Rank | Status | Poule | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 de out de 2023 - 8 de out de 2023 | Nordic Championships | Kääriku | ||||||||
1 | N | ALEKSEJENKO Jegors | 2002 | M | LAT | Florete (LAT) | ||
2 | N | TETERIS Lukas | 1996 | M | LAT | BJSS Ridzene (LAT) | ||
3 | N | BAJEVS Natans | 2002 | M | LAT | Asmens (LAT) | ||
3 | N | FRICBERGS Marcis Juris | 2005 | M | LAT | BJSS Ridzene (LAT) | ||
24 de ago de 2022 - 28 de ago de 2022 | Nordic Championships | Copenhagen | ||||||||
1 | N | HEISKARI Ilmari | 2001 | M | FIN | Oulun Miekkailuseura (FIN) | ||
2 | N | ASK Henri | 2003 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
3 | N | NORDMAN RID Emil | 2005 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
3 | N | THORBEK Julius Manz | 2004 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
11 de mai de 2019 - 12 de mai de 2019 | Nordic Championships | Riga | ||||||||
1 | N | KURSISS Edgars | 1991 | M | LAT | |||
1 | N | SUPE Kristaps | 1990 | M | LAT | |||
1 | N | TETERIS Lukas | 1996 | M | LAT | BJSS Ridzene (LAT) | ||
2 | N | ALEKSEJENKO Jegors | 2002 | M | LAT | Florete (LAT) | ||
2 | N | HUSAINOVS Zans | 2003 | M | LAT | BJSS Ridzene (LAT) | ||
2 | N | KAIGORODOVS Bogdans | 2002 | M | LAT | BJSS Ridzene (LAT) | ||
2 | N | TRAMS Arturs | 1986 | M | LAT | |||
3 | N | HEISKARI Ilmari | 2001 | M | FIN | Oulun Miekkailuseura (FIN) | ||
3 | N | JOKIPII Ilkka | 1986 | M | FIN | Ylioppilasmiekkailijat (FIN) | ||
3 | N | TOKOLA Teemu | 1981 | M | FIN | Oulun Miekkailuseura (FIN) | ||
3 | N | YLITERVO Santeri | 2002 | M | FIN | Oulun Miekkailuseura (FIN) | ||
4 | N | BAJEVS Natans | 2002 | M | LAT | |||
4 | N | BEKERIS Edgars | 2000 | M | LAT | BJSS Ridzene (LAT) | ||
4 | N | GAFE Alekss | 2005 | M | LAT | Asmens (LAT) | ||
4 | N | KUCEBA Nikita | 2004 | M | LAT | BJSS Ridzene (LAT) | ||
12 de fev de 2011 - 12 de fev de 2011 | Nordic Championships | Oulu | ||||||||
1 | N | ABOLTINS Roberts | 1993 | M | LAT | BJSS Ridzene (LAT) | ||
2 | N | STASULANS Toms | 1991 | M | LAT | |||
3 | N | HIRVELÄ Lauri Mikael | 1992 | M | FIN | Oulun Miekkailuseura (FIN) | ||
3 | N | TOKOLA Paulus | 1983 | M | FIN | Oulun Miekkailuseura (FIN) | ||
6 de fev de 2010 - 7 de fev de 2010 | Coupe de Helsingborg - Nordic Championships | Helsingborg | ||||||||
1 | N | PETERSON Kasper | 1974 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
2 | N | SCHLOSSER Roland | 1982 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) | ||
3 | N | ANDERSEN Emil Ulrik | 1987 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
3 | N | WEINBERGER Oskar | 1993 | M | SWE | |||
25 de jun de 2007 - 29 de jun de 2007 | Nordic Championships | Odense | ||||||||
1 | N | HEDENSKOG Filip | 1989 | M | SWE | EGF Solna (SWE) | ||
2 | N | PETERSON Kasper | 1974 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
3 | N | JØRGENSEN Philippe | 1989 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
3 | N | KIIL Filip | 1990 | M | DEN | |||
