Rank | Status | Poule | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 de mai de 2024 - 12 de mai de 2024 | Championnats de France | Roubaix | ||||||||
1 | N | BISCH Jean Hutmann | 2004 | M | FRA | ORLEANS CE (FRA) | ||
2 | N | BAYSAL Remy | 2006 | M | FRA | |||
3 | N | CHOUEIRY Michel | 2007 | M | FRA | |||
3 | N | ROUVIERE Paul | 2006 | M | FRA | |||
3 de jun de 2023 - 4 de jun de 2023 | Championnats de France | Chalons | ||||||||
1 | N | DESMONS Tanguy | 2000 | M | FRA | ORLEANS CE (FRA) | ||
2 | N | MOUALOANGO Yann | 2005 | M | FRA | MEYLAN SE (FRA) | ||
3 | N | LEONE Samuel | 1999 | M | FRA | LOUVIERS CE (FRA) | ||
3 | N | VALLET Pierre | 2005 | M | FRA | |||
14 de mai de 2022 - 15 de mai de 2022 | Championnats de France | Faches-Thumesnil | ||||||||
1 | N | CUSTINE Jeremy | 2003 | M | FRA | |||
2 | N | PERRIER Clement | 1999 | M | FRA | GEMENOS (FRA) | ||
3 | N | GLORIOT Donat | 1998 | M | FRA | BESANCON UC (FRA) | ||
3 | N | WEBER Jean Nicolas | 2002 | M | FRA | STRASBOURG UC (FRA) | ||
1 de jun de 2019 - 2 de jun de 2019 | Championnats de France | Bourges | ||||||||
1 | N | PICCIOLI Pierre | 2000 | M | FRA | MONTCEAU ES (FRA) | ||
2 | N | GLENADEL Duncan | 2001 | M | FRA | PAU SECTION (FRA) | ||
3 | N | CROS Baptiste | 2000 | M | FRA | ORLEANS CE (FRA) | ||
3 | N | LEVEQUE Thomas | 1997 | M | FRA | DIJON ASPTT (FRA) | ||
5 de mai de 2018 - 6 de mai de 2018 | Championnats de France | Charleville-Mézières | ||||||||
1 | N | BOUREAU Paco | 2001 | M | FRA | PAU SECTION (FRA) | ||
2 | N | JARRY Samuel | 2001 | M | FRA | PAU SECTION (FRA) | ||
3 | N | CLOGENSON Fabien | 1999 | M | FRA | GISORS 3A (FRA) | ||
3 | N | LENGEREAU Paul | 1990 | M | FRA | PARIS RCF (FRA) | ||
30 de abr de 2016 - 1 de mai de 2016 | Championnats de France | Pau | ||||||||
1 | N | SOLER Hugo | 1998 | M | FRA | SALON EC (FRA) | ||
2 | N | VARENNE Victor | 1994 | M | FRA | TARBES ATE (FRA) | ||
3 | N | ITO LARDEAU Youki | 1986 | M | FRA | KREMLIN CSA (FRA) | ||
3 | N | ROESNER Antoine | 1998 | M | FRA | VARCES (FRA) | ||
16 de mai de 2015 - 17 de mai de 2015 | Championnats de France | Joué les Tours | ||||||||
1 | N | BERNIER Clement | 1992 | M | FRA | GIF SUR YVET (FRA) | ||
2 | N | GUYADER Adrien | 1997 | M | FRA | TARBES ATE (FRA) | ||
3 | N | CAMBEILH Clement | 1995 | M | FRA | PAU SECTION (FRA) | ||
3 | N | VARENNE Victor | 1994 | M | FRA | TARBES ATE (FRA) | ||
10 de mai de 2014 - 11 de mai de 2014 | Championnats de France | Bourges | ||||||||
1 | N | WILAIN DE LEYMARIE Pierre-Luc | 1987 | M | FRA | BOURGES ESC (FRA) | ||
2 | N | ROGER Benjamin | 1996 | M | FRA | |||
3 | N | COPROS Guillaume | 1990 | M | FRA | AUZEVILLE TO (FRA) | ||
3 | N | DHERBILLY Pierre-Alexandre | 1992 | M | FRA | AULNAY CE (FRA) | ||
1 de jun de 2013 - 2 de jun de 2013 | Championnats de France | Orléans | ||||||||
1 | N | DUGUET Antoine | 1992 | M | FRA | DIJON CE (FRA) | ||
2 | N | ANNIC Edern | 1995 | M | FRA | DINARD LAMES (FRA) | ||
3 | N | COLLEAU Pierre | 1995 | M | FRA | TARBES ATE (FRA) | ||
3 | N | ROUSSEAU Alexandre | 1985 | M | FRA | GISORS 3A (FRA) | ||
26 de mai de 2012 - 27 de mai de 2012 | Championnats de France | Meylan | ||||||||
1 | N | SEITZ Tom | 1994 | M | FRA | SOUFFELWEYE (FRA) | ||
2 | N | ROUSSEAU Alexandre | 1985 | M | FRA | GISORS 3A (FRA) | ||
3 | N | DUBOIS Alexandre | 1993 | M | FRA | ST LEU MDF (FRA) | ||
3 | N | LAURENCE Tristan | 1992 | M | FRA | GISORS 3A (FRA) | ||
28 de mai de 2011 - 29 de mai de 2011 | Championnats de France | Pau | ||||||||
1 | N | ROUSSEAU Alexandre | 1985 | M | FRA | GISORS 3A (FRA) | ||
2 | N | LANOIS Thibaut | 1993 | M | FRA | MEYLAN SE (FRA) | ||
3 | N | JEANNY Etienne | 1993 | M | FRA | PARIS RCF (FRA) | ||
4 | N | MILLEY Arthur | 1988 | M | FRA | TARBES ATE (FRA) | ||
5 de jun de 2010 - 6 de jun de 2010 | Championnats de France | Charleville-Mézières | ||||||||
1 | N | LAMBOLEY Benoit | 1987 | M | FRA | BOURGES ESC (FRA) | ||
6 de jun de 2009 - 7 de jun de 2009 | Championnats de France | Vittel | ||||||||
1 | N | NEIGER Antoine | 1987 | M | FRA | BOURGES ESC (FRA) | ||
2 | N | NEMICHE Younes-Clement | 1989 | M | FRA | PARIS ESCRIM (FRA) | ||
3 | N | LECLERCQ Romain | 1991 | M | FRA | PARIS RCF (FRA) | ||
3 | N | VIGNAUX Jean-Jacques | 1988 | M | FRA |