Place | Statut | Poule | Nom | ddn | Sexe | Nation | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 mars 2024 - 17 mars 2024 | Bayerische Säbel Meisterschaften | Nürnberg | ||||||||
1 | N | DONG Andi | 2013 | M | GER | FR Nürnberg (GER) | ||
2 | N | MIELACH SÁNCHEZ Christian | 2013 | M | GER | FR Nürnberg (GER) | ||
3 | N | LEHNERT Fin | 2014 | M | GER | FR Nürnberg (GER) | ||
4 | N | HÄFNER Alexander | 2014 | M | GER | FR Nürnberg (GER) | ||
4 mars 2023 - 5 mars 2023 | Bayerische Säbel Meisterschaften | Nürnberg | ||||||||
1 | N | DONG Andi | 2013 | M | GER | FR Nürnberg (GER) | ||
2 | N | POREISZ Benedek | 2012 | M | GER | FR Nürnberg (GER) | ||
3 | N | LEONHARDT Lukas | 2012 | M | GER | FR Nürnberg (GER) | ||
3 | N | MIELACH SÁNCHEZ Christian | 2013 | M | GER | FR Nürnberg (GER) | ||
12 mars 2022 - 13 mars 2022 | Bayerische Meisterschaften | Nürnberg | ||||||||
1 | N | FALK Milo | 2011 | M | GER | KTF Luitpold München (GER) | ||
2 | N | SINDBERT Ruben | 2012 | M | GER | Nürnberger FC (GER) | ||
3 | N | BOTH Emil | 2011 | M | GER | Nürnberger FC (GER) | ||
4 | N | MEINHARDT Deniel | 2012 | M | GER | FR Nürnberg (GER) | ||
16 févr. 2019 - 17 févr. 2019 | Bayerische Säbel Meisterschaften | Nürnberg | ||||||||
1 | N | LEINEWEBER Fritz | 2008 | M | GER | KTF Luitpold München (GER) | ||
2 | N | BASLER Tommaso | 2008 | M | GER | KTF Luitpold München (GER) | ||
3 | N | HEILAND Simion | 2008 | M | GER | FR Nürnberg (GER) | ||
4 | N | SCHNECK Collin | 2008 | M | GER | FR Nürnberg (GER) | ||
24 févr. 2018 - 25 févr. 2018 | Bayerische Säbel Meisterschaften | Nürnberg | ||||||||
1 | SCHUMACHER Gideon | 2007 | M | GER | FR Nürnberg (GER) | |||
2 | PECH Lukas | 2007 | M | GER | FR Nürnberg (GER) | |||
3 | JUNG Colin | 2007 | M | GER | FR Nürnberg (GER) | |||
4 | KASCHUBE Augustus | 2007 | M | GER | FR Nürnberg (GER) | |||
1 avr. 2017 - 2 avr. 2017 | Bayerische Säbel Meisterschaften | München | ||||||||
1 | DANNEMANN Lenz | 2006 | M | GER | KTF Luitpold München (GER) | |||
2 | KRAUS Samuel | 2006 | M | GER | TSV Grünwald (GER) | |||
3 | GEIMER Paul | 2006 | M | GER | KTF Luitpold München (GER) | |||
4 | DUTTA Wenzel | 2006 | M | GER | FR Nürnberg (GER) | |||
5 mars 2016 - 6 mars 2016 | Bayerische Meisterschaft | Nürnberg | ||||||||
1 | KÜRBIS Jarl | 2005 | M | GER | [i] TV Garmisch (GER) | |||
2 | SHPOLYANSKYY Arthur | 2005 | M | UKR | Nürnberger FC (GER) | |||
3 | DEMAND Christopher | 2005 | M | GER | FR Nürnberg (GER) | |||
4 | ROMANKOV Nikita | 2005 | M | GER | FR Nürnberg (GER) | |||
28 févr. 2015 - 1 mars 2015 | Bayerische Meisterschaft | Nürnberg | ||||||||
1 | WITTMANN Liam | 2004 | M | GER | TSV Weilheim (GER) | |||
2 | LORSCHIEDTER Yannik | 2004 | M | GER | FR Nürnberg (GER) | |||
