Rank | Status | Poule | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 de jun de 2019 - 2 de jun de 2019 | Hamburger Meisterschaften | Hamburg | ||||||||
1 | N | NITSCHE Hendrik | 2004 | M | GER | FK Reemtsma (GER) | ||
2 de jun de 2018 - 3 de jun de 2018 | Hamburger Meisterschaften | Hamburg | ||||||||
1 | SCHILLINGS Anton | 2001 | M | GER | Hamburger FC (GER) | |||
24 de jun de 2017 - 25 de jun de 2017 | Hamburger Meisterschaften | Hamburg | ||||||||
1 | SCHILLINGS Anton | 2001 | M | GER | Hamburger FC (GER) | |||
2 | EINFELDT Lucas | 2000 | M | GER | Hamburger FC (GER) | |||
18 de jun de 2016 - 19 de jun de 2016 | Hamburger Meisterschaften | Hamburg | ||||||||
1 | MEYER Lennard | 2001 | M | GER | Walddörfer SV (GER) | |||
2 | SCHILLINGS Anton | 2001 | M | GER | Hamburger FC (GER) | |||
3 | HAMANN Fynn | 1999 | M | GER | Hamburger FC (GER) | |||
3 | RIEKEN Felix | 1999 | M | GER | TB Hamburg-Eilbeck (GER) | |||
13 de jun de 2015 - 14 de jun de 2015 | Hamburger A-Jugend Meisterschaften | Hamburg | ||||||||
1 | N | DAHLKAMP Paul | 1998 | M | GER | |||
2 | N | RAHIMIAN Benjamin | 2000 | M | GER | Walddörfer SV (GER) | ||
3 | N | SCHILLINGS Anton | 2001 | M | GER | Hamburger FC (GER) | ||
3 | N | WITTGEN Arne | 2000 | M | GER | |||
22 de mar de 2014 - 22 de mar de 2014 | Hamburger Jugend Meisterschaft | Hamburg | ||||||||
1 | N | MUNCK Holm | 1998 | M | GER | |||
2 | N | REEH Julian | 2000 | M | GER | |||
3 | N | ECKERT-GOSSLER Tom-Oskar | 1999 | M | GER | |||
3 | N | VOLLMER Fritz | 1998 | M | GER | FC Blankenese (GER) | ||
1 de jun de 2013 - 2 de jun de 2013 | Hamburger A-Jugend Meisterschaften | Hamburg | ||||||||
1 | N | DAHLKAMP Paul | 1998 | M | GER | |||
2 | N | SABLOWSKI Patrick | 1997 | M | GER | TSG Bergedorf (GER) | ||
3 | N | MUNCK Holm | 1998 | M | GER | |||
3 | N | SCHÜTT Johannes | 1998 | M | GER | FC Blankenese (GER) |