Rank | Status | Poule | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 de abr de 2023 - 2 de abr de 2023 | 5 Prova Master Busto Arsizio | Busto Arsizio | ||||||||
1 | N | MARINO Giuseppe Amedeo | 1952 | M | ITA | |||
2 | N | MERKY Thomas | 1953 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | ||
3 | N | CUOMO Bruno | 1951 | M | ITA | Club Schermistico Partenopeo (ITA) | ||
3 | N | POLLIFRONE Luciano | 1952 | M | ITA | Dlf Venezia (ITA) | ||
19 de jan de 2019 - 20 de jan de 2019 | CNV Bologna | Bologna | ||||||||
1 | N | MANDRIOLI Dino | 1949 | M | ITA | |||
2 | N | KASATOV Alexander | 1948 | M | RUS | |||
3 | N | BERTOLINI Marco | 1949 | M | ITA | |||
3 | N | TORAN Giovanni | 1947 | M | ITA | |||
17 de mar de 2018 - 18 de mar de 2018 | CNV Busto Arsizio | Busto Arsizio | ||||||||
1 | N | ANASTASOV Aleksandar | 1945 | M | MKD | |||
2 | N | VALÄR Peter | 1943 | M | SUI | AFZ Zürich (SUI) | ||
3 | N | BUONGIARDINO Simonpaolo | 1947 | M | ITA | |||
3 | N | TORAN Giovanni | 1947 | M | ITA | |||
18 de fev de 2017 - 19 de fev de 2017 | CNV Busto Arsizio | Busto Arsizio Varese | ||||||||
1 | N | PEZONE Salvatore | 1947 | M | ITA | |||
2 | N | BEONIO BROCCHIERI Alberto | 1943 | M | ITA | |||
3 | N | ANASTASOV Aleksandar | 1945 | M | MKD | |||
3 | N | VALÄR Peter | 1943 | M | SUI | AFZ Zürich (SUI) | ||
12 de mar de 2016 - 13 de mar de 2016 | CNV Busto Arsizio | Busto Arsizio Varese | ||||||||
1 | N | VALÄR Peter | 1943 | M | SUI | AFZ Zürich (SUI) | ||
2 | N | COLOMBO Giovanni | 1943 | M | ITA | |||
3 | N | CAFIERO Giuseppe | 1942 | M | ITA | |||
3 | N | CASSAGO Ermes | 1942 | M | ITA | |||
14 de fev de 2015 - 15 de fev de 2015 | CNV Busto Arsizio | Busto Arsizio Varese | ||||||||
1 | N | CASSAGO Ermes | 1942 | M | ITA | |||
2 | N | BEONIO BROCCHIERI Alberto | 1943 | M | ITA | |||
3 | N | ANASTASOV Aleksandar | 1945 | M | MKD | |||
3 | N | MONTI Luigi | 1935 | M | ITA | |||
26 de out de 2013 - 27 de out de 2013 | CNV Busto Arsizio | Busto Arsizio Varese | ||||||||
1 | N | CASSAGO Ermes | 1942 | M | ITA | |||
2 | N | BOSCHETTO Roberto | 1939 | M | ITA | |||
3 | N | BEONIO BROCCHIERI Alberto | 1943 | M | ITA | |||
3 | N | MONTI Luigi | 1935 | M | ITA | |||
27 de out de 2012 - 28 de out de 2012 | CNV Busto Arsizio | Busto Arsizio Varese | ||||||||
1 | N | BOSCHETTO Roberto | 1939 | M | ITA | |||
2 | N | BEONIO BROCCHIERI Alberto | 1943 | M | ITA | |||
3 | N | CASSAGO Ermes | 1942 | M | ITA | |||
3 | N | MONTI Luigi | 1935 | M | ITA |