Rank | Status | Poule | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 de mar de 2018 - 4 de mar de 2018 | Bayerische Senioren Meisterschaft | München | ||||||||
1 | HECKE Dieter | 1935 | M | GER | Pulheimer SC (GER) | |||
2 | SCHÖLß Michael | 1947 | M | GER | TV Ingolstadt (GER) | |||
3 | ALLKÄMPER Dieter | 1941 | M | GER | TSC Eintr. Dortmund (GER) | |||
3 | KUR Friedrich | 1940 | M | GER | USC München (GER) | |||
18 de mar de 2017 - 19 de mar de 2017 | Bayerische Senioren Meisterschaft | München | ||||||||
1 | SUCHANEK Winfried | 1943 | M | GER | MTV Stuttgart (GER) | |||
2 | SCHÖLß Michael | 1947 | M | GER | TV Ingolstadt (GER) | |||
3 | HIRT Franz | 1937 | M | GER | FC Kassel (GER) | |||
3 | VALÄR Peter | 1943 | M | SUI | AFZ Zürich (SUI) | |||
23 de abr de 2016 - 24 de abr de 2016 | Bayerische Meisterschaft | München | ||||||||
1 | ANASTASOV Aleksandar | 1945 | M | MKD | MK Vardar Skopje (MKD) | |||
2 | KUR Friedrich | 1940 | M | GER | USC München (GER) | |||
3 | KLEIN Tomas | 1942 | M | GER | Chemnitzer PSV (GER) | |||
3 | VEHRS Wolfgang | 1944 | M | GER | TS Bayreuth (GER) | |||
20 de jun de 2015 - 21 de jun de 2015 | Bayerische Meisterschaft | München | ||||||||
1 | ALLKÄMPER Dieter | 1941 | M | GER | TSC Eintr. Dortmund (GER) | |||
2 | PRECHTL Hanns | 1943 | M | GER | Nürnberger FC (GER) | |||
3 | HIRT Franz | 1937 | M | GER | FC Kassel (GER) | |||
3 | KILBERTH Hans G. | 1937 | M | GER | Darmstädter FC (GER) | |||
5 de abr de 2014 - 6 de abr de 2014 | Bayerische Meisterschaft | München | ||||||||
1 | HECKE Dieter | 1935 | M | GER | Pulheimer SC (GER) | |||
2 | PRECHTL Hanns | 1943 | M | GER | Nürnberger FC (GER) | |||
3 | KLEIN Tomas | 1942 | M | GER | Chemnitzer PSV (GER) | |||
3 | MENCK Roger | 1943 | M | GER | [i] TV Wiblingen-Ulm (GER) | |||
13 de abr de 2013 - 14 de abr de 2013 | Bayerische Meisterschaft | München | ||||||||
1 | HIRT Franz | 1937 | M | GER | FC Kassel (GER) | |||
2 | RENTEL Manfred | 1939 | M | GER | Darmstädter FC (GER) | |||
3 | KLEIN Tomas | 1942 | M | GER | Chemnitzer PSV (GER) | |||
3 | STANGELAND Eyvind | 1942 | M | NOR | Stavanger FK (NOR) | |||
24 de mar de 2012 - 25 de mar de 2012 | Bayerische Meisterschaft | München | ||||||||
1 | KUR Friedrich | 1940 | M | GER | USC München (GER) | |||
2 | ALLKÄMPER Dieter | 1941 | M | GER | TSC Eintr. Dortmund (GER) | |||
3 | KLEIN Tomas | 1942 | M | GER | Chemnitzer PSV (GER) | |||
3 | VISSER Hans | 1935 | M | GER | TV Emden (GER) | |||
9 de abr de 2011 - 10 de abr de 2011 | Bayerische Meisterschaft | München | ||||||||
1 | HECKE Dieter | 1935 | M | GER | Pulheimer SC (GER) | |||
2 | KUR Friedrich | 1940 | M | GER | USC München (GER) | |||
3 | HIRT Franz | 1937 | M | GER | FC Kassel (GER) | |||
3 | RENTEL Manfred | 1939 | M | GER | Darmstädter FC (GER) | |||
10 de abr de 2010 - 11 de abr de 2010 | Bayerische Meisterschaft | München | ||||||||
1 | HECKE Dieter | 1935 | M | GER | Pulheimer SC (GER) | |||
2 | KILBERTH Hans G. | 1937 | M | GER | Darmstädter FC (GER) | |||
3 | HIRT Franz | 1937 | M | GER | FC Kassel (GER) | |||
3 | RENTEL Manfred | 1939 | M | GER | Darmstädter FC (GER) | |||
1 de nov de 2006 - 1 de nov de 2006 | Bayerische Meisterschaft | Bayern | ||||||||
1 | GERENDAS Jozsef | 1936 | M | GER | FC Landau im ASV (GER) | |||
2 | VOGEL Jürgen | 1935 | M | GER | TV Ingolstadt (GER) | |||
3 | KONOPKA Reinhard | 1933 | M | GER | TV Jahn Siegen (GER) | |||
8 de abr de 2006 - 9 de abr de 2006 | Bayerische Meisterschaft | Bayern | ||||||||
1 | VOGEL Jürgen | 1935 | M | GER | TV Ingolstadt (GER) | |||
2 de abr de 2005 - 3 de abr de 2005 | Bayerische Meisterschaft | Bayern | ||||||||
1 | NESSLER Albert | 1932 | M | GER | MTV Stuttgart (GER) | |||
2 | HUBER Gottfried | 1925 | M | GER | ESV Neuaubing (GER) | |||
3 | VOGL Eugen | 1934 | M | GER | TB Weiden (GER) | |||
3 de abr de 2004 - 4 de abr de 2004 | Bayerische Meisterschaft | Bayern | ||||||||
1 | NESSLER Albert | 1932 | M | GER | MTV Stuttgart (GER) | |||
2 | HUBER Gottfried | 1925 | M | GER | ESV Neuaubing (GER) | |||
3 | VOGL Eugen | 1934 | M | GER | TB Weiden (GER) | |||
5 de abr de 2003 - 6 de abr de 2003 | Bayerische Meisterschaft | Bayern | ||||||||
1 | HUBER Gottfried | 1925 | M | GER | ESV Neuaubing (GER) | |||
2 | WEIß Josef | 1930 | M | GER | ||||
3 | NESSLER Albert | 1932 | M | GER | MTV Stuttgart (GER) |