26 de jan de 2002 - 27 de jan de 2002 | Kungsbacka Masters - Nordic Championships | Kungsbacka | ||||||||
1 | N | GRANLER Oskar | 1972 | M | SWE | |||
2 | N | GUILBERT Nicolas | 1975 | M | DEN | Københavns Fægteklub (DEN) | ||
3 | N | BENGTSSON Petter | 1976 | M | SWE | |||
3 | N | HELLSTRÖM Max | 1971 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
15 de jan de 2000 - 16 de jan de 2000 | Partille Cup - Nordic Championships | Partille | ||||||||
1 | N | GRANLER Oskar | 1972 | M | SWE | |||
2 | N | LJUNGSTRÖM Andreas | 1978 | M | SWE | |||
3 | N | FERRERA Christian | 1975 | M | SWE | |||
3 | N | MAKROPOULOS Christos | 1982 | M | GRE | PANELLINIOS (GRE) | ||
21 de mar de 1998 - 22 de mar de 1998 | Nordic Championships | København | ||||||||
1 | N | GUILBERT Nicolas | 1975 | M | DEN | Københavns Fægteklub (DEN) | ||
3 | N | DYBERG Martin | 1977 | M | SWE | |||
29 de abr de 1995 - 30 de abr de 1995 | Nordic Championships | København | ||||||||
1 | GUILBERT Thibaut Paul Marie | 1978 | M | DEN | Trekanten Viborg (DEN) | |||
2 | SKADBORG Knud | 1969 | M | DEN | Rudersdal FK (DEN) | |||
3 | HART Stephen | 1968 | M | DEN | ||||
4 | BREINSBORG Johnni | 1980 | M | DEN | ||||
3 de abr de 1994 - 3 de abr de 1994 | Nordic Championships | København | ||||||||
1 | N | GARDE-TSCHERTOK David | 1970 | M | DEN | |||
2 | N | ANDERSEN-PRYCE Rama | 1973 | M | DEN | Frederiksberg Slots FK (DEN) | ||
3 | N | HANSEN Jesper-Hojer | 1973 | M | DEN | |||
3 | N | PETERSON Kasper | 1974 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
30 de mai de 1992 - 31 de mai de 1992 | Nordic Championships | København | ||||||||
1 | N | KAJBJER Ola | 1969 | M | SWE | KFK Kalmar (SWE) | ||
2 | N | GRANLER Oskar | 1972 | M | SWE | |||
3 | N | HELLSTRÖM Max | 1971 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
25 de mai de 1991 - 26 de mai de 1991 | Nordic Championships | København | ||||||||
1 | N | ANDERSEN-PRYCE Rama | 1973 | M | DEN | Frederiksberg Slots FK (DEN) | ||
2 | N | GARDE-TSCHERTOK David | 1970 | M | DEN | |||
3 | N | PETERSON Kasper | 1974 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
26 de mai de 1990 - 27 de mai de 1990 | Nordic Championships | København | ||||||||
1 | N | GRANLER Oskar | 1972 | M | SWE | |||
2 | N | ÅKERBERG Thomas | 1959 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
3 | N | MØRK Søren | 1967 | M | DEN | |||
4 | N | HELLSTRÖM Max | 1971 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
20 de mai de 1989 - 21 de mai de 1989 | Nordic Championships | København | ||||||||
1 | N | FINSEN Ewgenin Rosa | 1900 | M | DEN | |||
2 | N | KAJBJER Ola | 1969 | M | SWE | KFK Kalmar (SWE) | ||
3 | N | HELLSTRÖM Max | 1971 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
4 | N | CORNELIUS-KNUDSEN Christian Jens | 1964 | M | DEN | FK Mahaut (DEN) | ||
30 de abr de 1988 - 30 de abr de 1988 | Nordic Championships | København | ||||||||
1 | N | TÄCKENSTRÖM Per | 1963 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
