Rank | Status | Poule | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 de jun de 2017 - 25 de jun de 2017 | Rheinische Schüler Meisterschaften | Essen | ||||||||
1 | MIRBACH Maximilian | 2006 | M | GER | [i] Remscheider SV (GER) | |||
2 | POLOTZEK Simon | 2006 | M | GER | FC Moers (GER) | |||
3 | HÖRNER Ben | 2006 | M | GER | FC Moers (GER) | |||
3 | MEIER-EBERT Finn | 2006 | M | GER | FC Moers (GER) | |||
21 de mai de 2016 - 22 de mai de 2016 | Rheinische Meisterschaft | Düren | ||||||||
1 | HILBRANDT Alexander | 2005 | M | GER | FC Moers (GER) | |||
2 | WEBER Kilian | 2005 | M | GER | Eintracht Duisburg (GER) | |||
3 | DETERT Konrad | 2005 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
3 | RICHTSCHEID Justin | 2005 | M | GER | ETUF Essen (GER) | |||
20 de jun de 2015 - 21 de jun de 2015 | Rheinische Meisterschaft | Essen | ||||||||
1 | BÜTOW Serafin | 2004 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
2 | STUBENRAUCH Bartolomé | 2004 | M | GER | Duisburger FK (GER) | |||
3 | JANßEN Carl Wieland | 2004 | M | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen (GER) | |||
3 | JANßEN Luis Arndt | 2004 | M | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen (GER) | |||
21 de jun de 2014 - 22 de jun de 2014 | Rheinische Meisterschaft | Essen | ||||||||
1 | GARUS Niklas-Finley | 2003 | M | GER | Dürener FC (GER) | |||
2 | SEEMANN Felix | 2003 | M | GER | DFC Düsseldorf (GER) | |||
3 | KARAISKAS Maximilian | 2003 | M | GER | ETUF Essen (GER) | |||
3 | WINTER Jens | 2003 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
15 de jun de 2013 - 16 de jun de 2013 | Rheinische Meisterschaft | Essen | ||||||||
1 | BRAUN Noah | 2002 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
2 | LAUB Severin | 2002 | M | GER | Eintracht Duisburg (GER) | |||
3 | STOLTE Konrad | 2002 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
3 | STRÄTZ Finn | 2002 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
16 de jun de 2012 - 17 de jun de 2012 | Rheinische Meisterschaft | Essen | ||||||||
1 | BÜTOW Leander | 2001 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
2 | SAUERMANN Tim | 2001 | M | GER | DFC Düsseldorf (GER) | |||
3 | ROSSI Leonardo | 2001 | M | GER | TG Dörnigheim (GER) | |||
3 | SCHOTT Malte | 2001 | M | GER | ETUF Essen (GER) | |||
4 de jun de 2011 - 5 de jun de 2011 | Rheinische Meisterschaft | Zülpich | ||||||||
1 | WIEMANN Martin | 2000 | M | GER | Eintracht Duisburg (GER) | |||
2 | SCHRAMM Nils Michael | 2000 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
3 | BONGARD Louis | 2000 | M | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen (GER) | |||
3 | STIEREN Niklas | 2000 | M | GER | FC Moers (GER) | |||
26 de jun de 2010 - 27 de jun de 2010 | Rheinische Meisterschaft | Zülpich | ||||||||
1 | VAN DER KOELEN Marco | 1999 | M | GER | Eintracht Duisburg (GER) | |||
2 | JANSEN Anton | 1999 | M | GER | FC Moers (GER) | |||
3 | WIESE Jeremy | 1999 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
4 | WAGNER Jacob Constantin | 1999 | M | GER | GSV Porz (GER) | |||
20 de jun de 2009 - 21 de jun de 2009 | Rheinische Meisterschaft | Zülpich | ||||||||
1 | DICKEL Justus Felix | 1998 | M | GER | FC Moers (GER) | |||
2 | STROTE Julius | 1998 | M | GER | FC Moers (GER) | |||
3 | HEINE Nils Owe | 1998 | M | GER | FS Gummersbach (GER) | |||
4 | GREGOROWIUS Lucca | 1998 | M | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen (GER) | |||
12 de abr de 2008 - 13 de abr de 2008 | Rheinische Meisterschaft | Zülpich | ||||||||
1 | TENBERGEN Paul | 1997 | M | GER | FC Moers (GER) | |||
2 | KIRSCHNER Elias | 1997 | M | GER | Solinger TB (GER) | |||
3 | STEINFORT Michael | 1997 | M | GER | Eintracht Duisburg (GER) | |||
4 | BASTEN Peter | 1997 | M | GER | ETUF Essen (GER) | |||
21 de abr de 2007 - 22 de abr de 2007 | Rheinische Meisterschaft | Zülpich | ||||||||
1 | ACHENBACH Julius | 1996 | M | GER | ETUF Essen (GER) | |||
2 | MICHALCZIK Jan Christopher | 1996 | M | GER | ETUF Essen (GER) | |||
3 | KRAMER René | 1996 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
3 | TURCK Frederick | 1996 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
5 de jun de 2004 - 6 de jun de 2004 | Rheinische Schüler Meisterschaften | Solingen | ||||||||
1 | N | MODISCH Maik | 1993 | M | GER | |||
2 | N | HEß Felix | 1996 | M | GER | TSV Leinfelden (GER) | ||
3 | N | OHLROGGE Oliver | 1993 | M | GER | |||
4 | N | KASPERIDUS Till | 1993 | M | GER | |||
1 de jun de 2002 - 2 de jun de 2002 | Rheinische Meisterschaft | Essen | ||||||||
1 | N | OZWIRK Felix | 1991 | M | GER | |||
2 | N | GRUNDLER Jonas | 1991 | M | GER | |||
3 | N | SCHEIBEL Mike | 1991 | M | GER | |||
4 | N | LUX Nicolai | 1991 | M | GER | |||
9 de jun de 2001 - 10 de jun de 2001 | Rheinische Meisterschaft | Zülpich | ||||||||
1 | N | ZIEBOLZ Alexander | 1990 | M | GER | |||
2 | N | BERTRAM Philipp | 1990 | M | GER | |||
3 | N | CZYMOCH Janis | 1990 | M | GER | |||
4 | N | SCHLOSSER Nico | 1990 | M | GER | |||
16 de mai de 1998 - 17 de mai de 1998 | Rheinische Meisterschaft | Krefeld | ||||||||
1 | N | OSWALD Björn | 1987 | M | GER | FG Rotation Berlin (GER) | ||
2 | N | LARBIG Felix | 1987 | M | GER | |||
3 | N | FEDDERSEN Tobias | 1987 | M | GER | |||
4 | N | CRAMER Jan | 1973 | M | GER | |||
10 de mai de 1997 - 11 de mai de 1997 | Rheinische Meisterschaft | Mülheim | ||||||||
1 | N | DAHMS Malte | 1986 | M | GER | |||
2 | N | SZYSZKA Arne-Patric | 1986 | M | GER | ETUF Essen (GER) | ||
3 | N | KLEINERT Jan | 1986 | M | GER | |||
4 | N | BURGHARDT Andreas | 1986 | M | GER |