Place | Statut | Poule | Nom | ddn | Sexe | Nation | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 nov. 2021 - 14 nov. 2021 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Graz | ||||||||
1 | N | AICHER Felix | 1989 | M | AUT | FU Krems (AUT) | ||
11 mai 2019 - 12 mai 2019 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Salzburg | ||||||||
1 | N | POŽARIĆ Petar | 1987 | M | CRO | MK Spada (CRO) | ||
28 avr. 2018 - 29 avr. 2018 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Graz | ||||||||
1 | KÜHNEL Sven | 1987 | M | GER | ASC Wien (AUT) | |||
6 mai 2017 - 7 mai 2017 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Salzburg | ||||||||
1 | KÜHNEL Sven | 1987 | M | GER | ASC Wien (AUT) | |||
30 avr. 2016 - 1 mai 2016 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Graz | ||||||||
1 | WANG Dominik | 1981 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) | |||
2 mai 2015 - 3 mai 2015 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Graz | ||||||||
1 | WANG Dominik | 1981 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) | |||
3 mai 2014 - 4 mai 2014 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Graz | ||||||||
1 | WANG Dominik | 1981 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) | |||
4 mai 2013 - 5 mai 2013 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Salzburg | ||||||||
1 | N | HINTERSEER Tobias | 1982 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) | ||
16 sept. 2012 - 16 sept. 2012 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Wien | ||||||||
1 | WANG Dominik | 1981 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) | |||
2 | SAGHY Ervin | 1976 | M | HUN | Budakalasz (HUN) | |||
5 nov. 2011 - 6 nov. 2011 | Österreichische Meisterschaft Senioren | Wien | ||||||||
1 | WANG Dominik | 1981 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) | |||
2 | RASSMANN Alexander | 1972 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
3 | TANZMEISTER Thomas | 1981 | M | AUT | ASC Wien (AUT) | |||
6 nov. 2010 - 7 nov. 2010 | Österreichische Meisterschaft Senioren | Wien | ||||||||
1 | RASSMANN Alexander | 1972 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
2 | EGERMANN Stefan | 1971 | M | AUT | UFC Wien (AUT) | |||
21 mars 2009 - 22 mars 2009 | Österreichische Meisterschaft Senioren | Villach | ||||||||
1 | RASSMANN Alexander | 1972 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
2 | MAY Arnulf | 1977 | M | AUT | StLFC Graz (AUT) | |||
12 juil. 2003 - 13 juil. 2003 | Int. Österreichische Meisterschaft | Vöcklabruck | ||||||||
1 | SPRENGER Christoph | 1968 | M | AUT | FK Vöcklabruck (AUT) | |||
2 | COSTANZO Bernardo | 1965 | M | AUT | FK Vöcklabruck (AUT) | |||
3 | WAGNER Bernhard | 1966 | M | AUT | FK Vöcklabruck (AUT) |