2 | N | KAJBJER Ola | 1969 | M | SWE | KFK Kalmar (SWE) | ||
3 | N | SJÖLIN Ola | 1968 | M | SWE | |||
6 de jun de 1987 - 6 de jun de 1987 | Nordic Championships | Stockholm | ||||||||
1 | N | AHLGREN Mats | 1967 | M | SWE | |||
2 | N | TÄCKENSTRÖM Kenneth | 1960 | M | SWE | |||
3 | N | ÅKERBERG Peter | 1960 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
4 | N | ÅKERBERG Thomas | 1959 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
31 de mai de 1986 - 1 de jun de 1986 | Nordic Championships | København | ||||||||
1 | N | AHLGREN Mats | 1967 | M | SWE | |||
2 | N | CHRISTEN Roman | 1966 | M | GER | FC Tauberbischofsheim (GER) | ||
3 | N | WALLMARK Andreas | 1965 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
4 | N | ÅKERBERG Thomas | 1959 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
8 de jun de 1985 - 9 de jun de 1985 | Nordic Championships | Helsinki | ||||||||
1 | N | ÅKERBERG Peter | 1960 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
2 | N | TÄCKENSTRÖM Kenneth | 1960 | M | SWE | |||
3 | N | ÅKERBERG Thomas | 1959 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
4 | N | WALLMARK Andreas | 1965 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
9 de jun de 1984 - 11 de jun de 1984 | Nordic Championships | Göteborg | ||||||||
1 | N | ÅKERBERG Peter | 1960 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
2 | N | ÅKERBERG Thomas | 1959 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
3 | N | STRAND Eric | 1966 | M | SWE | |||
4 | N | LINDQUIST Christian | 1958 | M | SWE | MFFG Malmö (SWE) | ||
20 de nov de 1983 - 20 de nov de 1983 | Nordic Championships | København | ||||||||
1 | N | AHLGREN Mats | 1967 | M | SWE | |||
2 | N | SØRENSEN Ulrik | 1900 | M | DEN | |||
3 | N | MULVAD Henrik | 1964 | M | DEN | |||
4 | N | PETERSTRAND Lars | 1965 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
27 de nov de 1982 - 28 de nov de 1982 | Nordic Championships | Helsinki | ||||||||
1 | N | ÅKERBERG Thomas | 1959 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
2 | N | ÅKERBERG Peter | 1960 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
3 | N | MULVAD Henrik | 1964 | M | DEN | |||
4 | N | KOGGERSBÖL Niels | 1900 | M | DEN | |||
31 de out de 1981 - 1 de nov de 1981 | Nordic Championships | Stockholm | ||||||||
1 | N | ÅKERBERG Thomas | 1959 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
2 | N | EKSTEDT Lars | 1959 | M | SWE | |||
3 | N | ÅKERBERG Peter | 1960 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
4 | N | WENDT Carl-Henrik | 1964 | M | SWE | FFF Stockholm (SWE) | ||
15 de nov de 1980 - 16 de nov de 1980 | Nordic Championships | København | ||||||||
1 | N | ÅKERBERG Thomas | 1959 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
2 | N | TÄCKENSTRÖM Kenneth | 1960 | M | SWE | |||
3 | N | KEMNITZ Ivan | 1943 | M | DEN | [i] HMF Helsingør (DEN) | ||
4 | N | ÅKERBERG Peter | 1960 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
