Place | Statut | Poule | Nom | ddn | Sexe | Nation | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 nov. 2021 - 14 nov. 2021 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Graz | ||||||||
1 | N | HAYEK Günther | 1969 | M | AUT | WAT Wieden (AUT) | ||
2 | N | SCHUBERT Thomas | 1964 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | ||
3 | N | DÜZEL Murat | 1900 | M | AUT | |||
3 | N | MARGETICH Gerhard | 1970 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | ||
11 mai 2019 - 12 mai 2019 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Salzburg | ||||||||
1 | N | HRUBESCH Friedrich | 1960 | M | AUT | FU Krems (AUT) | ||
2 | N | SCHUBERT Thomas | 1964 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | ||
3 | N | GHILARDI Serge | 1961 | M | BEL | |||
3 | N | MOSER Andreas | 1964 | M | SUI | FGK Küssnacht (SUI) | ||
28 avr. 2018 - 29 avr. 2018 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Graz | ||||||||
1 | SARDI Tamas | 1963 | M | HUN | Budakalasz (HUN) | |||
2 | SCHUBERT Thomas | 1964 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | |||
3 | HRUBESCH Friedrich | 1960 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
3 | KAINZ Ernst | 1959 | M | AUT | TSV Speyer (GER) | |||
6 mai 2017 - 7 mai 2017 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Salzburg | ||||||||
1 | BLASCHKA Robert | 1958 | M | AUT | StLFC Graz (AUT) | |||
2 | GASPAROTTO Giuseppe | 1960 | M | ITA | ||||
3 | BRIGOLA Peter | 1960 | M | AUT | SZT Klagenfurt (AUT) | |||
3 | VAN DUFFEL Edward | 1967 | M | BEL | Fechtclub München (GER) | |||
30 avr. 2016 - 1 mai 2016 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Graz | ||||||||
1 | BLASCHKA Robert | 1958 | M | AUT | StLFC Graz (AUT) | |||
2 | HRUBESCH Friedrich | 1960 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
2 mai 2015 - 3 mai 2015 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Graz | ||||||||
1 | BLASCHKA Robert | 1958 | M | AUT | StLFC Graz (AUT) | |||
2 | HRUBESCH Andreas | 1956 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
3 | GASSER Wolfgang | 1960 | M | AUT | SZT Klagenfurt (AUT) | |||
3 | HRUBESCH Friedrich | 1960 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
3 mai 2014 - 4 mai 2014 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Graz | ||||||||
1 | BLASCHKA Robert | 1958 | M | AUT | StLFC Graz (AUT) | |||
2 | HRUBESCH Friedrich | 1960 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
3 | FALLWICKL Armin | 1956 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) | |||
3 | HRUBESCH Andreas | 1956 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
4 mai 2013 - 5 mai 2013 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Salzburg | ||||||||
1 | N | HRUBESCH Friedrich | 1960 | M | AUT | FU Krems (AUT) | ||
2 | N | HRUBESCH Andreas | 1956 | M | AUT | FU Krems (AUT) | ||
3 | N | FALLWICKL Armin | 1956 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) | ||
16 sept. 2012 - 16 sept. 2012 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Wien | ||||||||
1 | HRUBESCH Andreas | 1956 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
2 | HRUBESCH Friedrich | 1960 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
3 | LINDNER Robert | 1961 | M | AUT | KAC Klagenfurt (AUT) | |||
5 nov. 2011 - 6 nov. 2011 | Österreichische Meisterschaft Senioren | Wien | ||||||||
1 | HRUBESCH Andreas | 1956 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
2 | HRUBESCH Friedrich | 1960 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
3 | LINDNER Robert | 1961 | M | AUT | KAC Klagenfurt (AUT) | |||
6 nov. 2010 - 7 nov. 2010 | Österreichische Meisterschaft Senioren | Wien | ||||||||
1 | HRUBESCH Friedrich | 1960 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
2 | HRUBESCH Andreas | 1956 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
3 | KRAVINA Willi | 1957 | M | AUT | Wiener FA (AUT) | |||
21 mars 2009 - 22 mars 2009 | Österreichische Meisterschaft Senioren | Villach | ||||||||
1 | BARTLING Renaldo | 1959 | M | GER | SV Medizin Bautzen (GER) | |||
2 | HRUBESCH Andreas | 1956 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
3 | HELM Peter | 1956 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
27 mars 2004 - 28 mars 2004 | Int. Österreichische Meisterschaft | Vöcklabruck | ||||||||
1 | GREINER Arno | 1954 | M | GER | [i] Coburger TS (GER) | |||
2 | HINTERSEER Roman | 1953 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) | |||
3 | EGGER Gerhard | 1949 | M | AUT | FK Spittal (AUT) | |||
4 | HOFER Günter | 1946 | M | GER | ||||
12 juil. 2003 - 13 juil. 2003 | Int. Österreichische Meisterschaft | Vöcklabruck | ||||||||
1 | HINTERSEER Roman | 1953 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) | |||
2 | HOFER Günter | 1946 | M | GER | ||||
3 | EGGER Gerhard | 1949 | M | AUT | FK Spittal (AUT) |