Place | Statut | Poule | Nom | ddn | Sexe | Nation | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 oct. 2023 - 1 oct. 2023 | Nelle Terre di San Marco | Thiene | ||||||||
1 | N | MESCALCHIN Lorenzo | 2013 | M | ITA | Padova Scherma (ITA) | ||
2 | N | VALENTE Tommaso | 2013 | M | ITA | Veronascherma (ITA) | ||
3 | N | BRUTTI Sebastiano | 2013 | M | ITA | Veronascherma (ITA) | ||
3 | N | SALVATERRA Diego | 2013 | M | ITA | Baki Scherma Club Zevio (ITA) | ||
8 oct. 2022 - 9 oct. 2022 | Nelle Terre di San Marco | Belluno | ||||||||
1 | N | BERTE' Samuele | 2012 | M | ITA | Roveretoscherma (ITA) | ||
2 | N | IZZO Nicolo' | 2012 | M | ITA | SC Bolzano - Fecht Club Bozen (ITA) | ||
3 | N | RIZZOLO Enea celio | 2012 | M | ITA | CS Castelfranco Veneto (ITA) | ||
3 | N | ZANATTA Leonardo | 2012 | M | ITA | Scherma Treviso M Ettore Geslao (ITA) | ||
2 oct. 2021 - 3 oct. 2021 | Nelle Terre di San Marco | Belluno | ||||||||
1 | N | FERRO Daniel | 2010 | M | ITA | Riviera Scherma (ITA) | ||
2 | N | MOLLERO Mattia | 2010 | M | ITA | Veronascherma (ITA) | ||
3 | N | BAU' Riccardo | 2010 | M | ITA | Veronascherma (ITA) | ||
3 | N | ZANZI Pietro | 2010 | M | ITA | Circ. Ravennate Della Spada (ITA) | ||
6 oct. 2019 - 6 oct. 2019 | Nelle Terre di San Marco | Zevio | ||||||||
1 | N | GRASSO Tommaso | 2009 | M | ITA | Scherma Treviso M Ettore Geslao (ITA) | ||
2 | N | BERZACOLA Sante | 2009 | M | ITA | Veronascherma (ITA) | ||
3 | N | CECCARONI Nicolo' | 2009 | M | ITA | Circ. Schermistico Forlivese (ITA) | ||
3 | N | GIUPPONI Alessandro | 2009 | M | ITA | Veronascherma (ITA) |