17 de nov de 1979 - 18 de nov de 1979 | Nordic Championships | København | ||||||||
1 | N | ROHLIN Lennart | 1944 | M | SWE | |||
2 | N | EKSTEDT Lars | 1959 | M | SWE | |||
3 | N | TÄCKENSTRÖM Kenneth | 1960 | M | SWE | |||
4 | N | REUTERSWÄRD Patrik | 1953 | M | SWE | |||
18 de nov de 1978 - 19 de nov de 1978 | Nordic Championships | Malmö | ||||||||
1 | N | EKSTEDT Lars | 1959 | M | SWE | |||
2 | N | ROHLIN Lennart | 1944 | M | SWE | |||
3 | N | KEMNITZ Ivan | 1943 | M | DEN | [i] HMF Helsingør (DEN) | ||
4 | N | ÅKERBERG Peter | 1960 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
19 de nov de 1977 - 20 de nov de 1977 | Nordic Championships | København | ||||||||
1 | N | EKSTEDT Lars | 1959 | M | SWE | |||
2 | N | TÄCKENSTRÖM Kenneth | 1960 | M | SWE | |||
3 | N | KEMNITZ Ivan | 1943 | M | DEN | [i] HMF Helsingør (DEN) | ||
4 | N | LEGO ANDERSEN Eigil | 1950 | M | DEN | |||
27 de nov de 1976 - 28 de nov de 1976 | Nordic Championships | Malmö | ||||||||
1 | N | SUNDBERG Per | 1949 | M | SWE | |||
2 | N | EKSTEDT Lars | 1959 | M | SWE | |||
3 | N | ROHLIN Lennart | 1944 | M | SWE | |||
4 | N | TÄCKENSTRÖM Kenneth | 1960 | M | SWE | |||
15 de nov de 1975 - 16 de nov de 1975 | Nordic Championships | København | ||||||||
1 | N | HARMENBERG Johan | 1954 | M | SWE | |||
2 | N | KEMNITZ Ivan | 1943 | M | DEN | [i] HMF Helsingør (DEN) | ||
3 | N | ROHLIN Lennart | 1944 | M | SWE | |||
4 | N | LINDHOLM Björn | 1948 | M | SWE | |||
16 de nov de 1974 - 17 de nov de 1974 | Nordic Championships | Malmö | ||||||||
1 | N | KEMNITZ Ivan | 1943 | M | DEN | [i] HMF Helsingør (DEN) | ||
2 | N | ROHLIN Lennart | 1944 | M | SWE | |||
3 | N | ASKJAER-FRIIS Peter | 1947 | M | DEN | Københavns Fægteklub (DEN) | ||
4 | N | SUNDBERG Per | 1949 | M | SWE | |||
6 de out de 1973 - 7 de out de 1973 | Nordic Championships | København | ||||||||
1 | N | ROHLIN Lennart | 1944 | M | SWE | |||
2 | N | KOCK Jørgen | 1942 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
3 | N | KEMNITZ Ivan | 1943 | M | DEN | [i] HMF Helsingør (DEN) | ||
4 | N | SUNDBERG Per | 1949 | M | SWE | |||
21 de out de 1972 - 22 de out de 1972 | Nordic Championships | Malmö | ||||||||
1 | N | KEMNITZ Ivan | 1943 | M | DEN | [i] HMF Helsingør (DEN) | ||
2 | N | ROHLIN Lennart | 1944 | M | SWE | |||
3 | N | SUNDBERG Per | 1949 | M | SWE | |||
4 | N | KOCK Jørgen | 1942 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
6 de jun de 1970 - 7 de jun de 1970 | Nordic Championships | København | ||||||||
1 | N | EDLING Rolf | 1943 | M | SWE | |||
2 | N | ROHLIN Lennart | 1944 | M | SWE | |||
3 | N | ABRAHAMSON Göran | 1931 | M | SWE | |||
4 | N | PRESUTTI Bruno | 1900 | M | DEN | |||
25 de jun de 1968 - 26 de jun de 1968 | Nordic Championships | Stockholm | ||||||||
1 | N | ROHLIN Lennart | 1944 | M | SWE | |||
2 | N | EDLING Rolf | 1943 | M | SWE | |||
3 | N | KEMNITZ Ivan | 1943 | M | DEN | [i] HMF Helsingør (DEN) | ||
4 | N | KLETTE Leif | 1927 | M | NOR | |||
4 de jun de 1966 - 6 de jun de 1966 | Nordic Championships | Helsinki | ||||||||
