Rank | Status | Poule | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 de nov de 2023 - 5 de nov de 2023 | Barbasetti | Wien | ||||||||
1 | N | NEMEC Jaden | 2008 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | ||
2 | N | ZORE Tilen | 2009 | M | SLO | |||
3 | N | AZBE Razpotnik | 1900 | M | SLO | |||
3 | N | MAJTÉNYI Márton | 2008 | M | AUT | FUE Eisenstadt (AUT) | ||
5 de nov de 2022 - 6 de nov de 2022 | Barbasetti | Wien | ||||||||
1 | N | JEREB Maks | 2006 | M | SLO | SAB Kamnik (SLO) | ||
2 | N | BERKES David | 2006 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | ||
3 | N | BASKARA Baran | 2008 | M | AUT | Wiener SC (AUT) | ||
3 | N | WECHT-STEININGER Arthur | 2007 | M | AUT | |||
6 de nov de 2021 - 7 de nov de 2021 | Barbasetti | Wien | ||||||||
1 | N | JEREB Maks | 2006 | M | SLO | SAB Kamnik (SLO) | ||
2 | N | LAZAR Alexander | 2005 | M | AUT | Wiener SC (AUT) | ||
3 | N | BERKES David | 2006 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | ||
3 | N | PLANCKH Mathias | 2005 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | ||
25 de jan de 2020 - 26 de jan de 2020 | Barbasetti | Wien | ||||||||
1 | N | KÄFERBÖCK Jakob | 2004 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | ||
2 | N | CHIARI Lukas | 2003 | M | AUT | Wiener SC (AUT) | ||
3 | N | HACKENBERG Yannik | 2004 | M | AUT | Wiener SC (AUT) | ||
3 | N | LAZAR Alexander | 2005 | M | AUT | Wiener SC (AUT) | ||
10 de nov de 2018 - 11 de nov de 2018 | Barbasetti | Wien | ||||||||
1 | N | KÄFERBÖCK Jakob | 2004 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | ||
2 | N | MÜLLER Vinzenz | 2004 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | ||
3 | N | CHIARI Lukas | 2003 | M | AUT | Wiener SC (AUT) | ||
3 | N | MEIXNER Philip | 2003 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | ||
11 de nov de 2017 - 12 de nov de 2017 | Barbasetti | Wien | ||||||||
1 | KRAJNC Peter | 2003 | M | SLO | SAB Kamnik (SLO) | |||
2 | ŽORŽ ZAVIRŠEK Tei | 2001 | M | SLO | SAB Kamnik (SLO) | |||
3 | CHIARI Lukas | 2003 | M | AUT | UW Wien (AUT) | |||
3 | KÄFERBÖCK Jakob | 2004 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | |||
12 de nov de 2016 - 13 de nov de 2016 | Barbasetti | Wien | ||||||||
1 | BENEDICT Nicolaus | 2000 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | |||
2 | KRAJNC Peter | 2003 | M | SLO | SAB Kamnik (SLO) | |||
3 | CHOI Byungchul | 1981 | M | KOR | ||||
3 | VARGA Aljaz | 2000 | M | SLO | SAB Kamnik (SLO) | |||
7 de nov de 2015 - 8 de nov de 2015 | Barbasetti | Wien | ||||||||
1 | MAURER Clemens | 1999 | M | AUT | UW Wien (AUT) | |||
2 | POVIRK Tilen | 2001 | M | SLO | ||||
3 | ULRYCH Fabian | 1999 | M | AUT | ASC Wien (AUT) | |||
3 | ŽORŽ ZAVIRŠEK Tei | 2001 | M | SLO | SAB Kamnik (SLO) | |||
17 de nov de 2013 - 17 de nov de 2013 | Barbasetti | Wien | ||||||||
1 | N | RAUCHBERGER David | 1997 | M | AUT | StLFC Graz (AUT) | ||
2 | N | FEKETE-KOVACS Benedek | 1997 | M | HUN | Kondorosi Vívók Sportegyesület (HUN) | ||
3 | N | PARTENYI Adam | 1998 | M | HUN | Kondorosi Vívók Sportegyesület (HUN) | ||
3 | N | PLESCHBERGER Markus | 1999 | M | AUT | FC Villach (AUT) | ||
23 de set de 2012 - 23 de set de 2012 | Barbasetti | Wien | ||||||||
1 | N | BEREUTER Roman | 1996 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | ||
2 | N | WEBER Markus | 1996 | M | AUT | FC Villach (AUT) | ||
3 | N | HAAKSMA Lukas | 1997 | M | NED | UW Wien (AUT) | ||
3 | N | ZEMAN Stephan | 1996 | M | AUT | FC Villach (AUT) | ||
24 de set de 2011 - 25 de set de 2011 | Barbasetti | Wien | ||||||||
1 | N | HERBST Fabian | 1995 | M | AUT | FC Villach (AUT) | ||
2 | N | WEBER Markus | 1996 | M | AUT | FC Villach (AUT) | ||
3 | N | BEREUTER Roman | 1996 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | ||
3 | N | CALL Florian | 1995 | M | AUT | ASC Wien (AUT) | ||
2 de out de 2010 - 3 de out de 2010 | Barbasetti | Wien | ||||||||
1 | N | HERBST Fabian | 1995 | M | AUT | FC Villach (AUT) | ||
2 | N | WEBER Markus | 1996 | M | AUT | FC Villach (AUT) | ||
3 | N | MAURER Philip | 1996 | M | AUT | UW Wien (AUT) | ||
3 | N | ZEMAN Stephan | 1996 | M | AUT | FC Villach (AUT) |