Rank | Status | Poule | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 de dez de 2023 - 10 de dez de 2023 | Tournoi de Sélection aux trois armes | Morges | ||||||||
1 | N | STÄHELI Maurice | 2007 | M | SUI | CEFL Florimont (SUI) | ||
2 | N | SQUIERI Juliano Nicola | 2007 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | ||
3 | N | LANGENSCHEID Cajus | 2008 | M | SUI | ZFC Zürich (SUI) | ||
3 | N | WICHT Gianluca | 2007 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | ||
15 de out de 2022 - 16 de out de 2022 | Tournoi de Sélection aux trois armes | Saint-Prex | ||||||||
1 | N | SQUIERI Juliano Nicola | 2007 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | ||
2 | N | ISCHI Eric | 2006 | M | SUI | SEVM Vevey (SUI) | ||
3 | N | CHRIST Andres | 2007 | M | SUI | SEB Basel (SUI) | ||
3 | N | DESMEULES Nathanael | 2006 | M | SUI | CAL Lausanne (SUI) | ||
18 de set de 2021 - 19 de set de 2021 | Tournoi de Sélection aux trois armes | Morges | ||||||||
1 | N | TERRIBILINI Alessandro | 2005 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | ||
2 | N | LOEMAN Leandro | 2005 | M | BEL | Confrerie Gent (BEL) | ||
3 | N | DE LAMPER Aeneas | 2005 | M | BEL | Confrerie Gent (BEL) | ||
3 | N | WIDMER Neel | 2005 | M | SUI | SECH Chaux-de-Fonds (SUI) | ||
5 de set de 2020 - 6 de set de 2020 | Tounoi de Sélection aux trois armes | Morges | ||||||||
1 | N | PORTMANN Nicolas | 2004 | M | SUI | CAL Lausanne (SUI) | ||
2 | N | FAVRE Aurèle | 2004 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | ||
3 | N | AEBERSOLD Alban | 2004 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | ||
3 | N | WIDMER Neel | 2005 | M | SUI | SECH Chaux-de-Fonds (SUI) | ||
21 de set de 2019 - 22 de set de 2019 | Tounoi de Sélection aux trois armes | Morges | ||||||||
1 | N | BROCHARD Théo | 2003 | M | SUI | SECH Chaux-de-Fonds (SUI) | ||
2 | N | VINEIS Sven | 2003 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | ||
3 | N | COLLENBERG Tito | 2003 | M | SUI | LUG Lugano (SUI) | ||
3 | N | DORIGO Auxence | 2004 | M | FRA | |||
20 de out de 2018 - 21 de out de 2018 | Tounoi de Sélection + CNJ U14 fleuret | Morges | ||||||||
1 | N | BROCHARD Théo | 2003 | M | SUI | SECH Chaux-de-Fonds (SUI) | ||
2 | N | VINEIS Sven | 2003 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | ||
3 | N | CAVADINI Lazare | 2002 | M | SUI | SEN Neuchâtel (SUI) | ||
3 | N | GERBER Jacob | 2003 | M | SUI | AFCB Bern (SUI) |