Rank | Status | Poule | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 de abr de 2023 - 2 de abr de 2023 | 5 Prova Master Busto Arsizio | Busto Arsizio | ||||||||
1 | N | INVERARDI Jacopo | 1982 | M | ITA | Scherma Sebino (ITA) | ||
2 | N | GINZERY Tomas | 1980 | M | SVK | ASC Wien (AUT) | ||
3 | N | BONCIARELLI Pietro | 1982 | M | ITA | Acc. Scherma Milano (ITA) | ||
3 | N | GHITTI Michele | 1979 | M | ITA | Scherma Sebino (ITA) | ||
19 de jan de 2019 - 20 de jan de 2019 | CNV Bologna | Bologna | ||||||||
1 | N | MACCHI Simone | 1973 | M | ITA | |||
2 | N | RICHIARDI Lorenzo | 1975 | M | ITA | |||
3 | N | GABRIJELCIC Valerio | 1979 | M | ITA | |||
3 | N | GHITTI Michele | 1979 | M | ITA | |||
17 de mar de 2018 - 18 de mar de 2018 | CNV Busto Arsizio | Busto Arsizio | ||||||||
1 | N | BARONE Marco | 1973 | M | ITA | |||
2 | N | RICHIARDI Lorenzo | 1975 | M | ITA | |||
3 | N | ALBANO Adriano | 1976 | M | ITA | |||
3 | N | PULEGA Roberto Andrea Enzo | 1969 | M | ITA | |||
18 de fev de 2017 - 19 de fev de 2017 | CNV Busto Arsizio | Busto Arsizio Varese | ||||||||
1 | N | NICOLI Iacopo | 1972 | M | ITA | |||
2 | N | CUCCU Paolo | 1972 | M | ITA | |||
3 | N | ALBANO Adriano | 1976 | M | ITA | |||
3 | N | CUTUGNO Letterio | 1971 | M | ITA | |||
12 de mar de 2016 - 13 de mar de 2016 | CNV Busto Arsizio | Busto Arsizio Varese | ||||||||
1 | N | CUTUGNO Letterio | 1971 | M | ITA | |||
2 | N | VANNUCCI Dino | 1967 | M | ITA | |||
3 | N | NICOLI Iacopo | 1972 | M | ITA | |||
3 | N | PULEGA Roberto Andrea Enzo | 1969 | M | ITA | |||
14 de fev de 2015 - 15 de fev de 2015 | CNV Busto Arsizio | Busto Arsizio Varese | ||||||||
1 | N | NICOLI Iacopo | 1972 | M | ITA | |||
2 | N | CALLEGARINI Pierantonio | 1968 | M | ITA | |||
3 | N | CASTELLI Roberto | 1967 | M | ITA | |||
3 | N | CUTUGNO Letterio | 1971 | M | ITA | |||
26 de out de 2013 - 27 de out de 2013 | CNV Busto Arsizio | Busto Arsizio Varese | ||||||||
1 | N | DI RUSSO Fabio | 1969 | M | ITA | |||
2 | N | CUTUGNO Letterio | 1971 | M | ITA | |||
3 | N | GAMBITTA Giovanni Francesco | 1965 | M | ITA | |||
3 | N | NICOLI Iacopo | 1972 | M | ITA | |||
27 de out de 2012 - 28 de out de 2012 | CNV Busto Arsizio | Busto Arsizio Varese | ||||||||
1 | N | FIORI Carlo | 1967 | M | ITA | |||
2 | N | VANNUCCI Dino | 1967 | M | ITA | |||
3 | N | NEGRO Luca | 1968 | M | ITA | |||
3 | N | PULEGA Roberto Andrea Enzo | 1969 | M | ITA |