANSSON Viktor | 1991 | M | SWE | |||
3 | N | ISAKSON Erik | 1993 | M | SWE | |||
3 | N | WEINBERGER Oskar | 1993 | M | SWE | |||
5 de mar de 2005 - 6 de mar de 2005 | Lingiaden | Ljungby | ||||||||
1 | N | KARLSSON Philip | 1990 | M | SWE | |||
2 | N | JOHANSSON Viktor | 1991 | M | SWE | |||
3 | N | EKSTRÖM Gustav | 1991 | M | SWE | WFF Örebro (SWE) | ||
3 | N | JØRGENSEN Patrick | 1991 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
6 de mar de 2004 - 7 de mar de 2004 | Lingiaden | Ljungby | ||||||||
1 | N | STEINECK Viktor | 1989 | M | SWE | |||
2 | N | VON PLATEN Victor | 1989 | M | SWE | KF99 Kungsbacka (SWE) | ||
3 | N | EKSTRÖM Erik | 1989 | M | SWE | |||
3 | N | NICOLAIDIS Andreas | 1990 | M | SWE |