Rank | Status | Poule | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 de mar de 2018 - 4 de mar de 2018 | Bayerische Senioren Meisterschaft | München | ||||||||
1 | PREIS Paul | 1955 | M | GER | CTG Koblenz (GER) | |||
2 | BROCK Peter | 1958 | M | GER | FC Leipzig (GER) | |||
3 | EGGER Gerhard | 1949 | M | AUT | FK Spittal (AUT) | |||
3 | SCHNEIDER Wilfried | 1951 | M | GER | TUS Neunkirchen (GER) | |||
18 de mar de 2017 - 19 de mar de 2017 | Bayerische Senioren Meisterschaft | München | ||||||||
1 | HELFRICHT Helmut | 1948 | M | GER | FC Leipzig (GER) | |||
2 | PREIS Paul | 1955 | M | GER | CTG Koblenz (GER) | |||
3 | BÖHMER Heinrich | 1955 | M | GER | TV Jahn Wolfsburg (GER) | |||
3 | EGGER Gerhard | 1949 | M | AUT | FK Spittal (AUT) | |||
23 de abr de 2016 - 24 de abr de 2016 | Bayerische Meisterschaft | München | ||||||||
1 | PREIS Paul | 1955 | M | GER | CTG Koblenz (GER) | |||
2 | MAUCERI Gianni | 1956 | M | ITA | KTF Luitpold München (GER) | |||
3 | BÖHMER Heinrich | 1955 | M | GER | TV Jahn Wolfsburg (GER) | |||
3 | HELFRICHT Helmut | 1948 | M | GER | FC Leipzig (GER) | |||
20 de jun de 2015 - 21 de jun de 2015 | Bayerische Meisterschaft | München | ||||||||
1 | PAROLI Giulio | 1952 | M | ITA | ||||
2 | HELFRICHT Helmut | 1948 | M | GER | FC Leipzig (GER) | |||
3 | SCHNEIDER Wilfried | 1951 | M | GER | TUS Neunkirchen (GER) | |||
3 | STEIDL Rainer | 1955 | M | GER | FC Leipzig (GER) | |||
5 de abr de 2014 - 6 de abr de 2014 | Bayerische Meisterschaft | München | ||||||||
1 | HELFRICHT Helmut | 1948 | M | GER | FC Leipzig (GER) | |||
2 | EGGER Gerhard | 1949 | M | AUT | FK Spittal (AUT) | |||
3 | FRANK Wolfgang | 1946 | M | SUI | FG Rotation Berlin (GER) | |||
3 | SCHNEIDER Wilfried | 1951 | M | GER | TUS Neunkirchen (GER) | |||
13 de abr de 2013 - 14 de abr de 2013 | Bayerische Meisterschaft | München | ||||||||
1 | HELFRICHT Helmut | 1948 | M | GER | FC Leipzig (GER) | |||
2 | PAROLI Giulio | 1952 | M | ITA | ||||
3 | EGGER Gerhard | 1949 | M | AUT | FK Spittal (AUT) | |||
3 | FILIPPI Fabrizio | 1946 | M | ITA | ||||
24 de mar de 2012 - 25 de mar de 2012 | Bayerische Meisterschaft | München | ||||||||
1 | HELFRICHT Helmut | 1948 | M | GER | FC Leipzig (GER) | |||
2 | HERBST Volkhard | 1947 | M | GER | Eintracht Hildesheim (GER) | |||
3 | FILIPPI Fabrizio | 1946 | M | ITA | ||||
3 | PRECHTL Hanns | 1943 | M | GER | Nürnberger FC (GER) | |||
9 de abr de 2011 - 10 de abr de 2011 | Bayerische Meisterschaft | München | ||||||||
1 | CHUBAROV Vladimir | 1949 | M | GER | Darmstädter FC (GER) | |||
2 | EGGER Gerhard | 1949 | M | AUT | FK Spittal (AUT) | |||
3 | GIEGER Wolfgang | 1944 | M | GER | FS Pforzheim (GER) | |||
3 | HELFRICHT Helmut | 1948 | M | GER | FC Leipzig (GER) | |||
10 de abr de 2010 - 11 de abr de 2010 | Bayerische Meisterschaft | München | ||||||||
1 | ANASTASOV Aleksandar | 1945 | M | MKD | MK Vardar Skopje (MKD) | |||
2 | GIEGER Wolfgang | 1944 | M | GER | FS Pforzheim (GER) | |||
3 | EGGER Gerhard | 1949 | M | AUT | FK Spittal (AUT) | |||
3 | HELFRICHT Helmut | 1948 | M | GER | FC Leipzig (GER) | |||
1 de nov de 2006 - 1 de nov de 2006 | Bayerische Meisterschaft | Bayern | ||||||||
1 | ESSER Karl-Heinz | 1938 | M | GER | MTV München (GER) | |||
2 | KLEIN Gerhard | 1945 | M | GER | MTV München (GER) | |||
3 | KOCH Wolfgang | 1945 | M | GER | ||||
8 de abr de 2006 - 9 de abr de 2006 | Bayerische Meisterschaft | Bayern | ||||||||
1 | KLEIN Gerhard | 1945 | M | GER | MTV München (GER) | |||
2 | NETTINGSMEYER Wolf | 1937 | M | GER | TG Herford (GER) | |||
3 | GIEGER Wolfgang | 1944 | M | GER | FS Pforzheim (GER) | |||
4 | SCHUBERT Johannes | 1945 | M | GER | TV Memmingen (GER) | |||
2 de abr de 2005 - 3 de abr de 2005 | Bayerische Meisterschaft | Bayern | ||||||||
2 | RAVELING Bette | 1936 | M | GER | TV Emden (GER) | |||
3 de abr de 2004 - 4 de abr de 2004 | Bayerische Meisterschaft | Bayern | ||||||||
1 | NETTINGSMEYER Wolf | 1937 | M | GER | TG Herford (GER) | |||
2 | ESSER Karl-Heinz | 1938 | M | GER | MTV München (GER) | |||
3 | GIEGER Wolfgang | 1944 | M | GER | FS Pforzheim (GER) | |||
4 | HEMPELMANN Lothar | 1940 | M | GER | ||||
5 de abr de 2003 - 6 de abr de 2003 | Bayerische Meisterschaft | Bayern | ||||||||
1 | NETTINGSMEYER Wolf | 1937 | M | GER | TG Herford (GER) | |||
2 | BERNDT Herbert | 1940 | M | GER | ||||
3 | ESSER Karl-Heinz | 1938 | M | GER | MTV München (GER) | |||
4 | KRAMMER Josef | 1932 | M | AUT | FK Spittal (AUT) |