Rank | Status | Poule | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 de abr de 2023 - 2 de abr de 2023 | 5 Prova Master Busto Arsizio | Busto Arsizio | ||||||||
1 | N | DE SANTIS Michele | 1961 | M | ITA | Giulio Verne Scherma (ITA) | ||
2 | N | GALVAN Maurizio | 1954 | M | ITA | Officina Della Scherma (ITA) | ||
3 | N | BOSIO Marco | 1961 | M | ITA | Schermabrescia (ITA) | ||
3 | N | MIRALDI Fabio | 1962 | M | ITA | Cus Siena (ITA) | ||
19 de jan de 2019 - 20 de jan de 2019 | CNV Bologna | Bologna | ||||||||
1 | N | TROIANO John | 1959 | M | GBR | |||
2 | N | GALVAN Maurizio | 1954 | M | ITA | |||
3 | N | BELLI Leonardo | 1957 | M | ITA | |||
3 | N | FERRARIO Davide | 1956 | M | ITA | |||
17 de mar de 2018 - 18 de mar de 2018 | CNV Busto Arsizio | Busto Arsizio | ||||||||
1 | N | FERRARIO Davide | 1956 | M | ITA | |||
2 | N | LUY Dominique | 1957 | M | SUI | CAL Lausanne (SUI) | ||
3 | N | BELLI Leonardo | 1957 | M | ITA | |||
3 | N | ZANCATO Antonio | 1951 | M | ITA | |||
18 de fev de 2017 - 19 de fev de 2017 | CNV Busto Arsizio | Busto Arsizio Varese | ||||||||
1 | N | GALVAN Maurizio | 1954 | M | ITA | |||
2 | N | TIBERI Francesco | 1954 | M | ITA | |||
3 | N | LEE Philip | 1957 | M | IRL | |||
3 | N | LUY Dominique | 1957 | M | SUI | CAL Lausanne (SUI) | ||
12 de mar de 2016 - 13 de mar de 2016 | CNV Busto Arsizio | Busto Arsizio Varese | ||||||||
1 | N | GALVAN Maurizio | 1954 | M | ITA | |||
2 | N | ACCORSI Massimo | 1953 | M | ITA | |||
3 | N | FERRARIO Davide | 1956 | M | ITA | |||
3 | N | ROMANELLI Carlo | 1955 | M | ITA | |||
14 de fev de 2015 - 15 de fev de 2015 | CNV Busto Arsizio | Busto Arsizio Varese | ||||||||
1 | N | PAROLI Giulio | 1952 | M | ITA | |||
2 | N | ACCORSI Massimo | 1953 | M | ITA | |||
3 | N | DEI Franco | 1955 | M | ITA | |||
3 | N | PARISI Pasquale | 1953 | M | ITA | |||
26 de out de 2013 - 27 de out de 2013 | CNV Busto Arsizio | Busto Arsizio Varese | ||||||||
1 | N | GALVAN Maurizio | 1954 | M | ITA | |||
2 | N | PAROLI Giulio | 1952 | M | ITA | |||
3 | N | DE BARTOLOMEIS Arturo | 1948 | M | ITA | |||
3 | N | FILIPPI Fabrizio | 1946 | M | ITA | |||
27 de out de 2012 - 28 de out de 2012 | CNV Busto Arsizio | Busto Arsizio Varese | ||||||||
1 | N | ACCORSI Massimo | 1953 | M | ITA | |||
2 | N | RAGG Gianluca | 1952 | M | ITA | |||
3 | N | ANASTASOV Aleksandar | 1945 | M | MKD | |||
3 | N | LOERO Francesco | 1951 | M | ITA |