1 | N | BROMS Carl-Erik | 1937 | M | SWE | |||
2 | N | KEMNITZ Ivan | 1943 | M | DEN | [i] HMF Helsingør (DEN) | ||
3 | N | ROHLIN Lennart | 1944 | M | SWE | |||
4 | N | SVENDSEN Arild | 1900 | M | DEN | |||
13 de jun de 1964 - 14 de jun de 1964 | Nordic Championships | Oslo | ||||||||
1 | N | BROMS Carl-Erik | 1937 | M | SWE | |||
2 | N | KEMNITZ Ivan | 1943 | M | DEN | [i] HMF Helsingør (DEN) | ||
3 | N | LEWIN Ulf | 1937 | M | SWE | |||
4 | N | PLATOU Christian | 1943 | M | NOR | |||
9 de jun de 1962 - 11 de jun de 1962 | Nordic Championships | København | ||||||||
1 | N | ABRAHAMSON Göran | 1931 | M | SWE | |||
2 | N | CZARNECKI Kaj Karl Boris | 1936 | M | FIN | |||
3 | N | ANDERSEN Per | 1900 | M | DEN | |||
4 | N | KLETTE Leif | 1927 | M | NOR | |||
3 de jun de 1960 - 5 de jun de 1960 | Nordic Championships | Saltsjöbaden | ||||||||
1 | N | ANDERSEN Per | 1900 | M | DEN | |||
2 | N | VON DER OSTEN Sven Erik | 1935 | M | DEN | |||
3 | N | KLETTE Leif | 1927 | M | NOR | |||
4 | N | ABRAHAMSON Göran | 1931 | M | SWE | |||
5 de jun de 1959 - 7 de mai de 1959 | Nordic Championships | Helsinki | ||||||||
1 | N | THUNELL Stig | 1932 | M | SWE | |||
2 | N | LEWIN Ulf | 1937 | M | SWE | |||
3 | N | FAHLMAN Sven | 1914 | M | SWE | |||
4 | N | SKOGH Jan | 1941 | M | SWE | |||
30 de mai de 1957 - 2 de jun de 1957 | Nordic Championships | København | ||||||||
1 | N | ANDERSEN Per | 1900 | M | DEN | |||
2 | N | KROGH Erik | 1900 | M | DEN | |||
3 | N | BYGDEMAN Marc | 1934 | M | SWE | |||
4 | N | HARS E | 1900 | M | NOR | |||
6 de mai de 1955 - 8 de mai de 1955 | Nordic Championships | Oslo | ||||||||
1 | N | FAHLMAN Sven | 1914 | M | SWE | |||
2 | N | KERTTULA Erkki Johannes | 1909 | M | FIN | |||
3 | N | CARNERA Raimondo Alberto Pietro | 1915 | M | DEN | |||
4 | N | LAGERBERG Håkan | 1919 | M | SWE | |||
6 de jun de 1953 - 8 de jun de 1953 | Nordic Championships | Stockholm | ||||||||
1 | N | CARNERA Raimondo Alberto Pietro | 1915 | M | DEN | |||
2 | N | ERIKSSON Bo | 1922 | M | SWE | |||
3 | N | KERTTULA Erkki Johannes | 1909 | M | FIN | |||
4 | N | FAHLMAN Sven | 1914 | M | SWE | |||
4 de nov de 1951 - 6 de nov de 1951 | Nordic Championships | Helsinki | ||||||||
1 | N | CARNERA Raimondo Alberto Pietro | 1915 | M | DEN | |||
2 | N | RYDSTRÖM Nils | 1921 | M | SWE | |||
3 | N | LETH Richard | 1925 | M | SWE | |||
4 | N | MAGNUSSON Rolf | 1921 | M | SWE | |||
18 de jun de 1949 - 20 de jun de 1949 | Nordic Championships | Oslo | ||||||||
1 | N | THORBURN Arne | 1906 | M | SWE | |||
2 | N | RUBEN Ivan Moritz | 1917 | M | DEN | |||
3 | N | ERIKSSON Bo | 1922 | M | SWE | |||
3 | N | LEIDERSDORFF Aage Albert | 1910 | M | DEN | |||
25 de mai de 1946 - 1 de jun de 1946 | Nordic Championships | København | ||||||||
1 | N | LEIDERSDORFF Aage Albert | 1910 | M | DEN | |||
2 | N | CARNERA Raimondo Alberto Pietro | 1915 | M | DEN | |||
3 | N | RUBEN Ivan Moritz | 1917 | M | DEN | |||
4 | N | FAHLMAN Sven | 1914 | M | SWE |