Rank | Status | Poule | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 de nov de 2021 - 14 de nov de 2021 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Graz | ||||||||
1 | N | MAIER Walter | 1940 | M | AUT | ATUS Weiz (AUT) | ||
11 de mai de 2019 - 12 de mai de 2019 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Salzburg | ||||||||
1 | N | ANASTASOV Aleksandar | 1945 | M | MKD | MK Vardar Skopje (MKD) | ||
28 de abr de 2018 - 29 de abr de 2018 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Graz | ||||||||
1 | ANASTASOV Aleksandar | 1945 | M | MKD | MK Vardar Skopje (MKD) | |||
2 | POSCHARNIG Josef | 1941 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
3 | KRAMMER Josef | 1932 | M | AUT | FK Spittal (AUT) | |||
6 de mai de 2017 - 7 de mai de 2017 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Salzburg | ||||||||
1 | ANASTASOV Aleksandar | 1945 | M | MKD | MK Vardar Skopje (MKD) | |||
2 | MAIER Walter | 1940 | M | AUT | ATUS Weiz (AUT) | |||
3 | KRAMMER Josef | 1932 | M | AUT | FK Spittal (AUT) | |||
3 de mai de 2014 - 4 de mai de 2014 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Graz | ||||||||
1 | OTTENDORFER Herbert | 1941 | M | AUT | FUW Wien (AUT) | |||
4 de mai de 2013 - 5 de mai de 2013 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Salzburg | ||||||||
1 | N | POSCHARNIG Josef | 1941 | M | AUT | FU Krems (AUT) | ||
2 | N | KRAMMER Josef | 1932 | M | AUT | FK Spittal (AUT) | ||
16 de set de 2012 - 16 de set de 2012 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Wien | ||||||||
1 | POSCHARNIG Josef | 1941 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
2 | OTTENDORFER Herbert | 1941 | M | AUT | FUW Wien (AUT) | |||
3 | KRAMMER Josef | 1932 | M | AUT | FK Spittal (AUT) | |||
5 de nov de 2011 - 6 de nov de 2011 | Österreichische Meisterschaft Senioren | Wien | ||||||||
1 | MAIER Walter | 1940 | M | AUT | ATUS Weiz (AUT) | |||
2 | OTTENDORFER Herbert | 1941 | M | AUT | FUW Wien (AUT) | |||
3 | POSCHARNIG Josef | 1941 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
4 | KRAMMER Josef | 1932 | M | AUT | FK Spittal (AUT) | |||
6 de nov de 2010 - 7 de nov de 2010 | Österreichische Meisterschaft Senioren | Wien | ||||||||
1 | MAIER Walter | 1940 | M | AUT | ATUS Weiz (AUT) | |||
2 | KRAMMER Josef | 1932 | M | AUT | FK Spittal (AUT) | |||
21 de mar de 2009 - 22 de mar de 2009 | Österreichische Meisterschaft Senioren | Villach | ||||||||
1 | KRAMMER Josef | 1932 | M | AUT | FK Spittal (AUT) | |||
27 de mar de 2004 - 28 de mar de 2004 | Int. Österreichische Meisterschaft | Vöcklabruck | ||||||||
1 | KRAMMER Josef | 1932 | M | AUT | FK Spittal (AUT) | |||
12 de jul de 2003 - 13 de jul de 2003 | Int. Österreichische Meisterschaft | Vöcklabruck | ||||||||
1 | KRAMMER Josef | 1932 | M | AUT | FK Spittal (AUT) |