3 | BRETTREICH Luis | 2004 | M | GER | FR Nürnberg (GER) | |||
3 | SALLER Emanuel | 2004 | M | GER | KTF Luitpold München (GER) | |||
15 févr. 2014 - 16 févr. 2014 | Bayerische Meisterschaft | Weilheim | ||||||||
1 | KRAUS Kilian | 2003 | M | GER | TSV Grünwald (GER) | |||
2 | EDELMANN Christoph | 2003 | M | GER | TSV Weilheim (GER) | |||
3 | BRENNER Julius | 2003 | M | GER | TSV Weilheim (GER) | |||
4 | KELLNER Julius | 2003 | M | GER | TSV Weilheim (GER) | |||
23 févr. 2013 - 24 févr. 2013 | Bayerische Meisterschaft | Nürnberg | ||||||||
1 | Premier Tour | FREUNDL Lennart | 2002 | M | GER | TSV Grünwald (GER) | ||
2 | Premier Tour | BRANDT Christian | 2002 | M | GER | TSV Grünwald (GER) | ||
3 | Premier Tour | DAFFNER Marcellus | 2002 | M | GER | [i] TV Garmisch (GER) | ||
10 mars 2012 - 11 mars 2012 | Bayerische Meisterschaft | Nürnberg | ||||||||
1 | GÖTSCH Marco | 2001 | M | GER | KTF Luitpold München (GER) | |||
2 | JOHN David | 2001 | M | GER | FR Nürnberg (GER) | |||
3 | KRAUS Jakob | 2001 | M | GER | FR Nürnberg (GER) | |||
4 | TOST Leo | 2001 | M | GER | KTF Luitpold München (GER) | |||
26 févr. 2011 - 27 févr. 2011 | Bayerische Meisterschaft | Würzburg | ||||||||
1 | BARBA Cesare | 2000 | M | GER | KTF Luitpold München (GER) | |||
2 | SEIBERT Jakob | 2000 | M | GER | TV Ingolstadt (GER) | |||
3 | BRADFISCH Markus | 2000 | M | GER | FC Regensburg (GER) | |||
4 | SCHLAFFER Leon | 2000 | M | GER | TSV Bayer Dormagen (GER) | |||
6 mars 2010 - 7 mars 2010 | Bayerische Meisterschaft | Ingolstadt | ||||||||
1 | BECHERT Timo | 1999 | M | GER | TSV Grünwald (GER) | |||
2 | LUDWIG Linus | 1999 | M | GER | KTF Luitpold München (GER) | |||
3 | AL-KHALAF Amin | 1999 | M | GER | ||||
3 | GÖTSCH Paul | 1999 | M | GER | KTF Luitpold München (GER) | |||
7 mars 2009 - 8 mars 2009 | Bayerische Meisterschaft | München | ||||||||
1 | ARNDT Kilian | 1998 | M | GER | TV Ingolstadt (GER) | |||
2 | FISCHER-WACHSMANN Vincent | 1998 | M | GER | TV Ingolstadt (GER) | |||
3 | HABERSETZER Florian | 1998 | M | GER | TSV Weilheim (GER) | |||
4 | FACIUS Jacob | 1998 | M | GER | FR Nürnberg (GER) | |||
1 mars 2008 - 2 mars 2008 | Bayerische Meisterschaft | Weilheim | ||||||||
1 | RIEDEL Patrick | 1997 | M | GER | FR Nürnberg (GER) | |||
2 | TRETTER Franz | 1997 | M | GER | KTF Luitpold München (GER) | |||
3 | BERBOTH Leonhard | 1997 | M | GER | ||||
4 | HACKER Sebastian | 1997 | M | GER | ||||
24 avr. 1999 - 25 avr. 1999 | Bayerische Meisterschaft | Bad Kissingen | ||||||||
1 | FÄHRMANN Till | 1988 | M | GER | KTF Luitpold München (GER) | |||
2 | SCHEINOST Christoph | 1988 | M | GER | FC Regensburg (GER) | |||
3 | SCHENAVSKY Felix | 1988 | M | GER | KTF Luitpold München (GER) |