Place | Statut | Poule | Nom | ddn | Sexe | Nation | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 avr. 1993 - 4 avr. 1993 | Maschsee-Degen | Hannover | ||||||||
1 | BIRK Arne | 1976 | M | GER | [i] UFC Frankfurt (GER) | |||
2 | WENDEL Christian | 1977 | M | GER | ||||
3 | LANGER Uwe | 1976 | M | GER | FC Schkeuditz (GER) | |||
3 | SCHORR Oliver | 1977 | M | GER | Heidenheimer SB (GER) | |||
4 avr. 1992 - 5 avr. 1992 | Maschsee-Degen | Hannover | ||||||||
1 | MOERCH Claus | 1976 | M | NOR | Bygdø FK (NOR) | |||
2 | WIEDE Robert | 1975 | M | GER | ||||
3 | RAUCH Rainer | 1975 | M | GER | TK Hannover (GER) | |||
4 | CLASEN Jan-Henning | 1975 | M | GER | TK Hannover (GER) | |||
13 avr. 1991 - 14 avr. 1991 | Maschsee-Degen | Hannover | ||||||||
1 | KUNZELMANN Dirk | 1974 | M | GER | Heidenheimer SB (GER) | |||
2 | WEYMOUTH Simon | 1975 | M | AUS | ||||
3 | WIEDE Robert | 1975 | M | GER | ||||
4 | NEUBERT Henning | 1974 | M | GER | Osnabrücker SC (GER) | |||
27 avr. 1990 - 28 avr. 1990 | Maschsee-Degen | Hannover | ||||||||
1 | KLOIBER Dirk | 1974 | M | GER | [i] SG Weinstadt (GER) | |||
2 | CSIRE Norman | 1973 | M | GER | [i] SFG Krefeld (GER) | |||
3 | BUCK Hermann | 1973 | M | GER | Heidenheimer SB (GER) | |||
4 | KOBES Werner | 1974 | M | GER | Heidenheimer SB (GER) | |||
20 mai 1989 - 21 mai 1989 | Maschsee-Degen | Hannover | ||||||||
1 | HOLLERBACH Rainer | 1972 | M | GER | FC Tauberbischofsheim (GER) | |||
2 | WESTERHEIDER Lars | 1972 | M | GER | Osnabrücker SC (GER) | |||
3 | FLEGLER Michael | 1972 | M | GER | ||||
4 | DÜMPELMANN Thorsten | 1972 | M | GER | ||||
7 mai 1988 - 8 mai 1988 | Maschsee-Degen | Hannover | ||||||||
1 | N | PIECHATZEK Jörg | 1972 | M | GER | |||
2 | N | BAIERLE Tobias | 1972 | M | GER | |||
3 | N | BÖGGEMEYER Martin | 1972 | M | GER | |||
4 | N | DÜMPELMANN Thorsten | 1972 | M | GER | |||
9 mai 1987 - 10 mai 1987 | Maschsee-Degen | Hannover | ||||||||
1 | N | KRAJEWSKI Günther | 1971 | M | GER | FC Tauberbischofsheim (GER) | ||
2 | N | LOTTER Carsten | 1971 | M | GER | |||
3 | N | FRANKENBERG Marc | 1971 | M | GER | |||
4 | N | BAST Andreas | 1971 | M | GER |