Place | Statut | Poule | Nom | ddn | Sexe | Nation | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 juil. 2022 - 5 juil. 2022 | Jeux Méditerranéens | Oran | ||||||||
1 | N | CUK Veljko | 2000 | M | SRB | MK Vojvodina (SRB) | ||
2 | N | LLAVADOR FERNANDEZ Carlos | 1992 | M | ESP | SAMA-M (ESP) | ||
3 | N | FILIPPI Davide | 1998 | M | ITA | [i] AS Padova (ITA) | ||
3 | N | HAMZA Mohamed | 2000 | M | EGY | |||
20 juin 2013 - 30 juin 2013 | Jeux Méditerranéens | Mersin | ||||||||
1 | N | AVOLA Giorgio | 1989 | M | ITA | |||
2 | N | LEFORT Enzo | 1991 | M | FRA | CE MELUN VAL DE SEINE (FRA) | ||
3 | N | ABOUELKASSEM Alaaeldin | 1990 | M | EGY | AUBERVILLIER (FRA) | ||
3 | N | ASPROMONTE Valerio | 1987 | M | ITA | |||
24 juin 2005 - 3 juil. 2005 | Jeux Méditerranéens | Almeria | ||||||||
1 | N | VANNINI Marco | 1976 | M | ITA | [i] CS Fiamme Oro Roma (ITA) | ||
2 | N | ZENNARO Matteo | 1976 | M | ITA | |||
3 | N | FERRARI Jean-Noel | 1974 | M | FRA | NICE OGC (FRA) | ||
3 | N | MENENDEZ Javier | 1981 | M | ESP | |||
2 sept. 2001 - 15 sept. 2001 | Jeux Méditerranéens | Tunis | ||||||||
1 | N | SANZO Salvatore | 1975 | M | ITA | [i] CS CARABINIERI ROMA (ITA) | ||
2 | N | RAMACCI Marco | 1977 | M | ITA | |||
3 | N | BEN AZIZA Maher | 1980 | M | TUN | |||
3 | N | FERRARI Jean-Noel | 1974 | M | FRA | NICE OGC (FRA) | ||
22 juil. 1997 - 23 juil. 1997 | Jeux Méditerranéens | Bari | ||||||||
1 | N | CERIONI Stefano | 1964 | M | ITA | |||
2 | N | GARCIA DELGADO Javier | 1976 | M | ESP | |||
3 | N | PUCCINI Alessandro | 1968 | M | ITA | |||
4 | N | CRESPO Andres | 1968 | M | ESP | |||
17 juin 1993 - 18 juin 1993 | Jeux Méditerranéens | Nimes | ||||||||
1 | N | PUCCINI Alessandro | 1968 | M | ITA | |||
2 | N | CERIONI Stefano | 1964 | M | ITA | |||
3 | N | OMNES Philippe | 1960 | M | FRA | |||
4 | N | HOCINE Youssef | 1965 | M | FRA | CE MELUN VAL DE SEINE (FRA) | ||
28 juin 1991 - 12 juil. 1991 | Jeux Méditerranéens | Athen | ||||||||
1 | N | NUMA Mauro | 1961 | M | ITA | |||
2 | N | OMNES Philippe | 1960 | M | FRA | |||
3 | N | BORELLA Andrea | 1961 | M | ITA | |||
4 | N | LHOTELLIER Patrice | 1966 | M | FRA | CE MELUN VAL DE SEINE (FRA) | ||
6 sept. 1983 - 8 sept. 1983 | Jeux Méditerranéens | Casablanca | ||||||||
1 | N | NUMA Mauro | 1961 | M | ITA | |||
2 | N | PIETRUSZKA Frederic | 1954 | M | FRA | |||
3 | N | YAMAC Haluk | 1957 | M | TUR | GONESSE (FRA) | ||
4 | N | HAMMOU Tahar | 1959 | M | ALG | |||
15 sept. 1979 - 29 sept. 1979 | Jeux Méditerranéens | Split | ||||||||
1 | N | FLAMENT Didier | 1951 | M | FRA | LILLE VAUBAN (FRA) | ||
2 | N | HAMMOU Tahar | 1959 | M | ALG | |||
3 | N | BOSCHERIE Bruno | 1951 | M | FRA | CE MELUN VAL DE SEINE (FRA) | ||
4 | N | CERVI Frederico | 1961 | M | ITA | |||
23 août 1975 - 6 sept. 1975 | Jeux Méditerranéens | Alger | ||||||||
1 | N | TALVARD Bernard | 1947 | M | FRA | MEAUX CE (FRA) | ||
2 | N | MONTANO Carlo | 1952 | M | ITA | |||
3 | N | COLETTI Giovanni Battista | 1948 | M | ITA | |||
4 | N | SAFRA Jean-Marie | 1949 | M | FRA | |||
6 oct. 1971 - 17 oct. 1971 | Jeux Méditerranéens | Izmir | ||||||||
1 | N | MONTANO Carlo | 1952 | M | ITA | |||
2 | N | NOËL Christian | 1945 | M | FRA | |||
3 | N | BERNKOPF Edoardo | 1952 | M | ITA | |||
4 | N | CHATZISARANTOS Ioannis | 1948 | M | GRE | |||
8 sept. 1967 - 17 sept. 1967 | Jeux Méditerranéens | Tunis | ||||||||
1 | N | GRANIERI Nicola | 1942 | M | ITA | |||
2 | N | NOËL Christian | 1945 | M | FRA | |||
3 | N | RODOCANACHI Pierre | 1938 | M | FRA | |||
4 | N | PINELLI Arcangelo | 1944 | M | ITA | |||
26 sept. 1963 - 28 sept. 1963 | Jeux Méditerranéens | Napoli | ||||||||
1 | N | MAGNAN Jean claude | 1941 | M | FRA | MARSEIL IVA (FRA) | ||
2 | N | LA RAGIONE Pasquale | 1943 | M | ITA | |||
3 | N | COURTILLAT Jacques | 1943 | M | FRA | CE MELUN VAL DE SEINE (FRA) | ||
4 | N | REVENU Daniel | 1942 | M | FRA | |||
11 oct. 1959 - 23 oct. 1959 | Jeux Méditerranéens | Beiruth | ||||||||
1 | N | EL-KALYOUBI Mohamed Gamil | 1937 | M | EGY | |||
2 | N | CAZABAN Philippe | 1900 | M | FRA | |||
3 | N | BARRABINO Guy | 1934 | M | FRA | |||
4 | N | GUITTET Jacques | 1930 | M | FRA | |||
16 juil. 1955 - 25 juil. 1955 | Jeux Méditerranéens | Barcelona | ||||||||
1 | N | D’ORIOLA Christian | 1928 | M | FRA | |||
2 | N | MANGIAROTTI Edoardo | 1919 | M | ITA | |||
3 | N | LUCARELLI Vittorio | 1928 | M | ITA | |||
4 | N | PELLINI Giorgio | 1923 | M | ITA | |||
14 oct. 1951 - 19 oct. 1951 | Jeux Méditerranéens | Alexandria | ||||||||
1 | N | D’ORIOLA Christian | 1928 | M | FRA | |||
2 | N | MIRANDOLI Alessandro | 1921 | M | ITA | |||
3 | N | MANGIAROTTI Edoardo | 1919 | M | ITA | |||
4 | N | NETTER Claude | 1924 | M | FRA |